变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
清算组备案 | 王婧,
Alan Ka Yeung Chui,
张文浩 | - | 2021-08-23 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2020-11-26 |
地址 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心1栋601、607-612号 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋8B1 | 2020-11-26 |
成员 | 云昌昱(副董事长),Darrel
Scott
Jackson(董事),Tan
Choon
Hwee(监事) | Fu
Kam
Cheung(副董事长),Robin
Mansing
Kwok(监事),Harvey
William
Woodford(董事) | 2019-08-22 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-08-22 |
负责人 | Alan Ka Yeung Chui | Alan Ka Yeung Chui | 2019-04-03 |
成员 | Alan
Ka
Yeung
Chui(董事长),Robin
Mansing
Kwok(监事),Alan
Ka
Yeung
Chui(总经理) | Alan
Ka
Yeung
Chui(董事长) | 2019-04-03 |
成员 | Alan
Ka
Yeung
Chui | Alan
Ka
Yeung
Chui | 2019-04-03 |
负责人变更 | 董事长:Alan Ka Yeung Chui;
法定代表人:Alan Ka Yeung Chui;
监事:Robin Mansing Kwok;
总经理:Alan Ka Yeung Chui; | 董事长:Alan Ka Yeung Chui;
法定代表人:Alan Ka Yeung Chui; | 2019-04-03 |
高级管理人员备案 | 总经理:Alan [新增]
Ka
Yeung
Chui
监事:Robin [新增]
Mansing [新增]
Kwok [新增]
董事长:Alan
Ka
Yeung
Chui | 董事长:Alan
Ka
Yeung
Chui | 2019-04-03 |
章程备案 | - | - | 2019-04-03 |
成员 | Fu
Kam
Cheung(副董事长),Harvey
William
Woodford(董事) | Fu
Kam
Cheung(副董事长),MICHAEL
RYAN
MCCOY(董事) | 2017-12-01 |
高级管理人员备案 | 副董事长:Fu
Kam
Cheung
董事:Harvey [新增]
William [新增]
Woodford [新增] | 董事:MICHAEL [退出]
RYAN [退出]
MCCOY [退出]
副董事长:Fu
Kam
Cheung | 2017-12-01 |
统一社会信用代码 | *****5 | - | 2016-11-07 |
负责人 | Alan Ka Yeung Chui | 黄建雄 | 2016-11-07 |
成员 | MICHAEL
RYAN
MCCOY(董事),Alan
Ka
Yeung
Chui(董事长),Fu
Kam
Cheung(副董事长) | Chui
Ka
Yeung
Alan(副董事长),黄建雄(董事长),MICHAEL
RYAN
MCCOY(董事) | 2016-11-07 |
成员 | Alan
Ka
Yeung
Chui | 黄建雄 | 2016-11-07 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-11-07 |
高级管理人员备案 | 董事长:Alan
Ka
Yeung
Chui
董事:MICHAEL
RYAN
MCCOY
副董事长:Fu [新增]
Kam [新增]
Cheung [新增] | 副董事长:Chui
Ka
Yeung
Alan
董事:MICHAEL
RYAN
MCCOY
董事长:黄建雄 [退出] | 2016-11-07 |
负责人变更 | 法定代表人:Alan Ka Yeung Chui;
其他董事:MICHAEL RYAN MCCOY;
其他董事:Fu Kam Cheung;
董事长:Alan Ka Yeung Chui; | 其他董事:Chui Ka Yeung Alan;
其他董事:MICHAEL RYAN MCCOY;
董事长:黄建雄;
法定代表人:黄建雄; | 2016-11-07 |
其他事项备案 | *****5 | - | 2016-11-07 |
董事长或执行董事成员 | Alan Ka Yeung Chui(董事长) [新增] | 黄建雄(董事长) [退出] | 2016-11-07 |
一照一码升级 | - | - | 2016-11-07 |
董事成员 | Alan Ka Yeung Chui(董事长) [新增]
Fu Kam Cheung(副董事长) [新增]
MICHAEL RYAN MCCOY(董事) | MICHAEL RYAN MCCOY(董事)
黄建雄(董事长) [退出]
Chui Ka Yeung Alan(副董事长) [退出] | 2016-11-07 |
章程 | - | - | 2016-11-07 |
章程 | | | 2016-11-07 |
法定代表人(负责人) | Alan Ka Yeung Chui | 黄建雄 | 2016-11-07 |
董事成员 | Alan Ka Yeung Chui(董事长) Fu Kam Cheung(副董事长) MICHAEL RYAN MCCOY(董事) | MICHAEL RYAN MCCOY(董事) 黄建雄(董事长) Chui Ka Yeung Alan(副董事长) | 2016-11-07 |
一照一码升级 | | | 2016-11-07 |
董事成员 | MICHAEL RYAN MCCOY(董事) 黄建雄(董事长) Chui Ka Yeung Alan(副董事长) | MICHAEL RYAN MCCOY(董事) 黄建雄(董事长) WILLIAM READ CROWELL(副董事长) | 2014-10-22 |
成员 | Chui
Ka
Yeung
Alan(副董事长),黄建雄(董事长),MICHAEL
RYAN
MCCOY(董事) | WILLIAM
READ
CROWELL(副董事长),黄建雄(董事长),MICHAEL
RYAN
MCCOY(董事) | 2014-10-22 |
高级管理人员备案 | 董事长:黄建雄
董事:MICHAEL
RYAN
MCCOY
副董事长:Chui [新增]
Ka [新增]
Yeung [新增]
Alan [新增] | 副董事长:WILLIAM [退出]
READ [退出]
CROWELL [退出]
董事:MICHAEL
RYAN
MCCOY
董事长:黄建雄 | 2014-10-22 |
董事长或执行董事成员 | 黄建雄(董事长) | 黄建雄(董事长) | 2014-10-22 |
董事成员 | MICHAEL RYAN MCCOY(董事)
黄建雄(董事长)
Chui Ka Yeung Alan(副董事长) [新增] | MICHAEL RYAN MCCOY(董事)
黄建雄(董事长)
WILLIAM READ CROWELL(副董事长) [退出] | 2014-10-22 |
成员 | WILLIAM
READ
CROWELL(副董事长),黄建雄(董事长),MICHAEL
RYAN
MCCOY(董事) | DAVID
RALPH
BIRK(董事),黄建雄(董事长),RAYMOND
JOHN
SADOWSKI(副董事长) | 2013-11-06 |
董事长或执行董事成员 | 黄建雄(董事长) | 黄建雄(董事长) | 2013-11-06 |
住所 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋8B1 | 深圳市福田区车公庙创新科技广场一期A803室 | 2010-11-01 |
负责人 | 黄建雄 | 吕浩强 | 2008-03-11 |
成员 | DAVID
RALPH
BIRK(董事),黄建雄(董事长),RAYMOND
JOHN
SADOWSKI(副董事长) | TANG
LUP
YIP,JAMES(董事),吕浩强(董事长),徐嘉釀(副董事长) | 2008-03-11 |
成员 | 黄建雄 | 吕浩强 | 2008-03-11 |
董事长或执行董事成员 | 黄建雄(董事长) [新增] | 吕浩强(董事长) [退出] | 2008-03-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 独资经营(港资) | 2008-03-11 |
注册号/注册号升级 | ***** | 316764 | 2008-03-11 |
副本数 | 1 | 0 | 2006-01-04 |
实收资本 | 30 | 0 | 2006-01-04 |