变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 卢长波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 袁裕继; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 袁裕继; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 姓名: 程吴霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 袁裕继; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 袁裕继; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 2021-08-26 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州科侨工程咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
企业名称: 杭州博轩工程管理咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 程吴霞; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 袁裕继; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 钟红丽; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 徐剑伟; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2021-08-26 |
投资人备案 | 姓名: 程吴霞; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 袁裕继; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 钟红丽; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 徐剑伟; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 钟红丽; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 程吴霞; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 袁裕继; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2020-03-26 |
法定代表人变更 | 袁裕继 | 周伟东 | 2020-03-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 程吴霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 袁裕继; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 袁裕继; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] | 姓名: 倪雪金; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 周伟东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 程吴霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-03-26 |
联系电话变更 | 0571-86689022 ***** | 0571-86689022 ***** | 2020-01-02 |
联系电话变更 | ****-******** *********** | ****-******** *********** | 2020-01-02 |
住所变更 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道双流***号**号楼*层 | 萧山区蜀山街道万源路*号*号楼*层 | 2020-01-02 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:310024 | 原邮政编码:311201 | 2020-01-02 |
管辖单位变更 | 转塘所 | 西湖区局之江分局 | 2020-01-02 |
注册资本变更 | 500( + 525% ) | 80 | 2019-05-16 |
投资人备案 | 姓名: 钟红丽; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 程吴霞; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 袁裕继; 出资额: **万; 百分比: **% | 姓名: 钟红丽; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 程吴霞; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 袁裕继; 出资额: *万; 百分比: **% | 2019-05-16 |
注册资本变更 | *** | ** | 2019-05-16 |
投资人备案 | 姓名: 钟红丽; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 程吴霞; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 袁裕继; 出资额: *万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 钟红丽; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 程吴霞; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 倪雪金; 出资额: *万; 百分比: **% [退出] | 2018-11-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 倪雪金; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 周伟东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 程吴霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 倪雪金; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 周伟东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 程吴霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2018-11-30 |
法定代表人变更 | 周伟东 | 钟红丽 | 2018-08-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 倪雪金; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 周伟东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
姓名: 程吴霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 倪雪金; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 周银兴; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 钟红丽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出] | 2018-08-07 |
投资人备案 | 姓名: 倪雪金; 出资额: *万; 百分比: **%
姓名: 程吴霞; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
姓名: 钟红丽; 出资额: **万; 百分比: **% | 姓名: 倪雪金; 出资额: *万; 百分比: **%
姓名: 周银兴; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
姓名: 钟红丽; 出资额: **万; 百分比: **% | 2018-08-07 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 钟红丽;
股东: 倪雪金, *万;
周银兴, **万;
钟红丽, **万;
组织机构: 倪雪金 职务: 经理;
钟红丽 职务: 执行董事;
周银兴 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 倪雪金;
股东: 施尚苗, *万;
姜华良, **万;
倪雪金, **万;
组织机构: 倪雪金 职务: 执行董事;
倪雪金 职务: 总经理;
施尚苗 职务: 监事; | 2016-11-21 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 钟红丽;
股东: 倪雪金, 8万; 周银兴, 24万; 钟红丽, 48万;
组织机构: 倪雪金 职务: 经理; 钟红丽 职务: 执行董事; 周银兴 职务: 监事;
| 法定代表人(负责人): 倪雪金;
股东: 施尚苗, 8万; 姜华良, 36万; 倪雪金, 36万;
组织机构: 倪雪金 职务: 执行董事; 倪雪金 职务: 总经理; 施尚苗 职务: 监事;
| 2016-11-21 |
| 统一社会信用代码:9********19424J | 注册号:********507
组织机构代码证:******** | 2016-05-25 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 萧山区蜀山街道万源路1号1号楼1层; 电话:; | 住所: 杭州市滨江区省水电新村三区22幢1层;
电话:; | 2016-05-25 |
住所变更 | 住所: 萧山区蜀山街道万源路*号*号楼*层
电话: | 住所: 杭州市滨江区省水电新村三区**幢*层
电话: | 2016-05-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****J | 注册号:*****07
组织机构代码证:790919424 | 2016-05-25 |
投资人(股权)变更 | 股东: 施尚苗, 8万; 姜华良, 36万; 倪雪金, 36万; | 股东: 浙江省正邦水电建设有限公司, 8万; 施尚苗, 8万; 姜华良, 32万; 倪雪金, 32万;
| 2006-09-21 |