常山县万宇辉绿岩有限公司,办公室地址位于中国柑桔之乡、中国蜂蜜之乡衢州,常山县球川镇九都村,我公司主要提供辉绿岩开采、破碎、制砂、销售;建材销售。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
常山县万宇辉绿岩有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
潘学满 | 100% | 人民币2340万元 |
常山县万宇辉绿岩有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-02-26 |
投资人备案 | 姓名: 潘学满; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 汪平; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] 姓名: 周建华; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] 姓名: 郭敏霞; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] 姓名: 孙雁; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] 姓名: 何明晓; 出资额: ***万; 百分比: *%; [退出] | 2020-02-26 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:潘学满; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:潘学满; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:孙雁; 原联络员固定电话:***********; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:朱群英; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-02-26 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2020-02-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 潘学满; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增] 姓名: 潘通; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 董利峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] | 姓名: 汪平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出] 姓名: 汪平; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] 姓名: 郭敏霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2020-02-26 |
法定代表人变更 | 董利峰 | 汪平 | 2020-02-26 |
注册资本变更 | 2340( + 69.92847% ) | 13775 | 2019-02-02 |
投资人备案 | 姓名: 俞敏; 出资额: ***万; 百分比: **.*% 姓名: 李明; 出资额: ***万; 百分比: **.**% 姓名: 陈飞轮; 出资额: ***万; 百分比: **.**% 姓名: 沈长寿; 出资额: ***万; 百分比: *.**% | 姓名: 俞敏; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 李明; 出资额: ***.**万; 百分比: **.****% 姓名: 陈飞轮; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*% 姓名: 沈长寿; 出资额: **.*万; 百分比: *.****% | 2019-02-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 汪平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增] 姓名: 汪平; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增] 姓名: 郭敏霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 俞敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] 姓名: 俞敏; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出] 姓名: 张越伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] 姓名: 李明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] 姓名: 梁向荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 沈长寿; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] 姓名: 石渭汀; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] 姓名: 陈飞轮; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2019-02-02 |
经营范围变更 | 辉绿岩开采(具体范围详见《采矿许可证》)、破碎、制砂、销售;建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 辉绿岩开采、破碎、制砂、销售;建材销售。 | 2019-02-02 |
投资人备案 | 姓名: 汪平; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] 姓名: 周建华; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] 姓名: 郭敏霞; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] 姓名: 孙雁; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] 姓名: 何明晓; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增] | 姓名: 俞敏; 出资额: ***万; 百分比: **.*% [退出] 姓名: 李明; 出资额: ***万; 百分比: **.**% [退出] 姓名: 陈飞轮; 出资额: ***万; 百分比: **.**% [退出] 姓名: 沈长寿; 出资额: ***万; 百分比: *.**% [退出] | 2019-02-02 |
住所变更 | 浙江省衢州市常山县球川镇九都村 | 常山县球川镇九都村 | 2019-02-02 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:孙雁; 现联络员固定电话:***********; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:朱群英; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:石海军; 原联络员固定电话:***********; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:张爱鸣; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-02-02 |
法定代表人变更 | 汪平 | 俞敏 | 2019-02-02 |
注册资本变更 | **** | ****.** | 2019-02-02 |
多证合一备案 | 公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记 | - | 2019-02-02 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 辉绿岩开采、破碎、制砂、销售;建材销售。 | 一般经营项目: 辉绿岩、建材销售 | 2016-11-14 |
注册资本(金)变更 | 13775 | 840 | 2016-03-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 沈长寿; 出资额: 35.8; 百分比: 2.5998%姓名: 陈飞轮; 出资额: 214.82; 百分比: 15.6%姓名: 李明; 出资额: 286.43; 百分比: 20.8003%姓名: 俞敏; 出资额: 840; 百分比: 61% | 姓名: 俞敏; 出资额: 840; 百分比: 100% | 2016-03-10 |
组织机构变更 | 姓名: 陈飞轮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梁向荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈长寿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 石渭汀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张越伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 姓名: 张爱鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2016-03-10 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:2016-04-30 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2016-03-10 |
