变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 李明智 475(万元)95%徐东雄 25(万元)5% | 李明智 450(万元)90%谭凯丽 50(万元)10% | 2022-10-28 |
监事信息 | 徐东雄(监事) [新增] | 谭凯丽(监事) [退出] | 2022-10-28 |
股权和公证书 | - | - | 2022-10-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-10-24 | 2021-09-15 | 2022-10-28 |
成员 | 徐东雄(监事) | 谭凯丽(监事) | 2022-10-28 |
投资人 | 李明智 475(万元)95%
徐东雄 25(万元)5% | 李明智 450(万元)90%
谭凯丽 50(万元)10% | 2022-10-28 |
投资人 | 李明智 450(万元)90%谭凯丽 50(万元)10% | 李明智 450(万元)90%徐东雄 50(万元)10% | 2021-09-18 |
成员 | 谭凯丽(监事) | 徐东雄(监事) | 2021-09-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-15 | 1900-01-01 | 2021-09-18 |
许可信息 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》(),《电信业务经营许可证》() | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》(),《电信业务经营许可证》() | 2021-09-18 |
股权和公证书 | - | - | 2021-09-18 |
监事信息 | 谭凯丽(监事) [新增] | 徐东雄(监事) [退出] | 2021-09-18 |
一般经营项目 | 工程施工、通信工程施工、建筑工程施工、安防工程施工、建筑智能化工程施工、建筑智能化工程设计及咨询、通信信息网络系统集成施工、计算机信息系统集成施工、安全技术防范系统设计、施工、维修;建筑装饰装修工程设计与施工(以上凭资质经营);计算机软硬件技术开发;通信、电子设备维护及保养;电子产品及通信设备、通信器材、计算机及零配件、建筑材料的销售;房屋租赁。装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 工程施工、通信工程施工、建筑工程施工、安防工程施工、建筑智能化工程施工、建筑智能化工程设计及咨询、通信信息网络系统集成施工、计算机信息系统集成施工、安全技术防范系统设计、施工、维修;建筑装饰装修工程设计与施工(以上凭资质经营);计算机软硬件技术开发;通信、电子设备维护及保养;电子产品及通信设备、通信器材、计算机及零配件、建筑材料的销售;房屋租赁。 | 2021-09-18 |
高级管理人员备案 | 监事:徐东雄;总经理:李明智;执行董事:李明智; | 监事:李明智;总经理:徐东雄;执行董事:李云文; | 2016-10-25 |
负责人变更 | 李明智 | 李云文 | 2016-10-25 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)徐东雄,50,10李明智,450,90 | 名称,出资额,出资比例(%)徐东雄,25,5李云文,25,5李明智,450,90 | 2016-10-25 |
负责人变更 | 总经理:李明智;法定代表人:李明智;监事:徐东雄;董事长:李明智;股东:李明智;股东:徐东雄; | 总经理:徐东雄;股东:李云文;法定代表人:李云文;董事长:李云文;股东:李明智;监事:李明智;股东:徐东雄; | 2016-10-25 |
投资人变更 | 股东名称:徐东雄、出资额:50、出资比例:10;股东名称:李明智、出资额:450、出资比例:90; | 股东名称:徐东雄、出资额:25、出资比例:5;股东名称:李云文、出资额:25、出资比例:5;股东名称:李明智、出资额:450、出资比例:90; | 2016-10-25 |
股东 | 李明智450(万元)90%徐东雄50(万元)10% | 徐东雄25(万元)5%李云文25(万元)5%李明智450(万元)90% | 2016-10-25 |
成员 | 徐东雄
50(万元)10%
李明智
450(万元)90% | 徐东雄
25(万元)5%
李云文
25(万元)5%
李明智
450(万元)90% | 2016-10-25 |
成员 | 李明智 | 李云文 | 2016-10-25 |
成员 | 徐东雄(监事),李明智(总经理),李明智(执行董事) | 徐东雄(总经理),李云文(执行董事),李明智(监事) | 2016-10-25 |
投资人 | 徐东雄 50(万元)10% 李明智 450(万元)90% | 李明智 450(万元)90% 李云文 25(万元)5% 徐东雄 25(万元)5% | 2016-10-25 |
负责人 | 李明智 | 李云文 | 2016-10-25 |
