变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 潘岑 | 王思洲 | 2016-02-26 |
统一社会信用代码 | *****2 | - | 2016-02-26 |
成员 | 潘岑(执行董事),潘岑(总经理),王盛龙(监事) | 王思洲(执行董事),潘岑(总经理),王盛龙(监事) | 2016-02-26 |
负责人 | 潘岑 | 王思洲 | 2016-02-26 |
高级管理人员备案 | 总经理:潘岑
监事:王盛龙
执行董事:潘岑 [新增] | 监事:王盛龙
执行董事:王思洲 [退出]
总经理:潘岑 | 2016-02-26 |
负责人变更 | 法定代表人:潘岑;
总经理:潘岑;
监事:王盛龙;
董事长:潘岑; | 法定代表人:王思洲;
监事:王盛龙;
总经理:潘岑;
董事长:王思洲; | 2016-02-26 |
其他事项备案 | *****2 | - | 2016-02-26 |
董事长或执行董事成员 | 潘岑(执行董事) [新增] | 王思洲(执行董事) [退出] | 2016-02-26 |
董事成员 | 潘岑(执行(常务)董事)
潘岑(总经理)
王盛龙(监事) | 王思洲(执行(常务)董事) [退出]
王盛龙(监事)
潘岑(总经理) | 2016-02-26 |
法定代表人 | 潘岑 | 王思洲 | 2016-02-26 |
一照一码升级 | - | - | 2016-02-26 |
一照一码升级 | | | 2016-02-26 |
董事成员 | 潘岑(执行(常务)董事) 潘岑(总经理) 王盛龙(监事) | 王思洲(执行(常务)董事) 王盛龙(监事) 潘岑(总经理) | 2016-02-26 |
董事成员 | 王思洲(执行(常务)董事) 王盛龙(监事) 潘岑(总经理) | 王盛华(执行(常务)董事) 潘岑(总经理) 王盛龙(监事) | 2015-03-31 |
法定代表人(负责人) | 王思洲 | 王盛华 | 2015-03-31 |
成员 | 王思洲 | 王盛华 | 2015-03-31 |
成员 | 王思洲(执行董事),潘岑(总经理),王盛龙(监事) | 潘岑(总经理),王盛华(执行董事),王盛龙(监事) | 2015-03-31 |
负责人 | 王思洲 | 王盛华 | 2015-03-31 |
负责人变更 | 法定代表人:王思洲;
监事:王盛龙;
总经理:潘岑;
董事长:王思洲; | 法定代表人:王盛华;
总经理:潘岑;
监事:王盛龙;
董事长:王盛华; | 2015-03-31 |
高级管理人员备案 | 执行董事:王思洲 [新增]
总经理:潘岑
监事:王盛龙 | 执行董事:王盛华 [退出]
监事:王盛龙
总经理:潘岑 | 2015-03-31 |
董事长或执行董事成员 | 王思洲(执行董事) [新增] | 王盛华(执行董事) [退出] | 2015-03-31 |
董事成员 | 王思洲(执行(常务)董事) [新增]
王盛龙(监事)
潘岑(总经理) | 王盛华(执行(常务)董事) [退出]
潘岑(总经理)
王盛龙(监事) | 2015-03-31 |
成员 | 王盛华 | 王思洲 | 2015-03-30 |
成员 | 潘岑(总经理),王盛华(执行董事),王盛龙(监事) | 潘岑(总经理),王思洲(执行董事),王盛龙(监事) | 2015-03-30 |
负责人 | 王盛华 | 王思洲 | 2015-03-30 |
负责人变更 | 法定代表人:王盛华;
总经理:潘岑;
监事:王盛龙;
董事长:王盛华; | 法定代表人:王思洲;
总经理:潘岑;
董事长:王思洲;
监事:王盛龙; | 2015-03-30 |
高级管理人员备案 | 执行董事:王盛华 [新增]
监事:王盛龙
总经理:潘岑 | 总经理:潘岑
监事:王盛龙
执行董事:王思洲 [退出] | 2015-03-30 |
董事长或执行董事成员 | 王盛华(执行董事) [新增] | 王思洲(执行董事) [退出] | 2015-03-30 |
董事成员 | 王盛华(执行(常务)董事) [新增]
潘岑(总经理)
王盛龙(监事) | 潘岑(总经理)
王思洲(执行(常务)董事) [退出]
王盛龙(监事) | 2015-03-30 |
法定代表人(负责人) | 王盛华 | 王思洲 | 2015-03-30 |
董事成员 | 王盛华(执行(常务)董事) 潘岑(总经理) 王盛龙(监事) | 潘岑(总经理) 王思洲(执行(常务)董事) 王盛龙(监事) | 2015-03-30 |
董事成员 | 潘岑(总经理) 王思洲(执行(常务)董事) 王盛龙(监事) | 潘岑(总经理) 王盛龙(监事) 王盛华(执行(常务)董事) | 2015-01-20 |
成员 | 王思洲 | 王盛华 | 2015-01-20 |
成员 | 潘岑(总经理),王思洲(执行董事),王盛龙(监事) | 潘岑(总经理),王盛华(执行董事),王盛龙(监事) | 2015-01-20 |
负责人 | 王思洲 | 王盛华 | 2015-01-20 |
负责人变更 | 法定代表人:王思洲;
总经理:潘岑;
监事:王盛龙;
董事长:王思洲; | 法定代表人:王盛华;
监事:王盛龙;
董事长:王盛华;
总经理:潘岑; | 2015-01-20 |
高级管理人员备案 | 执行董事:王思洲 [新增]
总经理:潘岑
监事:王盛龙 | 监事:王盛龙
总经理:潘岑
执行董事:王盛华 [退出] | 2015-01-20 |
董事长或执行董事成员 | 王思洲(执行董事) [新增] | 王盛华(执行董事) [退出] | 2015-01-20 |
法定代表人 | 王思洲 | 王盛华 | 2015-01-20 |
董事成员 | 潘岑(总经理)
王思洲(执行(常务)董事) [新增]
王盛龙(监事) | 潘岑(总经理)
王盛龙(监事)
王盛华(执行(常务)董事) [退出] | 2015-01-20 |
实收资本 | 100( + 66.34036% ) | 60.1177 | 2014-08-18 |
实收资本 | 人民币100万元( + 66.34036% ) | 人民币60.1177万元 | 2014-08-18 |
实收资本 | 人民币100万元 | 人民币60.1177万元 | 2014-08-18 |
其他事项备案 | - | - | 2013-08-26 |
实收资本 | 60.1177( + 195.8723% ) | 20.3188 | 2013-08-26 |
其他事项备案 | 2013-08-06 | 2012-11-06 | 2012-11-07 |
实收资本 | 20.3188 | 0 | 2012-11-07 |
证照有效期限 | 2013-08-06 | 2012-11-06 | 2012-11-07 |