变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 冶金工程总承包;矿业工程总承包;电力工程总承包;化工工程总承包;环保工程设计、施工;建筑工程总承包;建筑装修装饰工程、建筑工程监理;机电设备安装;物业服务(以上各项均凭资质证书经营);机械设备、交通运输设备、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材、化工产品(不含危险化学品)、焦炭、矿石、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、工程机械经销;设备招标、代理;家具批发零售、房屋租赁;成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计;计算机软件开发;冶金技术服务;环保和节能技术及产品的研究开发、环境污染治理设施的专业化管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 冶金工程总承包;矿业工程总承包;电力工程总承包;化工工程总承包;环保工程设计、施工;建筑工程总承包;建筑装修装饰工程、建筑工程监理;机电设备安装工程;物业服务(以上各项均凭资质证书经营);机械设备、交通运输设备、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材、化工产品(不含危险化学品)、焦炭、矿石、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、工程机械经销;设备招标、代理;家具批发零售、房屋租赁;成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计;计算机软件开发;冶金技术服务;环保和节能技术及产品的研究开发、环境污染治理设施的专业化管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2022-01-28 |
董事监事经理变更 | 姓名:赵峡,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:闫立超,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王天翼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:杨宗葳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:季爱东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:徐国平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:季爱东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:徐国平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, | 2021-02-07 |
董事备案 | 姓名:赵峡,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]
姓名:闫立超,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]
姓名:王天翼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]
姓名:杨宗葳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:季爱东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:徐国平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]
姓名:季爱东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]
姓名:徐国平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出] | 2021-02-07 |
章程备案 | 2 | - | 2021-02-07 |
章程修正案备案 | 章程修正案 | - | 2019-11-25 |
章程修正案备案 | 章程修正案0190510 | - | 2019-06-19 |
章程修正案备案 | 章程修正案20190214 | - | 2019-02-25 |
监事备案 | 姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:徐国平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:季爱东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:季爱东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, | 2019-02-25 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-11-16 |
董事监事经理变更 | 姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:季爱东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:朱海武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2017-12-13 |
注册资本变更 | ****** | ****** | 2017-12-13 |
经理备案 | 姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:季爱东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增] | 姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱海武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2017-12-13 |
章程修正案备案 | - | - | 2017-12-13 |
经理备案 | 姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:季爱东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:****** [新增] | 姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱海武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** | 2017-12-13 |
注册资本变更 | ******万元 | ******万元 | 2017-12-13 |
董事备案 | 姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:季爱东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:****** [新增] | 姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱海武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** | 2017-12-13 |