投资人变更 | 股东名称:徐东雄、出资额:50( + 100% )、出资比例:10;
股东名称:李明智、出资额:450、出资比例:90; | 股东名称:徐东雄、出资额:25、出资比例:5;
股东名称:李云文、出资额:25、出资比例:5; [退出]
股东名称:李明智、出资额:450、出资比例:90; | 2016-10-25 |
高级管理人员备案 | 监事:徐东雄 [新增]
总经理:李明智 [新增]
执行董事:李明智 [新增] | 监事:李明智 [退出]
总经理:徐东雄 [退出]
执行董事:李云文 [退出] | 2016-10-25 |
负责人变更 | 总经理:李明智;
法定代表人:李明智;
监事:徐东雄;
董事长:李明智;
股东:李明智;
股东:徐东雄; | 总经理:徐东雄;
股东:李云文;
法定代表人:李云文;
董事长:李云文;
股东:李明智;
监事:李明智;
股东:徐东雄; | 2016-10-25 |
投资人变更 | 名称:徐东雄,出资额:50( + 100% ),出资比例:10
名称:李明智,出资额:450,出资比例:90 | 名称:徐东雄,出资额:25,出资比例:5
名称:李云文,出资额:25,出资比例:5 [退出]
名称:李明智,出资额:450,出资比例:90 | 2016-10-25 |
监事信息 | 徐东雄(监事) [新增] | 李明智(监事) [退出] | 2016-10-25 |
高管人员 | 李明智(总经理) [新增] | 徐东雄(总经理) [退出] | 2016-10-25 |
董事长或执行董事成员 | 李明智(执行董事) [新增] | 李云文(执行董事) [退出] | 2016-10-25 |
监事成员 | 徐东雄(监事)
李明智(总经理)
李明智(执行(常务)董事) | 李明智(监事)
徐东雄(总经理)
李云文(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-25 |
法定代表人 | 李明智 | 李云文 | 2016-10-25 |
高管人员 | 徐东雄(监事)
李明智(总经理)
李明智(执行(常务)董事) | 李明智(监事)
徐东雄(总经理)
李云文(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-25 |
股东 | 李明智 450(万元) 90%
徐东雄 50( + 100% )(万元) 10% | 徐东雄 25(万元) 5%
李云文 25(万元) 5% [退出]
李明智 450(万元) 90% | 2016-10-25 |
董事成员 | 徐东雄(监事)
李明智(总经理)
李明智(执行(常务)董事) | 李明智(监事)
徐东雄(总经理)
李云文(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-25 |
董事成员 | 徐东雄(监事) 李明智(总经理) 李明智(执行(常务)董事) | 李明智(监事) 徐东雄(总经理) 李云文(执行(常务)董事) | 2016-10-25 |
股东(投资人) | 李明智 450(万元) 90% 徐东雄 50(万元) 10% | 徐东雄 25(万元) 5% 李云文 25(万元) 5% 李明智 450(万元) 90% | 2016-10-25 |
高管人员 | 徐东雄(监事) 李明智(总经理) 李明智(执行(常务)董事) | 李明智(监事) 徐东雄(总经理) 李云文(执行(常务)董事) | 2016-10-25 |
监事成员 | 徐东雄(监事) 李明智(总经理) 李明智(执行(常务)董事) | 李明智(监事) 徐东雄(总经理) 李云文(执行(常务)董事) | 2016-10-25 |
监事成员 | 李明智(监事) 徐东雄(总经理) 李云文(执行(常务)董事) | 方澍(执行(常务)董事) 吴量(监事) 方澍(总经理) | 2016-07-13 |
高管人员 | 李明智(监事) 徐东雄(总经理) 李云文(执行(常务)董事) | 方澍(执行(常务)董事) 吴量(监事) 方澍(总经理) | 2016-07-13 |
一照一码升级 | | | 2016-07-13 |
名称 | 深圳冠亿工程有限公司 | 深圳云途优尚网络科技有限公司 | 2016-07-13 |
经营范围 | 工程施工、通信工程施工、建筑工程施工、安防工程施工、建筑智能化工程施工、建筑智能化工程设计及咨询、通信信息网络系统集成施工、计算机信息系统集成施工、安全技术防范系统设计、施工、维修;建筑装饰装修工程设计与施工(以上凭资质经营);计算机软硬件技术开发;通信、电子设备维护及保养;电子产品及通信设备、通信器材、计算机及零配件、建筑材料的销售;房屋租赁。^电信业务代理;信息服务业务。 | 计算机网络信息技术研发;计算机软硬件开发、设计、销售及技术咨询、技术服务;女装、包包、鞋帽、配饰的批发及零售,国内贸易,经营进出口业务。^ | 2016-07-13 |
