变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 余鹰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 杨晶; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 张春花; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 杨晶; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2018-11-29 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州金昌实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 杨晶; 出资额: ****万; 百分比: **.*% [新增] | 企业名称: 杭州金昌实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 余鹰; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
姓名: 阎勇强; 出资额: ***万; 百分比: *.*% [退出] | 2018-11-07 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2022-07-30 | 2018-11-07 |
法定代表人变更 | 杨晶 | 阎勇强 | 2018-11-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张春花; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 杨晶; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 张春花; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 阎勇强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2018-11-07 |
出资比例备案 | 企业名称: 杭州金昌实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 杨晶; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 企业名称: 杭州金昌实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 余鹰; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 阎勇强; 出资额: ***万; 百分比: *.*% | 2018-11-07 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-11-07 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。; | 一般经营项目: 服务:投资管理(除证券、期货),实业投资,经济信息咨询(除证券期货、商品中介),投资咨询(除证券、期货),财务信息咨询(除代理记帐),商务信息咨询(除中介),企业管理咨询,企业形象策划。; | 2016-07-26 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。;
| 一般经营项目: 服务:投资管理(除证券、期货),实业投资,经济信息咨询(除证券期货、商品中介),投资咨询(除证券、期货),财务信息咨询(除代理记帐),商务信息咨询(除中介),企业管理咨询,企业形象策划。;
| 2016-07-26 |
投资人(股权)变更 | 股东: 杭州金昌实业有限公司, 3870万; 阎勇强, 430万; 余鹰, 700万; | 股东: 杭州金昌实业有限公司, 3870万; 张春花, 430万; 余鹰, 700万;
| 2016-03-25 |
投资人备案 | 股东: 杭州金昌实业有限公司, ****万;
阎勇强, ***万; [新增]
余鹰, ***万; | 股东: 杭州金昌实业有限公司, ****万;
张春花, ***万; [退出]
余鹰, ***万; | 2016-03-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********46823M | 注册号:********76463
组织机构代码证:******** | 2015-12-15 |
住所变更 | 住所: 杭州市下城区朝晖路***号*号楼**I室
注册资本: ****万人民币元
股东: 杭州金昌实业有限公司, ****万
张春花, ***万
余鹰, ***万
电话: | 住所: 朝晖路联锦大厦(施家花园**号)B座***
注册资本: ***万人民币元
股东: 余鹰, **万
张春花, ***万
电话: | 2015-12-15 |
| 统一社会信用代码:9********46823M | 注册号:********76463
组织机构代码证:******** | 2015-12-15 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市下城区朝晖路182号1号楼80I室; 注册资本: 5000万人民币元; 股东: 杭州金昌实业有限公司, 3870万; 张春花, 430万; 余鹰, 700万; 电话:; | 住所: 朝晖路联锦大厦(施家花园22号)B座801;
注册资本: 500万人民币元;
股东: 余鹰, 70万; 张春花, 430万;
电话:; | 2015-12-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 阎勇强; 股东: 余鹰, 70万; 张春花, 430万; 组织机构: 阎勇强 职务: 执行董事兼总经理; 张春花 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 邢城平;
股东: 邢城平, 70万; 张春花, 430万;
组织机构: 邢城平 职务: 执行董事兼总经理; 张春花 职务: 监事;
| 2013-12-02 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 阎勇强;
股东: 余鹰, **万;
张春花, ***万;
组织机构: 阎勇强 职务: 执行董事兼总经理;
张春花 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 邢城平;
股东: 邢城平, **万;
张春花, ***万;
组织机构: 邢城平 职务: 执行董事兼总经理;
张春花 职务: 监事; | 2013-12-02 |
注册资本变更 | 注册资本: 500万人民币元;
实收资本: 500万人民币元;
一般经营项目: 服务:投资管理(除证券、期货),实业投资,经济信息咨询(除证券期货、商品中介),投资咨询(除证券、期货),财务信息咨询(除代理记帐),商务信息咨询(除中介),企业管理咨询,企业形象策划。;
股东: 邢城平, 70万;
张春花, 430万; | 注册资本: 100万人民币元;
实收资本: 100万人民币元;
一般经营项目: 服务:企业投资管理咨询(除证券、期货),经济信息咨询(除证券、期货)。**;
股东: 张春花, 30万;
邢城平, 70万; | 2012-08-10 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 500万人民币元; 实收资本: 500万人民币元; 一般经营项目: 服务:投资管理(除证券、期货),实业投资,经济信息咨询(除证券期货、商品中介),投资咨询(除证券、期货),财务信息咨询(除代理记帐),商务信息咨询(除中介),企业管理咨询,企业形象策划。; 股东: 邢城平, 70万; 张春花, 430万; | 注册资本: 100万人民币元;