董事监事经理变更 | 姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:朱海武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:郑东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:朱海武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******, | 2017-06-29 |
注册资本变更 | ****** | 69865.2245 | 2017-06-29 |
董事备案 | 姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱海武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:徐金梧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** [新增] | 姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:郑东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:朱海武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:****** | 2017-06-29 |
章程修正案备案 | 章程修正案20170620 | - | 2017-06-29 |
注册资本变更 | ******万元 | 69865.2245万元 | 2017-06-29 |
注册资本变更 | 69865.2245( + 8.72914% ) | 64256.2099 | 2017-03-02 |
注册资本变更 | 69865.2245万元( + 8.72914% ) | 64256.2099万元 | 2017-03-02 |
章程修正案备案 | - | - | 2017-03-02 |
章程修正案备案 | | | 2017-03-02 |
注册资本(金)变更 | 69865.2245万元 | 64256.2099万元 | 2017-03-02 |
监事备案 | 姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:郑东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:朱海武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:****** | 姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:郑东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:朱海武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:常军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:****** | 2016-08-05 |
监事备案 | 姓名:何海东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:郑东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱海武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:****** | 姓名:王建,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:董达,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:田会,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:郑东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱海武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朱玉杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:常军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:王立东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:周耘,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:陆鹏程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:其他人员,证件号码:******,联系电话:****** | 2016-08-05 |
住所 | 吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦大酒店10楼1002、1003 | 吉林市和平街9号 | 2015-06-02 |
注册资本变更 | 64256.2099( + 25.35464% ) | 51259.5397 | 2015-06-02 |
县 | - | - | 2015-06-02 |
乡 | - | - | 2015-06-02 |
市 | 220200 | - | 2015-06-02 |
省 | 220000 | - | 2015-06-02 |
注册资本变更 | 64256.2099万元( + 25.35464% ) | 51259.5397万元 | 2015-06-02 |
号 | - | - | 2015-06-02 |
村 | - | - | 2015-06-02 |
章程修正案备案 | 2015-03-17 | - | 2015-06-02 |
经营范围变更 | 冶金工程总承包;矿业工程总承包;电力工程总承包;化工工程总承包;环保工程设计、施工;建筑工程总承包;建筑装修装饰工程、建筑工程监理;机电设备安装工程;物业服务(以上各项均凭资质证书经营);机械设备、交通运输设备、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材、化工产品(不含危险化学品)、焦炭、矿石、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、工程机械经销;设备招标、代理;家具批发零售、房屋租赁;成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计;计算机软件开发;冶金技术服务;环保和节能技术及产品的研究开发、环境污染治理设施的专业化管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 建筑工程承包、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑工程监理、物业服务(以上各项均凭资质证书经营);机械设备、交通运输设备(不含品牌汽车)、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材(不含木材)、化工产品(不含危险化学品)、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具批发零售;设备招标、代理;工程机械、通讯设备、仪器仪表、房屋租赁;成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计;计算机软件开发;冶金技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-06-02 |
章程修正案备案 | 2015-03-17 | | 2015-06-02 |
村(路/社区) | | | 2015-06-02 |