审批项目 | 《电信业务经营许可证》 无 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 无 | 《电信业务经营许可证》 无 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 无 | 2016-07-13 |
注册资本 | 人民币500 万元 | 人民币50 万元 | 2016-07-13 |
法定代表人(负责人) | 李云文 | 方澍 | 2016-07-13 |
董事成员 | 李明智(监事) 徐东雄(总经理) 李云文(执行(常务)董事) | 方澍(执行(常务)董事) 吴量(监事) 方澍(总经理) | 2016-07-13 |
股东(投资人) | 徐东雄 25(万元) 5% 李云文 25(万元) 5% 李明智 450(万元) 90% | 方澍 25(万元) 50% 吴量 25(万元) 50% | 2016-07-13 |
投资人变更 | 股东名称:徐东雄、出资额:25、出资比例:5; [新增]
股东名称:李云文、出资额:25、出资比例:5; [新增]
股东名称:李明智、出资额:450、出资比例:90; [新增] | 股东名称:吴量、出资额:25、出资比例:50; [退出]
股东名称:方澍、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2016-07-13 |
其他事项备案 | *****L | - | 2016-07-13 |
审批项目 | 《电信业务经营许可证》《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 | - | 2016-07-13 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2016-07-13 |
高管人员 | 徐东雄(总经理) [新增] | 方澍(总经理) [退出] | 2016-07-13 |
监事信息 | 李明智(监事) [新增] | 吴量(监事) [退出] | 2016-07-13 |
董事长或执行董事成员 | 李云文(执行董事) [新增] | 方澍(执行董事) [退出] | 2016-07-13 |
投资人变更 | 名称:徐东雄,出资额:25,出资比例:5 [新增]
名称:李云文,出资额:25,出资比例:5 [新增]
名称:李明智,出资额:450,出资比例:90 [新增] | 名称:方澍,出资额:25,出资比例:50 [退出]
名称:吴量,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2016-07-13 |
股东 | 徐东雄 25(万元) 5% [新增]
李云文 25(万元) 5% [新增]
李明智 450(万元) 90% [新增] | 方澍 25(万元) 50% [退出]
吴量 25(万元) 50% [退出] | 2016-07-13 |
高级管理人员备案 | 监事:李明智;执行董事:李云文;总经理:徐东雄; | 执行董事:方澍;总经理:方澍;监事:吴量; | 2016-07-13 |
投资人变更 | 股东名称:徐东雄、出资额:25、出资比例:5;股东名称:李云文、出资额:25、出资比例:5;股东名称:李明智、出资额:450、出资比例:90; | 股东名称:吴量、出资额:25、出资比例:50;股东名称:方澍、出资额:25、出资比例:50; | 2016-07-13 |
注册资本变更 | 500 | 50 | 2016-07-13 |
经营范围变更 | 工程施工、通信工程施工、建筑工程施工、安防工程施工、建筑智能化工程施工、建筑智能化工程设计及咨询、通信信息网络系统集成施工、计算机信息系统集成施工、安全技术防范系统设计、施工、维修;建筑装饰装修工程设计与施工(以上凭资质经营);计算机软硬件技术开发;通信、电子设备维护及保养;电子产品及通信设备、通信器材、计算机及零配件、建筑材料的销售;房屋租赁。电信业务代理;信息服务业务。 | 计算机网络信息技术研发;计算机软硬件开发、设计、销售及技术咨询、技术服务;女装、包包、鞋帽、配饰的批发及零售,国内贸易,经营进出口业务。 | 2016-07-13 |
地址变更 | 深圳市福田区沙头街道滨河路滨河大道9001新洲花园综合楼1栋402室 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田扬马小区15栋1001 | 2016-07-13 |
负责人变更 | 李云文 | 方澍 | 2016-07-13 |
一照一码升级 | *****L | - | 2016-07-13 |
股东 | 徐东雄25(万元)5%李云文25(万元)5%李明智450(万元)90% | 方澍25(万元)50%吴量25(万元)50% | 2016-07-13 |
名称变更 | 深圳冠亿工程有限公司 | 深圳云途优尚网络科技有限公司 | 2016-07-13 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)徐东雄,25,5李云文,25,5李明智,450,90 | 名称,出资额,出资比例(%)方澍,25,50吴量,25,50 | 2016-07-13 |