实收资本: 100万人民币元;
一般经营项目: 服务:企业投资管理咨询(除证券、期货),经济信息咨询(除证券、期货)。**;
股东: 张春花, 30万; 邢城平, 70万;
| 2012-08-10 |
行业代码变更 | 行业: 投资与资产管理; 法定代表人(负责人): 邢城平; 经营范围: 服务:企业投资管理咨询(除证券、期货),经济信息咨询(除证券、期货)。**; 注册号: ********76463; 营业期限: 2002-7-31 至 2022-7-30; 股东: 张春花, 30万; 邢城平, 70万; 组织机构: 邢城平 职务: 执行董事兼总经理; 张春花 职务: 监事; | 行业: 其他服务业;
法定代表人(负责人): 楼俊;
经营范围: 服务:企业投资管理咨询,经济信息咨询(除商品中介)。**;
注册号: ********810;
营业期限: 2002-7-31 至 2012-7-30;
股东: 张春花, 30万; 楼俊, 70万;
组织机构: 楼俊 职务: 执行董事; 楼俊 职务: 总经理; 张春花 职务: 监事;
| 2009-09-09 |
行业代码变更 | 行业: 投资与资产管理; 法定代表人(负责人): 邢城平; 经营范围: 服务:企业投资管理咨询(除证券、期货),经济信息咨询(除证券、期货)。**; 注册号: ********76463; 营业期限: 2002-7-31 至 2022-7-30; 股东: 张春花, 30万; 邢城平, 70万; 组织机构: 邢城平 职务: 执行董事兼总经理; 张春花 职务: 监事; | 行业: 其他服务业;
法定代表人(负责人): 楼俊;
经营范围: 服务:企业投资管理咨询,经济信息咨询(除商品中介)。**;
注册号: ********810;
营业期限: 2002-7-31 至 2012-7-30;
股东: 张春花, 30万; 楼俊, 70万;
组织机构: 楼俊 职务: 执行董事; 楼俊 职务: 总经理; 张春花 职务: 监事; | 2009-09-09 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 楼俊;
注册号: ***********;
股东: 张春花, **万;
楼俊, **万;
组织机构: 楼俊 职务: 执行董事;
楼俊 职务: 总经理;
张春花 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 张樱;
注册号: ***********;
股东: 张春花, **万;
张樱, **万;
组织机构: 张春花 职务: 监事;
张樱 职务: 执行董事;
张樱 职务: 总经理; | 2005-12-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 楼俊; 注册号: ********810; 股东: 张春花, 30万; 楼俊, 70万; 组织机构: 楼俊 职务: 执行董事; 楼俊 职务: 总经理; 张春花 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 张樱;
注册号: ********950;
股东: 张春花, 30万; 张樱, 70万;
组织机构: 张春花 职务: 监事; 张樱 职务: 执行董事; 张樱 职务: 总经理;
| 2005-12-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张樱 | 余鹰 | 2005-05-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张春花; 性别: 女; 住所: 藻溪镇横塘新坑桥村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 30% | 姓名: 张春花; 性别: 女; 住所: 藻溪镇横塘新坑桥村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 30% | 2005-05-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张樱; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 70; 百分比: 70% | 姓名: 余鹰; 性别: 男; 住所: 临安市锦城镇天屹路城中苑3-505室; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 70; 百分比: 70% | 2005-05-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张春花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 余鹰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: | 2005-05-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张樱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 余鹰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: | 2005-05-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张樱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 张春花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: | 2005-05-13 |
投资人备案 | 姓名: 张樱; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 余鹰; 性别: 男; 住所: 临安市锦城镇天屹路城中苑*-***室; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-05-13 |
投资人备案 | 姓名: 张春花; 性别: 女; 住所: 藻溪镇横塘新坑桥村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 张春花; 性别: 女; 住所: 藻溪镇横塘新坑桥村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 2005-05-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 张樱;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 张春花;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: | 2005-05-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 张樱;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 余鹰;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: | 2005-05-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 张春花;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 姓名: 余鹰;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: | 2005-05-13 |