总统一号(深圳)汽车租赁有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区东门街道中兴路北侧一品东门雅园南楼1922,我公司主要提供汽车租赁。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市罗湖区东门街道中兴路北侧一品东门雅园南楼1922
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 喻树保
- 电子邮件:
- 969a@sina.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 159****1049 |
手机号码 | 185****3769 |
座机号码 | 0755-33077018 |
电子邮箱 | 969a@sina.com |
相关产品
工商信息和基本资料
总统一号(深圳)汽车租赁有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
赵琳 | 100% | 人民币33万元 |
总统一号(深圳)汽车租赁有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路319号兆邦基大厦4层406 | 深圳市南山区桃源街道龙珠大道新屋村百威年二手车交易中心62A | 2021-01-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-27 | 2020-07-31 | 2021-01-28 |
章程修正案 | - | - | 2021-01-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-31 | 2020-07-06 | 2020-08-03 |
名称 | 深圳市添奕科技有限公司 | 总统一号(深圳)汽车租赁有限公司 | 2020-08-03 |
章程 | - | - | 2020-08-03 |
一般经营项目 | 物联网系统的技术开发与销售;智能化工程及弱电系统集成;安全防范领域电子产品、安检设备、机电设备的销售及技术服务;LED半导体节能产品的研发和销售;五金交电及数码电子产品的销售;国际货物运输代理。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租)。 | 2020-08-03 |
指定联系人 | 赵琳(总经理), 刘宽(监事), 赵琳(执行董事) | 柳鑫(总经理), 喻树江(监事), 柳鑫(执行董事) | 2020-07-13 |
指定联系人 | 赵琳 | 柳鑫 | 2020-07-13 |
指定联系人 | 赵琳 33(万元)100% | 喻树江 16.5(万元)50% 喻树保 16.5(万元)50% | 2020-07-13 |
成员 | 赵琳(总经理),刘宽(监事),赵琳(执行董事) | 柳鑫(总经理),喻树江(监事),柳鑫(执行董事) | 2020-07-13 |
总经理 | 赵琳(总经理), [新增] 刘宽(监事), [新增] 赵琳(执行董事) [新增] | 柳鑫(总经理), [退出] 喻树江(监事), [退出] 柳鑫(执行董事) [退出] | 2020-07-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-06 | 2018-10-27 | 2020-07-13 |
指定联系人 | 赵琳 | 喻树保 | 2020-07-13 |
董事长或执行董事成员 | 赵琳(总经理), [新增] 刘宽(监事), [新增] 赵琳(执行董事) [新增] | 柳鑫(总经理), [退出] 喻树江(监事), [退出] 柳鑫(执行董事) [退出] | 2020-07-13 |
监事信息 | 赵琳(总经理), [新增] 刘宽(监事), [新增] 赵琳(执行董事) [新增] | 柳鑫(总经理), [退出] 喻树江(监事), [退出] 柳鑫(执行董事) [退出] | 2020-07-13 |
负责人 | 赵琳 [新增] | 柳鑫 [退出] | 2020-07-13 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2020-07-13 |
升级换照 | - | - | 2020-07-13 |
投资人 | 赵琳 33(万元)100% [新增] | 喻树江 16.5(万元)50% [退出] 喻树保 16.5(万元)50% [退出] | 2020-07-13 |
成员 | 柳鑫 | 喻树保 | 2018-10-30 |
成员 | 柳鑫(执行董事),柳鑫(总经理) | 喻树保(执行董事),喻树保(总经理) | 2018-10-30 |
负责人 | 柳鑫 | 喻树保 | 2018-10-30 |
负责人变更 | 法定代表人:柳鑫; 总经理:柳鑫; 董事长:柳鑫; | 董事长:喻树保; 法定代表人:喻树保; 总经理:喻树保; | 2018-10-30 |
高级管理人员备案 | 总经理:柳鑫 [新增] 执行董事:柳鑫 [新增] | 执行董事:喻树保 [退出] 总经理:喻树保 [退出] | 2018-10-30 |
章程备案 | 2018-10-27 | 2018-10-16 | 2018-10-30 |
地址变更 | 深圳市南山区桃源街道龙珠大道新屋村百威年二手车交易中心62A | 深圳市龙岗区平湖街道华南国际纺织服装原辅料物流区二期4F-058 | 2018-10-30 |
地址变更 | 深圳市龙岗区平湖街道华南国际纺织服装原辅料物流区二期4F-058 | 深圳市罗湖区东门街道中兴路北侧一品东门雅园南楼1922 | 2018-10-22 |
章程备案 | 2018-10-16 | 2015-06-19 | 2018-10-22 |
统一社会信用代码 | *****K | - | 2016-11-08 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-11-08 |
其他事项备案 | *****K | - | 2016-11-08 |
一照一码升级 | 2016-11-08 | ||
一照一码换照 | 2016-11-08 |
总统一号(深圳)汽车租赁有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
喻树江 | 监事 |
喻树保 | 执行(常务)董事 |
喻树保 | 总经理 |
本页是 [总统一号(深圳)汽车租赁有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关汽车租赁业