负责人变更 | 总经理:徐东雄;股东:李云文;法定代表人:李云文;董事长:李云文;股东:李明智;监事:李明智;股东:徐东雄; | 总经理:方澍;监事:吴量;法定代表人:方澍;股东:吴量;董事长:方澍;股东:方澍; | 2016-07-13 |
审批项目 | 徐东雄 25(万元)5% 李云文 25(万元)5% 李明智 450(万元)90% | 方澍 25(万元)50% 吴量 25(万元)50% | 2016-07-13 |
审批项目 | 徐东雄(总经理),李云文(执行董事),李明智(监事) | 方澍(总经理),方澍(执行董事),吴量(监事) | 2016-07-13 |
审批项目 | 李云文 | 方澍 | 2016-07-13 |
统一社会信用代码 | *****L | - | 2016-07-13 |
注册资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2016-07-13 |
成员 | 徐东雄(总经理),李云文(执行董事),李明智(监事) | 方澍(总经理),方澍(执行董事),吴量(监事) | 2016-07-13 |
投资人 | 李明智 450(万元)90% 李云文 25(万元)5% 徐东雄 25(万元)5% | 方澍 25(万元)50% 吴量 25(万元)50% | 2016-07-13 |
负责人 | 李云文 | 方澍 | 2016-07-13 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《电信业务经营许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》、审批文件号:无; | - | 2016-07-13 |
负责人变更 | 总经理:徐东雄;
股东:李云文;
法定代表人:李云文;
董事长:李云文;
股东:李明智;
监事:李明智;
股东:徐东雄; | 总经理:方澍;
监事:吴量;
法定代表人:方澍;
股东:吴量;
董事长:方澍;
股东:方澍; | 2016-07-13 |
高级管理人员备案 | 监事:李明智 [新增]
执行董事:李云文 [新增]
总经理:徐东雄 [新增] | 执行董事:方澍 [退出]
总经理:方澍 [退出]
监事:吴量 [退出] | 2016-07-13 |
住所 | 深圳市福田区沙头街道滨河路滨河大道9001新洲花园综合楼1栋402室 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田扬马小区15栋1001 | 2016-07-13 |
董事成员 | 李明智(监事) [新增]
徐东雄(总经理) [新增]
李云文(执行(常务)董事) [新增] | 方澍(执行(常务)董事) [退出]
吴量(监事) [退出]
方澍(总经理) [退出] | 2016-07-13 |
注册资本 | 人民币500 万元( + 900% ) | 人民币50 万元 | 2016-07-13 |
审批项目 | 《电信业务经营许可证》 无 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 无 | 《电信业务经营许可证》 无 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 无 | 2016-07-13 |
高管人员 | 李明智(监事) [新增]
徐东雄(总经理) [新增]
李云文(执行(常务)董事) [新增] | 方澍(执行(常务)董事) [退出]
吴量(监事) [退出]
方澍(总经理) [退出] | 2016-07-13 |
监事成员 | 李明智(监事) [新增]
徐东雄(总经理) [新增]
李云文(执行(常务)董事) [新增] | 方澍(执行(常务)董事) [退出]
吴量(监事) [退出]
方澍(总经理) [退出] | 2016-07-13 |
名称变更 | 深圳冠亿工程有限公司 | 深圳云途优尚网络科技有限公司 | 2016-07-12 |
注册资本变更 | 500 | 50 | 2016-07-12 |
经营范围变更 | 工程施工、通信工程施工、建筑工程施工、安防工程施工、建筑智能化工程施工、建筑智能化工程设计及咨询、通信信息网络系统集成施工、计算机信息系统集成施工、安全技术防范系统设计、施工、维修;建筑装饰装修工程设计与施工(以上凭资质经营);计算机软硬件技术开发;通信、电子设备维护及保养;电子产品及通信设备、通信器材、计算机及零配件、建筑材料的销售;房屋租赁。电信业务代理;信息服务业务。 | 计算机网络信息技术研发;计算机软硬件开发、设计、销售及技术咨询、技术服务;女装、包包、鞋帽、配饰的批发及零售,国内贸易,经营进出口业务。 | 2016-07-12 |
地址变更 | 深圳市福田区沙头街道滨河路滨河大道9001新洲花园综合楼1栋402室 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田扬马小区15栋1001 | 2016-07-12 |
其他事项备案 | *****L | - | 2016-07-12 |