变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 王海斌; 出资额: *.*; 百分比: **%
姓名: 王高义; 出资额: **.*; 百分比: **% | 姓名: 王海斌; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 王高义; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 黄志丰; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2016-12-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王海斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-12-20 |
| 姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王海斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-12-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王高义 | 黄志丰 | 2016-12-20 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2011-6-7 至 9999-9-9 | 营业期限: 2011-6-7 至 2021-6-6 | 2016-12-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王海斌; 出资额: 7.5; 百分比: 15%姓名: 王高义; 出资额: 42.5; 百分比: 85% | 姓名: 王海斌; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 王高义; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 黄志丰; 出资额: 25; 百分比: 50% | 2016-12-20 |
组织机构变更 | 姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王海斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-12-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 黄志丰 | 林宣龙 | 2016-05-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王海斌; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 王高义; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 黄志丰; 出资额: 25; 百分比: 50% | 姓名: 陈良考; 出资额: 10; 百分比: 20%
姓名: 林宣龙; 出资额: 10; 百分比: 20%
姓名: 王海斌; 出资额: 10; 百分比: 20%
姓名: 王高义; 出资额: 20; 百分比: 40%
| 2016-05-30 |
| 姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 林宣龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 林宣龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2016-05-30 |
| 统一社会信用代码:9********226534 | 注册号:********81422
组织机构代码证:******** | 2016-05-30 |
组织机构变更 | 姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 林宣龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 林宣龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2016-05-30 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********226534 | 注册号:********81422
组织机构代码证:******** | 2016-05-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 林宣龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 林宣龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-05-30 |
投资人备案 | 姓名: 王海斌; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 王高义; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 黄志丰; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈良考; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 林宣龙; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 王海斌; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王高义; 出资额: **; 百分比: **% | 2016-05-30 |
实收资本变更 | 0 | 50 | 2016-05-30 |
组织机构变更 | 姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 黄志丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 林宣龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 林宣龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王高义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-05-30 |
投资人备案 | 姓名: 陈良考; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 林宣龙; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王海斌; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 王高义; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 林碎东; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 林宣龙; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 石福存; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 王高义; 出资额: **; 百分比: **% | 2012-10-08 |
住所变更 | 住所: 乐清市翁垟街道沙头村
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:翁垟街道 | 住所: 乐清市翁垟镇高阳村
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:翁垟街道 | 2012-10-08 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乐清市翁垟街道沙头村; 邮政编码: 325606; 电话: ********;住所所在行政区划:翁垟街道 | 住所: 乐清市翁垟镇高阳村; 邮政编码: 325606; 电话: ********;住所所在行政区划:翁垟街道 | 2012-10-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈良考; 出资额: 10; 百分比: 20%姓名: 林宣龙; 出资额: 10; 百分比: 20%姓名: 王海斌; 出资额: 10; 百分比: 20%姓名: 王高义; 出资额: 20; 百分比: 40% | 姓名: 林碎东; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 林宣龙; 出资额: 10; 百分比: 20%
姓名: 石福存; 出资额: 10; 百分比: 20%
姓名: 王高义; 出资额: 25; 百分比: 50%
| 2012-10-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林碎东; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 林宣龙; 出资额: 10; 百分比: 20%姓名: 石福存; 出资额: 10; 百分比: 20%姓名: 王高义; 出资额: 25; 百分比: 50% | 姓名: 石福存; 出资额: 10; 百分比: 20%
姓名: 林宣龙; 出资额: 15; 百分比: 30%
姓名: 王高义; 出资额: 25; 百分比: 50%
| 2011-09-22 |
投资人备案 | 姓名: 林碎东; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 林宣龙; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 石福存; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王高义; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 石福存; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 林宣龙; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王高义; 出资额: **; 百分比: **% | 2011-09-22 |