号 | | | 2015-06-02 |
注册资本(金)变更 | 64256.2099万元 | 51259.5397万元 | 2015-06-02 |
省 | 220000 | | 2015-06-02 |
市 | 220200 | | 2015-06-02 |
乡(镇/街道) | | | 2015-06-02 |
住所变更 | 吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦大酒店10楼1002、1003 | 吉林市和平街9号 | 2015-06-02 |
县(市/区) | | | 2015-06-02 |
章程修正案备案 | 章程修正案 | | 2015-03-18 |
章程修正案备案 | 章程修正案 | - | 2015-03-18 |
董事监事经理变更 | 常军,监事;董达,董事;陆鹏程,董事,董事长;田会,董事;王建,董事,总经理;王立东,监事;郑东,董事;周耘,监事;朱海武,董事;朱玉杰,董事 | 杜建勇,监事;高蔚卿,董事;郭国庆,董事;姜宝才,董事;李国义,董事;李海涛,董事;王沅,监事;吴红斌,董事;许斌,董事;杨光,董事长;赵英杰,董事;周刚,监事 | 2014-09-28 |
注册资本变更 | 51259.5397( + 81.19314% ) | 28290 | 2014-09-28 |
董事备案 | 常军,监事 [新增]
董达,董事 [新增]
陆鹏程,董事,董事长 [新增]
田会,董事 [新增]
王建,董事,总经理 [新增]
王立东,监事 [新增]
郑东,董事 [新增]
周耘,监事 [新增]
朱海武,董事 [新增]
朱玉杰,董事 [新增] | 杜建勇,监事 [退出]
高蔚卿,董事 [退出]
郭国庆,董事 [退出]
姜宝才,董事 [退出]
李国义,董事 [退出]
李海涛,董事 [退出]
王沅,监事 [退出]
吴红斌,董事 [退出]
许斌,董事 [退出]
杨光,董事长 [退出]
赵英杰,董事 [退出]
周刚,监事 [退出] | 2014-09-28 |
注册资本变更 | 51259.5397万元( + 81.19314% ) | 28290万元 | 2014-09-28 |
经营范围变更 | 建筑工程承包、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑工程监理、物业服务(以上各项均凭资质证书经营);机械设备、交通运输设备(不含品牌汽车)、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材(不含木材)、化工产品(不含危险化学品)、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具批发零售;设备招标、代理;工程机械、通讯设备、仪器仪表、房屋租赁;成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计;计算机软件开发;冶金技术服务。 | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、 实验、检测(实验室认可证书有效期至2013年12月10日);道路普通货物运输(道路运输许可证有效期至2014年7月26日);铁路运输(凭协议书经营);计算机软件开发、维护;进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外);设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;国内劳务派遣;期刊发行(由分支机构凭许可证经营)。*** | 2014-09-28 |
注册资本(金)变更 | 51259.5397万元 | 28290万元 | 2014-09-28 |
法定代表人变更 | 陆鹏程 | 杨光 | 2014-09-28 |
董事备案 | 常军,监事;董达,董事;陆鹏程,董事,董事长;田会,董事;王建,董事,总经理;王立东,监事;郑东,董事;周耘,监事;朱海武,董事;朱玉杰,董事 | 杜建勇,监事;高蔚卿,董事;郭国庆,董事;姜宝才,董事;李国义,董事;李海涛,董事;王沅,监事;吴红斌,董事;许斌,董事;杨光,董事长;赵英杰,董事;周刚,监事 | 2014-09-28 |
名称变更 | 中钢国际工程技术股份有限公司 | 中钢集团吉林炭素股份有限公司 | 2014-09-28 |
经营期限(营业期限)变更 | 2023-03-14 | 2013-05-25 | 2013-03-15 |
经营范围变更 | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、 实验、检测(实验室认可证书有效期至2013年12月10日);道路普通货物运输(道路运输许可证有效期至2014年7月26日);铁路运输(凭协议书经营);计算机软件开发、维护;进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外);设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;国内劳务派遣;期刊发行(由分支机构凭许可证经营)。*** | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、 实验、检测(实验室认可证书有效期至2013年12月10日);工业炉窑、设计、施工、维修、机械电气的设计、制造、维修、房屋构筑物维修(以上各项凭资质证书经营);道路普通货物运输(道路运输许可证有效期至2014年7月26日);铁路运输(凭协议书经营);计算机软件开发、维护;承包炭素行业工程及招标工程(凭资质证书经营);进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外);设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;国内劳务派遣;期刊发行(由分支机构凭许可证经营)。*** | 2012-11-26 |
经营范围变更 | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、 实验、检测(实验室认可证书有效期至2013年12月10日);工业炉窑、设计、施工、维修、机械电气的设计、制造、维修、房屋构筑物维修(以上各项凭资质证书经营);道路普通货物运输(道路运输许可证有效期至2014年7月26日);铁路运输(凭协议书经营);计算机软件开发、维护;承包炭素行业工程及招标工程(凭资质证书经营);进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外);设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;国内劳务派遣;期刊发行(由分支机构凭许可证经营)。*** | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、 实验、检测(实验室认可证书有效期至2013年12月10日);工业炉窑、设计、施工、维修、机械电气的设计、制造、维修、房屋构筑物维修(以上各项凭资质证书经营);道路普通货物运输(道路运输许可证有效期至2014年7月26日);铁路运输(凭协议书经营);计算机软件开发、维护;承包炭素行业工程及招标工程(凭资质证书经营);进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外);设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;期刊发行(由分支机构凭许可证经营)。*** | 2012-07-11 |
经营期限(营业期限)变更 | 2011-07-26 | 2008-04-16 | 2011-07-26 |
董事备案 | 杜建勇,监事;高蔚卿,董事;郭国庆,董事;姜宝才,董事;李国义,董事;李海涛,董事;王沅,监事;吴红斌,董事;许斌,董事;杨光,董事长;赵英杰,董事;周刚,监事 | | 2011-07-26 |
