变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-04-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-04-25 | 2020-06-22 | 2022-04-27 |
一般经营项目 | 人工智能硬件销售;软件开发;电子产品销售;新能源原动设备销售;信息技术咨询服务;知识产权服务;商标代理;知识产权服务(专利代理服务除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;贸易代理;销售代理;日用百货销售;日用品销售;智能家庭消费设备销售;家居用品销售;家具销售;家用电器销售;玩具销售;木制玩具销售;服装服饰零售;母婴用品销售;宠物食品及用品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公设备销售;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 家具的设计、销售;电子产品、家用电器、装潢材料、电脑及配件、办公设备、日用百货、钟表、工艺礼品、玩具、服装鞋帽、皮件制品、化妆品、计算机产品、网络产品、装饰材料、汽车零配件的研发及销售;投资兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2022-04-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-06-22 | 2019-08-05 | 2020-06-28 |
地址 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区红棉四路23号横岗眼镜时尚E城302-1 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙河路十四巷1号604 | 2020-06-28 |
章程修正案 | - | - | 2020-06-28 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙河路十四巷1号604 | 深圳市福田区福田街道深南中路北方大厦1108室 | 2019-08-07 |
章程备案 | 2019-08-05 | 2016-07-28 | 2019-08-07 |
成员 | 谢鑫勇(执行董事),周勇(监事),谢鑫勇(总经理) | 王坤(总经理),马立业(监事),王坤(执行董事) | 2016-08-03 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 谢鑫勇 100(万元)100% | 马立业 50(万元)50% 王坤 50(万元)50% | 2016-08-03 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 谢鑫勇 | 王坤 | 2016-08-03 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-08-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:谢鑫勇 [新增]
执行董事:谢鑫勇 [新增]
监事:周勇 [新增] | 监事:马立业 [退出]
执行董事:王坤 [退出]
总经理:王坤 [退出] | 2016-08-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:谢鑫勇、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:王坤、出资额:50、出资比例:50; [退出]
股东名称:马立业、出资额:50、出资比例:50; [退出] | 2016-08-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:谢鑫勇;
总经理:谢鑫勇;
监事:周勇;
董事长:谢鑫勇;
法定代表人:谢鑫勇; | 股东:马立业;
总经理:王坤;
董事长:王坤;
监事:马立业;
法定代表人:王坤;
股东:王坤; | 2016-08-03 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-08-03 |
监事信息 | 周勇(监事) [新增] | 马立业(监事) [退出] | 2016-08-03 |
董事长或执行董事成员 | 谢鑫勇(执行董事) [新增] | 王坤(执行董事) [退出] | 2016-08-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:谢鑫勇,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:王坤,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:马立业,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2016-08-03 |
高管人员 | 谢鑫勇(总经理) [新增] | 王坤(总经理) [退出] | 2016-08-03 |
章程 | - | - | 2016-08-03 |
高管人员 | 谢鑫勇(执行(常务)董事) [新增]
周勇(监事) [新增]
谢鑫勇(总经理) [新增] | 王坤(总经理) [退出]
王坤(执行(常务)董事) [退出]
马立业(监事) [退出] | 2016-08-03 |
经营范围 | 家具的设计、销售;电子产品、家用电器、装潢材料、电脑及配件、办公设备、日用百货、钟表、工艺礼品、玩具、服装鞋帽、皮件制品、化妆品、计算机产品、网络产品、装饰材料、汽车零配件的研发及销售;投资兴办实业(具体项目另行申报)。^ | 电子产品、家用电器、装潢材料、电脑及配件、办公设备、日用百货、钟表、工艺礼品、玩具、服装鞋帽、皮件制品、化妆品、计算机产品、网络产品、装饰材料、汽车零配件的研发及销售;投资兴办实业(具体项目另行申报)。^ | 2016-08-03 |
监事成员 | 谢鑫勇(执行(常务)董事) [新增]
周勇(监事) [新增]
谢鑫勇(总经理) [新增] | 王坤(总经理) [退出]
王坤(执行(常务)董事) [退出]
马立业(监事) [退出] | 2016-08-03 |
名称 | 深圳市小匠科技有限公司 | 深圳市华宇铭洋科技发展有限公司 | 2016-08-03 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-08-03 |
董事成员 | 谢鑫勇(执行(常务)董事) [新增]
周勇(监事) [新增]
谢鑫勇(总经理) [新增] | 王坤(总经理) [退出]
王坤(执行(常务)董事) [退出]
马立业(监事) [退出] | 2016-08-03 |
股东(投资人) | 谢鑫勇 100(万元) 100% [新增] | 马立业 50(万元) 50% [退出]
王坤 50(万元) 50% [退出] | 2016-08-03 |
股东(投资人) | 谢鑫勇 100(万元) 100% | 马立业 50(万元) 50% 王坤 50(万元) 50% | 2016-08-03 |
董事成员 | 谢鑫勇(执行(常务)董事) 周勇(监事) 谢鑫勇(总经理) | 王坤(总经理) 王坤(执行(常务)董事) 马立业(监事) | 2016-08-03 |
监事成员 | 谢鑫勇(执行(常务)董事) 周勇(监事) 谢鑫勇(总经理) | 王坤(总经理) 王坤(执行(常务)董事) 马立业(监事) | 2016-08-03 |
法定代表人(负责人) | 谢鑫勇 | 王坤 | 2016-08-03 |
高管人员 | 谢鑫勇(执行(常务)董事) 周勇(监事) 谢鑫勇(总经理) | 王坤(总经理) 王坤(执行(常务)董事) 马立业(监事) | 2016-08-03 |
章程 | | | 2016-08-03 |
一照一码升级 | | | 2016-07-22 |
住所 | 深圳市福田区福田街道深南中路北方大厦1108室 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道与龙福路交汇处正中时代广场B栋3楼302G | 2016-07-22 |
统一社会信用代码 | G | - | 2016-07-22 |
其他事项备案 | G | - | 2016-07-22 |
一照一码升级 | - | - | 2016-07-22 |