扬福物业管理(深圳)有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区蛇口太子路33号振兴工业大厦,我公司主要提供物业管理;房地产置业信息咨询;经营振兴大厦停车场。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
扬福物业管理(深圳)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
开田(集团)有限公司 | 100% | 人民币100万元 |
扬福物业管理(深圳)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 缪步扬(总经理) | 缪心朗(副总经理),黄钰珍(总经理) | 2019-09-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2019-09-12 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2009-10-30至2049-10-30 | 自2009-10-30至2019-10-30 | 2018-06-19 |
成员 | 缪步扬(董事长) | 缪步扬(董事长) | 2018-06-19 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 缪步扬 | 缪步扬 | 2018-06-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:缪步扬 | 董事长:缪步扬 | 2018-06-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:缪步扬; 董事长:缪步扬; 工商联络员:李永莉; | 法定代表人:缪步扬; 工商联络员:; 董事长:缪步扬; | 2018-06-19 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从2009-10-30至2049-10-30 | 从2009-10-30至2019-10-30 | 2018-06-19 |
指定联系人 | 李永莉 | - | 2018-06-19 |
董事长或执行董事成员 | 缪步扬(董事长) | 缪步扬(董事长) | 2018-06-19 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2009-10-30,2049-10-30, | 2009-10-30,2019-10-30,10 | 2018-06-19 |
章程备案 | - | - | 2018-06-19 |
统一社会信用代码 | W | - | 2016-05-26 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-26 |
其他事项备案 | W | - | 2016-05-26 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-26 |
一照一码升级 | 2016-05-26 | ||
一照一码换照 | 2016-05-26 | ||
监事成员 | 黄钰珍(副董事长) 王永群(监事) 缪步扬(董事长) 黄钰珍(总经理) 缪心朗(董事) 缪心朗(副总经理) | 黄钰珍(总经理) 缪心朗(董事) 黄钰珍(副董事长) 缪步扬(董事长) 李荣英(监事) 缪心朗(副总经理) | 2016-02-19 |
成员 | 黄钰珍(总经理),缪步扬(董事长),缪心朗(董事),黄钰珍(副董事长),缪心朗(副总经理),王永群(监事) | 黄钰珍(副董事长),黄钰珍(总经理),李荣英(监事),缪步扬(董事长),缪心朗(董事),缪心朗(副总经理) | 2016-02-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:缪步扬 监事:王永群 [新增] 副总经理:缪心朗 董事:缪心朗 总经理:黄钰珍 副董事长:黄钰珍 | 监事:李荣英 [退出] 副董事长:黄钰珍 总经理:黄钰珍 董事:缪心朗 副总经理:缪心朗 董事长:缪步扬 | 2016-02-19 |
监事信息 | 王永群(监事) [新增] | 李荣英(监事) [退出] | 2016-02-19 |
监事成员 | 黄钰珍(副董事长) 王永群(监事) [新增] 缪步扬(董事长) 黄钰珍(总经理) 缪心朗(董事) 缪心朗(副总经理) | 黄钰珍(总经理) 缪心朗(董事) 黄钰珍(副董事长) 缪步扬(董事长) 李荣英(监事) [退出] 缪心朗(副总经理) | 2016-02-19 |
住所 | 深圳市南山区蛇口太子路33号振兴工业大厦 | 深圳市宝安新安办创业路西侧扬田大厦一栋五楼D套(办公场所) | 2015-03-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 物业管理(须取得相关资质证书后方可经营);房地产置业信息咨询;经营振兴大厦停车场。 | 物业管理(须取得相关资质证书后方可经营);房地产置业信息咨询。 | 2010-10-11 |
实收资本(万元) | 100 | 0 | 2010-05-06 |
证照有效期限 | 2010-12-31 | 2010-04-30 | 2010-05-06 |
扬福物业管理(深圳)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王永群 | 监事 |
缪步扬 | 董事长 |
黄钰珍 | 副董事长 |
缪心朗 | 董事 |
黄钰珍 | 总经理 |
缪心朗 | 副总经理 |
扬福物业管理(深圳)有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
扬福物业管理(深圳)有限公司蛇口分公司 | 深圳市南山区蛇口太子路33号振兴工业大厦 | 2014-02-24 00:00:00.000 |
扬福物业管理(深圳)有限公司平湖分公司 | 深圳市龙岗区平湖富民工业区开田科学园 | 2014-02-25 00:00:00.000 |
本页是 [扬福物业管理(深圳)有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关物业管理公司