变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 孙高峰 | 孙全品 | 2021-10-12 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:孙高峰;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:孙高峰;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:孙全品;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:孙全品;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-10-12 |
联系电话变更 | *********** | ******** *********** | 2021-10-12 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-10-12 |
投资人备案 | 姓名: 孙高峰; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 黄雨芃; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 孙全品; 出资额: **万; 百分比: ***%; [退出] | 2021-10-12 |
住所变更 | 浙江省杭州市拱墅区半山镇沈家桥村**号 | 拱墅区半山镇沈家桥村**号 | 2021-10-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙高峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 黄雨芃; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 孙全品; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 孟光军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2021-10-12 |
法定代表人变更 | 孙全品 | 孙全品 | 2021-09-28 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:孙全品;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:孙全品;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:周林晓;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:;
原财务负责人姓名:周林晓;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2021-09-28 |
投资人备案 | 姓名: 孙全品; 出资额: **万; 百分比: ***%; | 姓名: 蔡素萍; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 孙全品; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2021-09-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙全品; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名: 孟光军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 孙全品; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名: 蔡素萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2021-09-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-09-28 |
投资人备案 | 姓名: 孙全品; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 蔡素萍; 出资额: **万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 孙全品; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 沈兴忠; 出资额: **万; 百分比: **% [退出] | 2017-12-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙全品; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 蔡素萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 孙全品; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 高峥; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2017-12-01 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****D | 注册号:*****
组织机构代码证:782396336 | 2016-11-08 |
| 统一社会信用代码:9********96336D | 注册号:********79310
组织机构代码证:******** | 2016-11-08 |
投资人(股权)变更 | 股东: 孙全品, 10万; 沈兴忠, 40万; 组织机构: 高峥 职务: 监事; 孙全品 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 孙全品, 10万; 胡藕, 40万;
组织机构: 胡藕 职务: 监事; 孙全品 职务: 执行董事兼总经理;
| 2014-06-20 |
投资人备案 | 股东: 孙全品, **万;
沈兴忠, **万; [新增]
组织机构: 高峥 职务: 监事; [新增]
孙全品 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 孙全品, **万;
胡藕, **万; [退出]
组织机构: 胡藕 职务: 监事; [退出]
孙全品 职务: 执行董事兼总经理; | 2014-06-20 |
投资人变更 | 股东: 孙全品, 10万;
胡藕, 40万; [新增]
组织机构: 胡藕 职务: 监事; [新增]
孙全品 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 孙全品, 10万;
沈兴忠, 40万; [退出]
组织机构: 沈兴忠 职务: 监事; [退出]
孙全品 职务: 执行董事兼总经理; | 2013-06-20 |