董事备案 | 杜建勇,监事 [新增]
高蔚卿,董事 [新增]
郭国庆,董事 [新增]
姜宝才,董事 [新增]
李国义,董事 [新增]
李海涛,董事 [新增]
王沅,监事 [新增]
吴红斌,董事 [新增]
许斌,董事 [新增]
杨光,董事长 [新增]
赵英杰,董事 [新增]
周刚,监事 [新增] | - | 2011-07-26 |
经营期限变更 | 2013-05-25 | 2011-07-25 | 2011-07-26 |
经营范围变更 | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、 实验、检测(实验室认可证书有效期至2013年12月10日);工业炉窑、设计、施工、维修、机械电气的设计、制造、维修、房屋构筑物维修(以上各项凭资质证书经营);道路普通货物运输(道路运输许可证有效期至2014年7月26日);铁路运输(凭协议书经营);计算机软件开发、维护;承包炭素行业工程及招标工程(凭资质证书经营);进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外);设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;期刊发行(由分支机构凭许可证经营)。*** | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、技术加工、实验、检测(实验室认可证书有效期至2013年12月10日);工业炉窑、设计、施工、维修;机械电气的设计、制造、维修;房屋构筑物维修(以上各项凭资质证书经营);道路普通货物运输(道路运输许可证有效期至2014年7月26日);铁路运输(凭协议书经营);计算机软件开发、维护;承包炭素行业工程及招标工程(凭资质证书经营);进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外);期刊发行(由分支机构凭许可证经营)*** | 2011-07-26 |
投资人变更 | 股东名称:吉林炭素集团有限责任公司出资额:15018万元;, [新增]
股东名称:社会法人股出资额:1267万元; [新增] | - | 2011-05-25 |
投资人变更 | 股东名称:社会公众股出资额:9000万元;, [新增]
股东名称:职工股出资额:3005万元; [新增] | - | 2011-05-25 |
经营范围变更 | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、技术加工、实验、检测(实验室认可证书有效期至2013年12月10日);工业炉窑、设计、施工、维修;机械电气的设计、制造、维修;房屋构筑物维修(以上各项凭资质证书经营);道路普通货物运输(道路运输许可证有效期至2014年7月26日);铁路运输(凭协议书经营);计算机软件开发、维护;承包炭素行业工程及招标工程(凭资质证书经营);进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外);期刊发行(由分支机构凭许可证经营)*** | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、技术加工、实验、检测(实验室认可证书有效期至2010年11月17日);工业炉窑、设计、施工、维修;机械电气的设计、制造、维修;房屋构筑物维修(以上各项凭资质证书经营);汽车普通货物运输(道路运输许可证有效期至2009年7月31日);汽车电气系统专项修理(许可证有效期至2009年12月26日);铁路运输(凭协议书经营);计算机软件开发、维护;承包炭素行业工程及招标工程(凭资质证书经营);进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外)*** | 2011-05-25 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:社会公众股出资额:9000万元;,股东名称:职工股出资额:3005万元; | | 2011-05-25 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:吉林炭素集团有限责任公司出资额:15018万元;,股东名称:社会法人股出资额:1267万元; | | 2011-05-25 |
经营范围变更 | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、技术加工、实验、检测(实验室认可证书有效期至2010年11月17日);工业炉窑、设计、施工、维修;机械电气的设计、制造、维修;房屋构筑物维修(以上各项凭资质证书经营);汽车普通货物运输(道路运输许可证有效期至2009年7月31日);汽车电气系统专项修理(许可证有效期至2009年12月26日);铁路运输(凭协议书经营);计算机软件开发、维护;承包炭素行业工程及招标工程(凭资质证书经营);进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外)*** | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、技术加工;工业炉窑、设计、施工、维修;机械电气的设计、制造、维修;房屋构筑物维修(以上各项凭资质证书经营);汽车普通货物运输(道路运输许可证有效期至2009年7月31日);汽车电气系统专项修理(许可证有效期至2009年12月26日);铁路运输(凭协议书经营);计算机软件开发、维护;承包炭素行业工程及招标工程(凭资质证书经营);进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外)*** | 2009-09-10 |
企业类型变更 | 1200 | 1213 | 2007-07-27 |
- | ****** | *****27 | 2007-07-27 |
企业类型变更 | 股份有限公司 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 2007-07-27 |
| ****** | 2200001030127 | 2007-07-27 |
经营期限(营业期限)变更 | 2008-05-25 | 2008-05-25 | 2007-07-27 |
法定代表人变更 | 杨光 | 李勇智 | 2007-07-27 |
经营范围变更 | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、技术加工;工业炉窑、设计、施工、维修;机械电气的设计、制造、维修;房屋构筑物维修(以上各项凭资质证书经营);汽车普通货物运输(道路运输许可证有效期至2009年7月31日);汽车电气系统专项修理(许可证有效期至2009年12月26日);铁路运输(凭协议书经营);计算机软件开发、维护;承包炭素行业工程及招标工程(凭资质证书经营);进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外)*** | 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务 | 2007-02-01 |
名称变更 | 中钢集团吉林炭素股份有限公司 | 吉林炭素股份有限公司 | 2006-07-03 |
法定代表人变更 | 李勇智 | 史景山 | 2002-12-31 |
法定代表人变更 | 史景山 | 杨超 | 2001-10-25 |
注册资本(金)变更 | 28290万元 | 19290万元 | 1998-12-30 |
| 28290 | 19290 | 1998-12-30 |
经营期限(营业期限)变更 | 2008-04-16 | 1980-05-20 | 1998-03-10 |
注册资本(金)变更 | 19290万元 | 28000万元 | 1998-03-10 |
| 19290 | 28000 | 1998-03-10 |