注册资本变更 | ****.** | *** | 2016-03-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈飞轮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 李明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 梁向荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 沈长寿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 石渭汀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 姓名: 张越伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 姓名: 张爱鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2016-03-10 |
投资人备案 | 姓名: 沈长寿; 出资额: **.*; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陈飞轮; 出资额: ***.**; 百分比: **.*% [新增] 姓名: 李明; 出资额: ***.**; 百分比: **.****% [新增] 姓名: 俞敏; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 俞敏; 出资额: ***; 百分比: ***% | 2016-03-10 |
出资方式备案 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:2016-04-30 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2016-03-10 |
注册资本变更 | 13775( + 63.93452% ) | 840 | 2016-03-10 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2016-03-10 |
组织机构变更 | 姓名: 陈飞轮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 李明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 梁向荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 沈长寿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 石渭汀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 姓名: 张越伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 姓名: 张爱鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2016-03-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 张爱鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 石海军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 张爱鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 张钟鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2016-03-08 |
投资人备案 | 姓名: 俞敏; 出资额: ***; 百分比: ***% | 企业名称: 新昌县新宇建筑暖通安装工程有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] 姓名: 俞敏; 出资额: ***; 百分比: **% | 2016-03-08 |
法定代表人变更 | 俞敏 | 张钟鸣 | 2016-03-08 |
组织机构变更 | 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 张爱鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 石海军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 张爱鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 张钟鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2016-03-08 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2016-03-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞敏; 出资额: 840; 百分比: 100% | 企业名称: 新昌县新宇建筑暖通安装工程有限公司; 出资额: 420; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 姓名: 俞敏; 出资额: 420; 百分比: 50% | 2016-03-08 |
组织机构变更 | 姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 俞敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张爱鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 石海军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 张爱鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 张钟鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2016-03-08 |
注册资本(金)变更 | 840 | 600 | 2015-11-04 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 新昌县新宇建筑暖通安装工程有限公司; 出资额: 420; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人姓名: 俞敏; 出资额: 420; 百分比: 50% | 姓名: 俞敏; 出资额: 180; 百分比: 30% 企业名称: 新昌县新宇建筑暖通安装工程有限公司; 出资额: 420; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人 | 2015-11-04 |
统一社会信用代码:9********350150 | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-11-04 | |
注册资本变更 | *** | *** | 2015-11-04 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********350150 | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-11-04 |
投资人备案 | 企业名称: 新昌县新宇建筑暖通安装工程有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 姓名: 俞敏; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 俞敏; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 新昌县新宇建筑暖通安装工程有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2015-11-04 |
注册资本变更 | 840( + 40% ) | 600 | 2015-11-04 |
注册资本(金)变更 | 600 | 10 | 2013-08-27 |
实收资本变更 | 600 | 10 | 2013-08-27 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞敏; 出资额: 180; 百分比: 30%企业名称: 新昌县新宇建筑暖通安装工程有限公司; 出资额: 420; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 俞敏; 出资额: 3; 百分比: 30% 企业名称: 新昌县新宇建筑暖通安装工程有限公司; 出资额: 7; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人 | 2013-08-27 |
投资人备案 | 姓名: 俞敏; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 新昌县新宇建筑暖通安装工程有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 俞敏; 出资额: *; 百分比: **% 企业名称: 新昌县新宇建筑暖通安装工程有限公司; 出资额: *; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2013-08-27 |
实收资本变更 | 600( + 5900% ) | 10 | 2013-08-27 |
注册资本变更 | 600( + 5900% ) | 10 | 2013-08-27 |
常山县万宇辉绿岩有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
俞敏 | 董事 |
张越伟 | 董事 |
俞敏 | 经理 |
李明 | 董事 |
陈飞轮 | 监事 |
梁向荣 | 监事 |
沈长寿 | 董事 |
石渭汀 | 董事 |
本页是 [常山县万宇辉绿岩有限公司] 在顺企网衢州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。