投资人(股权)变更 | 股东: 孙全品, 10万; 胡藕, 40万; 组织机构: 胡藕 职务: 监事; 孙全品 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 孙全品, 10万; 沈兴忠, 40万;
组织机构: 沈兴忠 职务: 监事; 孙全品 职务: 执行董事兼总经理;
| 2013-06-20 |
名称变更 | 企业名称: 杭州凡图装饰有限公司; 一般经营项目: 室内装饰工程、园林景观工程的设计、施工(凭资质证书经营);建筑工程施工(凭资质证书经营);水电安装[除承装(修、试)电力设施];家具、装饰材料、建筑材料的批发、零售;建筑设备租赁;广告的设计、制作;网页设计;其他无需报经审批的一切合法项目。; | 企业名称: 杭州容文贸易有限公司;
一般经营项目: 服饰、鞋帽、皮具、日用百货、家居用品、化妆品、办公用品、钢材、建筑材料、装饰材料、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、金属制品、纺织面料、通讯器材、机电设备的销售;经济信息咨询(除证券、期货、商品中介);其它无需报经审批的一切合法项目。;
| 2012-11-16 |
名称变更 | 企业名称: 杭州凡图装饰有限公司; 一般经营项目: 室内装饰工程、园林景观工程的设计、施工(凭资质证书经营);建筑工程施工(凭资质证书经营);水电安装[除承装(修、试)电力设施];家具、装饰材料、建筑材料的批发、零售;建筑设备租赁;广告的设计、制作;网页设计;其他无需报经审批的一切合法项目。; | 企业名称: 杭州容文贸易有限公司;
一般经营项目: 服饰、鞋帽、皮具、日用百货、家居用品、化妆品、办公用品、钢材、建筑材料、装饰材料、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、金属制品、纺织面料、通讯器材、机电设备的销售;经济信息咨询(除证券、期货、商品中介);其它无需报经审批的一切合法项目。; | 2012-11-16 |
名称变更 | 企业名称: 杭州容文贸易有限公司; 法定代表人(负责人): 孙全品; 一般经营项目: 服饰、鞋帽、皮具、日用百货、家居用品、化妆品、办公用品、钢材、建筑材料、装饰材料、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、金属制品、纺织面料、通讯器材、机电设备的销售;经济信息咨询(除证券、期货、商品中介);其它无需报经审批的一切合法项目。; 股东: 孙全品, 10万; 沈兴忠, 40万; 组织机构: 沈兴忠 职务: 监事; 孙全品 职务: 执行董事兼总经理; | 企业名称: 杭州程祥装饰工程有限公司;
法定代表人(负责人): 张晓琴;
一般经营项目: 室内装饰设计;水电安装[除承装(修、试)电力设施];装饰材料、建筑材料的销售;广告的设计、制作;网页设计;其他无需报经审批的一切合法项目。;
股东: 汪美华, 25万; 张晓琴, 25万;
组织机构: 汪美华 职务: 监事; 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; | 2012-04-09 |
名称变更 | 企业名称: 杭州容文贸易有限公司; 法定代表人(负责人): 孙全品; 一般经营项目: 服饰、鞋帽、皮具、日用百货、家居用品、化妆品、办公用品、钢材、建筑材料、装饰材料、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、金属制品、纺织面料、通讯器材、机电设备的销售;经济信息咨询(除证券、期货、商品中介);其它无需报经审批的一切合法项目。; 股东: 孙全品, 10万; 沈兴忠, 40万; 组织机构: 沈兴忠 职务: 监事; 孙全品 职务: 执行董事兼总经理; | 企业名称: 杭州程祥装饰工程有限公司;
法定代表人(负责人): 张晓琴;
一般经营项目: 室内装饰设计;水电安装[除承装(修、试)电力设施];装饰材料、建筑材料的销售;广告的设计、制作;网页设计;其他无需报经审批的一切合法项目。;
股东: 汪美华, 25万; 张晓琴, 25万;
组织机构: 汪美华 职务: 监事; 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理;
| 2012-04-09 |
投资人(股权)变更 | 股东: 汪美华, 25万; 张晓琴, 25万; 组织机构: 汪美华 职务: 监事; 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 翁小慧, 25万; 张晓琴, 25万;
组织机构: 翁小慧 职务: 监事; 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理;
| 2012-01-13 |
投资人变更 | 股东: 汪美华, 25万; [新增]
张晓琴, 25万;
组织机构: 汪美华 职务: 监事; [新增]
张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 翁小慧, 25万; [退出]
张晓琴, 25万;
组织机构: 翁小慧 职务: 监事; [退出]
张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; | 2012-01-13 |
投资人变更 | 股东: 翁小慧, 25万; [新增]
张晓琴, 25万;
组织机构: 翁小慧 职务: 监事; [新增]
张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 张晓琴, 25万;
郑俊轶, 25万; [退出]
组织机构: 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理;
郑俊轶 职务: 监事; [退出] | 2011-08-24 |
投资人(股权)变更 | 股东: 翁小慧, 25万; 张晓琴, 25万; 组织机构: 翁小慧 职务: 监事; 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 张晓琴, 25万; 郑俊轶, 25万;
组织机构: 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; 郑俊轶 职务: 监事;
| 2011-08-24 |
投资人(股权)变更 | 股东: 张晓琴, 25万; 郑俊轶, 25万; 组织机构: 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; 郑俊轶 职务: 监事; | 股东: 王敬永, 25万; 张晓琴, 25万;
组织机构: 王敬永 职务: 监事; 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理;
| 2011-07-19 |
投资人变更 | 股东: 张晓琴, 25万;
郑俊轶, 25万; [新增]
组织机构: 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理;
郑俊轶 职务: 监事; [新增] | 股东: 王敬永, 25万; [退出]
张晓琴, 25万;
组织机构: 王敬永 职务: 监事; [退出]
