1、福建莆田户籍;
2、身高175cm以上,体重65kg以上;
3、高中以上学历;
4、退伍军人或公安专科、体校、毕业生优先;
5、勤劳、实干、能吃苦;
2、身高175cm以上,体重65kg以上;
3、高中以上学历;
4、退伍军人或公安专科、体校、毕业生优先;
5、勤劳、实干、能吃苦;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 莆田市莆发融资担保股份有限公司 |
简称: | 莆发融资担保 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资(有效期限:2016年3月28日至2018年3月27日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后... |
营业执照号码: | 91350300572954360H |
发证机关: | 莆田市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-09 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2011年04月12日 |
注册资本: | 10000.000000万人民币 (万元) |
所属分类: | 金融信托与管理业 » 城厢区金融信托与管理业 |
所属城市: | 莆田企业网 » 城厢区 |
顺企编码: | 46020708 |
莆田市莆发融资担保股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄裕雄 | 100% | 人民币1500万元 |
莆田市莆发融资担保股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 黄志敏 | 俞风叶 | 2021-05-18 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2020-03-12 |
注册资本变更 | 1500 万元( - 85% ) | 10000万人民币 | 2020-03-12 |
经理备案 | 执行董事兼总经理:俞风叶 [新增] | 无 | 2020-03-12 |
监事备案 | 监事:黄宇宁 [新增] | 徐志凡 [退出] 吴丽金 [退出] 林梅玉 [退出] | 2020-03-12 |
董事备案 | 执行董事兼总经理:俞风叶 [新增] | 黄裕雄 [退出] 蔡文福 [退出] 杨高扬 [退出] 周伟光 [退出] 曾玉兰 [退出] | 2020-03-12 |
注册资本变更 | 1500万人民币( - 85% ) | 10000万人民币 | 2020-03-12 |
章程备案 | 2020-03-11新章程 | 旧章程 | 2020-03-12 |
投资人变更 | 黄裕雄 证照号码:******************; | 黄友明 证照号码:******************; [退出] 黄裕雄 证照号码:******************; 陈玉新 证照号码:******************; [退出] 黄玉钦 证照号码:******************; [退出] 林梅玉 证照号码:******************; [退出] 陈丽香 证照号码:******************; [退出] 蔡文福 证照号码:******************; [退出] 沈秀琼 证照号码:******************; [退出] 杨高扬 证照号码:******************; [退出] | 2020-03-12 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2020-03-12 |
联络员备案 | 俞风叶 | 杨高扬 | 2020-03-12 |
监事备案 | 黄宇宁 [新增] | 徐志凡 [退出] 吴丽金 [退出] 林梅玉 [退出] | 2020-03-12 |
董事备案 | 俞风叶 [新增] | 黄裕雄 [退出] 蔡文福 [退出] 杨高扬 [退出] 周伟光 [退出] 曾玉兰 [退出] | 2020-03-12 |
经营范围变更 | 建材、五金产品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资(有效期限:2016年3月28日至2018年3月27日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-03-12 |
法定代表人变更 | 俞风叶 | 黄裕雄 | 2020-03-12 |
经理备案 | 俞风叶 [新增] | 无 | 2020-03-12 |
名称变更 | 莆田市裕雄建材贸易有限公司 | 莆田市莆发融资担保股份有限公司 | 2020-03-12 |
住所变更 | 福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道8号莆田万达广场3号楼2622室 | 莆田市城厢区筱塘北街武装部集资房 | 2020-03-12 |
联络员备案 | 杨高扬 | 陈桂芬 | 2019-06-20 |
联络员备案 | 陈桂芬 | 吴晓娟 | 2016-05-09 |
增 补 换照 | 电子营业执照数:1 本 | - | 2016-05-09 |
经营范围变更 | 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资(有效期限:2016年3月28日至2018年3月27日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资(有效期限:2011年4月7日至2016年4月7日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2016-05-09 |
信息公示联络员备案 | 吴晓娟 | 无 | 2015-05-25 |
增 补 换照 | 新照 *************** | 旧照 *************** | 2014-05-13 |
增、补、换照 | 新照 350300100022200 | 旧照 350300100022200 | 2014-05-13 |
莆田市莆发融资担保股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
蔡文福 | 董事 |
林梅玉 | 监事 |
吴丽金 | 监事 |
曾玉兰 | 董事 |
周伟光 | 董事 |
黄裕雄 | 董事长 |
徐志凡 | 监事 |
杨高扬 | 董事 |
本页是 [莆田市莆发融资担保股份有限公司] 在顺企网莆田黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关行业企业