西安德凯电子科技有限公司,办公室地址位于西北地区第一大城市西安,西安市高新区新型工业园创汇路30号401室,我公司主要提供网络设备及产品、电子产品、通讯产品、机电产品、环保节能产品的研究开发、生产、销售及技术服务;网络工程、建筑安装工程、消防工程、建筑智能化工程的设计、施工。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
西安德凯电子科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
卢骏 | 640万 | |
焦永亮 | 360万 |
西安德凯电子科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:刘婷婷, 现联络人员固定电话:, 现联络人员移动电话:***********, 现财务负责人姓名:, 现财务负责人固定电话:, 现财务负责人移动电话:, 现办税人姓名:, 现办税人固定电话:, 现办税人移动电话:, 现生产经营地:, 现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:刘婷婷, 原联络人员固定电话:, 原联络人员移动电话:***********, 原财务负责人姓名:, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原办税人姓名:, 原办税人固定电话:, 原办税人移动电话:, 原生产经营地:, 原生产经营地所在行政区划: | 2017-03-29 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:刘婷婷, 现联络人员固定电话:, 现联络人员移动电话:***********, 现财务负责人姓名:, 现财务负责人固定电话:, 现财务负责人移动电话:, 现办税人姓名:, 现办税人固定电话:, 现办税人移动电话:, 现生产经营地:, 现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:刘婷婷, 原联络人员固定电话:, 原联络人员移动电话:***********, 原财务负责人姓名:, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原办税人姓名:, 原办税人固定电话:, 原办税人移动电话:, 原生产经营地:, 原生产经营地所在行政区划: | 2017-03-29 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:刘婷婷; 电话:******电话:******现财务负责人姓名:; 电话:******电话:******现办税人姓名:; 电话:******电话:******现生产经营地:; 现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:刘婷婷; 电话:******电话:******原财务负责人姓名:; 电话:******电话:******原办税人姓名:; 电话:******电话:******原生产经营地:; 原生产经营地所在行政区划: | 2017-03-29 |
行业代码变更 | 7299:其他未列明商务服务业 | 7299:其他未列明商务服务业 | 2017-03-29 |
经营范围(业务范围)变更 | 网络设备及产品、电子产品、通讯产品、机电产品、环保节能产品的研究开发、生产、销售及技术服务;网络工程、建筑安装工程、消防工程、建筑智能化工程的设计、施工。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定) | 网络设备及产品、电子产品、通讯产品、机电产品、环保节能产品的研究开发、销售及技术服务;网络工程、建筑安装工程、消防工程、建筑智能化工程的设计、施工。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定) | 2017-03-29 |
换照 | 办理换照业务 | - | 2015-11-24 |
负责人变更 | 卢骏 | 叶立 | 2015-04-28 |
投资者变更 | 卢骏 [新增] | 叶立 [退出] | 2015-04-28 |
主要人员备案 | 姓名: 焦永亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] 姓名: 卢骏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 石天慧; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 叶立; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2015-04-28 |
董事备案 | 姓名: 焦永亮;证件号码*********; 职位: 监事 [新增] 姓名: 卢骏;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 石天慧;证件号码*********; 职位: 监事 [退出] 姓名: 叶立;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2015-04-28 |
投资人变更 | 姓名: 焦永亮; 出资额: 360; 百分比: 36 [新增] 姓名: 卢骏; 出资额: 640; 百分比: 64 [新增] | 姓名: 叶立; 出资额: 180; 百分比: 18 [退出] 姓名: 韩兵; 出资额: 360; 百分比: 36 [退出] 姓名: 石天慧; 出资额: 460; 百分比: 46 [退出] | 2015-04-28 |
法定代表人变更 | 卢骏 | 叶立 | 2015-04-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 焦永亮; 出资额: 360; 百分比: 36 姓名: 卢骏; 出资额: 640; 百分比: 64 | 姓名: 叶立; 出资额: 180; 百分比: 18 姓名: 韩兵; 出资额: 360; 百分比: 36 姓名: 石天慧; 出资额: 460; 百分比: 46 | 2015-04-28 |
换照 | 办理换照业务 | 换照 | 2014-09-23 |
西安德凯电子科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
卢骏 | 执行董事兼总经理 |
焦永亮 | 监事 |
本页是 [西安德凯电子科技有限公司] 在顺企网西安黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。