张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; | 2011-07-19 |
投资人变更 | 股东: 王敬永, 25万; [新增]
张晓琴, 25万;
组织机构: 王敬永 职务: 监事; [新增]
张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 张荣旗, 25万; [退出]
张晓琴, 25万;
组织机构: 张荣旗 职务: 监事; [退出]
张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; | 2011-06-03 |
投资人(股权)变更 | 股东: 王敬永, 25万; 张晓琴, 25万; 组织机构: 王敬永 职务: 监事; 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 张荣旗, 25万; 张晓琴, 25万;
组织机构: 张荣旗 职务: 监事; 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理;
| 2011-06-03 |
名称变更 | 企业名称: 杭州程祥装饰工程有限公司; 法定代表人(负责人): 张晓琴; 一般经营项目: 室内装饰设计;水电安装[除承装(修、试)电力设施];装饰材料、建筑材料的销售;广告的设计、制作;网页设计;其他无需报经审批的一切合法项目。; 股东: 张荣旗, 25万; 张晓琴, 25万; 组织机构: 张荣旗 职务: 监事; 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; | 企业名称: 杭州阔源进出口有限公司;
法定代表人(负责人): 林才平;
一般经营项目: 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);家用电器的技术开发、技术服务;家用电器、计算机及配件、服装的销售。;
股东: 吴启福, 5万; 林才平, 45万;
组织机构: 林才平 职务: 执行董事兼总经理; 吴启福 职务: 监事;
| 2011-03-22 |
名称变更 | 企业名称: 杭州程祥装饰工程有限公司; 法定代表人(负责人): 张晓琴; 一般经营项目: 室内装饰设计;水电安装[除承装(修、试)电力设施];装饰材料、建筑材料的销售;广告的设计、制作;网页设计;其他无需报经审批的一切合法项目。; 股东: 张荣旗, 25万; 张晓琴, 25万; 组织机构: 张荣旗 职务: 监事; 张晓琴 职务: 执行董事兼总经理; | 企业名称: 杭州阔源进出口有限公司;
法定代表人(负责人): 林才平;
一般经营项目: 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);家用电器的技术开发、技术服务;家用电器、计算机及配件、服装的销售。;
股东: 吴启福, 5万; 林才平, 45万;
组织机构: 林才平 职务: 执行董事兼总经理; 吴启福 职务: 监事; | 2011-03-22 |
名称变更 | 企业名称: 杭州阔源进出口有限公司; 行业: 其他未列明的批发; 法定代表人(负责人): 林才平; 一般经营项目: 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);家用电器的技术开发、技术服务;家用电器、计算机及配件、服装的销售。; 注册号: ********79310; 股东: 吴启福, 5万; 林才平, 45万; 组织机构: 林才平 职务: 执行董事兼总经理; 吴启福 职务: 监事; | 企业名称: 杭州维数科技有限公司;
行业: 机械设备、五金交电及电子产品批发;
法定代表人(负责人): 王伟舜;
一般经营项目: 计算机软硬件、计算机网络工程的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;计算机软硬件、电子产品、计算机及配件的销售。;
注册号: ********182;
股东: 柳凤春, 24.5万; 王伟舜, 25.5万;
组织机构: 柳凤春 职务: 监事; 王伟舜 职务: 执行董事兼总经理; | 2010-09-28 |
名称变更 | 企业名称: 杭州阔源进出口有限公司; 行业: 其他未列明的批发; 法定代表人(负责人): 林才平; 一般经营项目: 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);家用电器的技术开发、技术服务;家用电器、计算机及配件、服装的销售。; 注册号: ********79310; 股东: 吴启福, 5万; 林才平, 45万; 组织机构: 林才平 职务: 执行董事兼总经理; 吴启福 职务: 监事; | 企业名称: 杭州维数科技有限公司;
行业: 机械设备、五金交电及电子产品批发;
法定代表人(负责人): 王伟舜;
一般经营项目: 计算机软硬件、计算机网络工程的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;计算机软硬件、电子产品、计算机及配件的销售。;
注册号: ********182;
股东: 柳凤春, 24.5万; 王伟舜, 25.5万;
组织机构: 柳凤春 职务: 监事; 王伟舜 职务: 执行董事兼总经理;
| 2010-09-28 |
名称变更 | 企业名称: 杭州维数科技有限公司; 法定代表人(负责人): 王伟舜; 经营范围: 计算机软硬件、计算机网络工程的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;计算机软硬件、电子产品、计算机及配件的销售。; 股东: 柳凤春, 24.5万; 王伟舜, 25.5万; 组织机构: 柳凤春 职务: 监事; 王伟舜 职务: 执行董事兼总经理; | 企业名称: 杭州飞步电气有限公司;
法定代表人(负责人): 易兰;
经营范围: 电气设备、机械设备、五金交电、日用百货、塑料制品、工艺品、纺织品、服装、电子产品的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。;
股东: 郑传辉, 20万; 易兰, 30万;
组织机构: 易兰 职务: 执行董事; 易兰 职务: 总经理; 郑传辉 职务: 监事;
| 2007-06-19 |
名称变更 | 企业名称: 杭州维数科技有限公司; 法定代表人(负责人): 王伟舜; 经营范围: 计算机软硬件、计算机网络工程的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;计算机软硬件、电子产品、计算机及配件的销售。; 股东: 柳凤春, 24.5万; 王伟舜, 25.5万; 组织机构: 柳凤春 职务: 监事; 王伟舜 职务: 执行董事兼总经理; | 企业名称: 杭州飞步电气有限公司;
法定代表人(负责人): 易兰;
经营范围: 电气设备、机械设备、五金交电、日用百货、塑料制品、工艺品、纺织品、服装、电子产品的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。;
股东: 郑传辉, 20万; 易兰, 30万;
组织机构: 易兰 职务: 执行董事; 易兰 职务: 总经理; 郑传辉 职务: 监事; | 2007-06-19 |