变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案备案 | 修改公司第五章第十四条 | 修改公司第一章第一条 | 2022-08-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴群贤; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 姜玉琼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 干捷; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 时雅芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 李娟娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 金银佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陶永敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:姜玉琼;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 吴群贤; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 姜玉琼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 安代兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 尤胜皓; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 干捷; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 时雅芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 李娟娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 王汉军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 盛巍慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 金银佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陶永敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:姜玉琼;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-08-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴群贤; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 姜玉琼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 安代兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 尤胜皓; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 干捷; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 时雅芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 李娟娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]
姓名: 王汉军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 盛巍慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 金银佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陶永敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:姜玉琼;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 吴群贤; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 姜玉琼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 安代兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 干捷; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 张巍巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 张洁(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 时雅芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王汉军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 盛巍慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 金银佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陶永敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:姜玉琼;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-08-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴群贤; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 姜玉琼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 安代兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 干捷; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 张巍巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 张洁(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 时雅芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王汉军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 盛巍慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 金银佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陶永敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 吴群贤; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 姚刘权(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 姜玉琼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 安代兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 张巍巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 张洁(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 张静; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 时雅芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王汉军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 盛巍慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 金银佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2021-09-07 |
法定代表人变更 | 干捷 | 张静 | 2021-09-07 |
章程修正案备案 | 修改公司第一章第一条 | 修改公司第八章第二十五条 | 2021-07-14 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴群贤; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 姚刘权(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 姜玉琼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 安代兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 张巍巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 张洁(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 张静; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 时雅芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王汉军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 盛巍慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 金银佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 卢军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 吴群贤; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
姓名: 周国胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 姚刘权(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 姜玉琼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 张巍巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 张洁(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 张静; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 时雅芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王汉军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 金银佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-09-30 |
章程修正案备案 | 修改公司第八章第二十五条 | - | 2020-09-30 |
投资人备案 | 企业名称: 中国石化销售股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [名称变更]
企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% | 企业名称: 中国石化销售有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% | 2019-03-20 |
法定代表人变更 | 张静 | 肖雪林 | 2017-08-15 |
注册资本变更 | **** | *** | 2015-11-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********67707C | 注册号:********59033
组织机构代码证:无 | 2015-11-25 |
投资人备案 | 企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 中国石化销售有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 中国石化销售有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2015-11-25 |
注册资本变更 | 2200( + 175% ) | 800 | 2015-11-25 |
注册资本(金)变更 | 2200 | 800 | 2015-11-25 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: 1100; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人企业名称: 中国石化销售有限公司; 出资额: 1100; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: 400; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 中国石化销售有限公司; 出资额: 400; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人
| 2015-11-25 |
| 统一社会信用代码:9********67707C | 注册号:********59033
组织机构代码证:无 | 2015-11-25 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 加油站、加气站投资经营管理;天然气的销售(限分支机构经营);汽油、柴油、煤油、燃料油、润滑油的销售、储存(限分支机构经营);汽车清洗服务(限分支机构经营);国内版图书、报纸、期刊批发、零售(限分支机构经营);音像制品零售、出租(限分公司经营);彩票代理销售(限分支构经营);日用百货、汽车装潢用品、预包装食品、散装食品、乳制品、酒类、卷烟、雪茄烟、五金交电、家用电器、电子产品、充值卡的销售(限分支机构经营)。 | 一般经营项目: 润滑油的销售;加油站、加气站投资经营管理。 | 2015-05-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金圣良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 时雅芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 王汉军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 吴群贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 肖雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 周国胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]
姓名: 沈晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 肖雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-12-02 |
投资人备案 | 企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 中国石化销售有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 中国石油化工股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2014-12-02 |
组织机构变更 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金圣良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 时雅芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 王汉军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 吴群贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 肖雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 周国胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]
姓名: 沈晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 肖雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-12-02 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: 400; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人企业名称: 中国石化销售有限公司; 出资额: 400; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: 400; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 中国石油化工股份有限公司; 出资额: 400; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人
| 2014-12-02 |
| 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金圣良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 时雅芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王汉军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴群贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 肖雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周国胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 沈晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 肖雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-12-02 |
组织机构变更 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金圣良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 时雅芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王汉军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴群贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 肖雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周国胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 沈晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 肖雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-12-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 肖雪林 | 詹利民 | 2013-12-24 |
注册资本(金)变更 | 800 | 400 | 2013-12-24 |
实收资本变更 | 800 | 400 | 2013-12-24 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: 400; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人企业名称: 中国石油化工股份有限公司; 出资额: 400; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: 200; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 中国石油化工股份有限公司; 出资额: 200; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人
| 2013-12-24 |
| 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 沈晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 肖雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 沈晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 詹利民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2013-12-24 |
组织机构变更 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 沈晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 肖雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 沈晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 詹利民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2013-12-24 |
注册资本变更 | 800( + 100% ) | 400 | 2013-12-24 |
实收资本变更 | 800( + 100% ) | 400 | 2013-12-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 沈晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 肖雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 沈晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 詹利民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-12-24 |
投资人备案 | 企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 中国石油化工股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 海盐县交通投资集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 中国石油化工股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2013-12-24 |
组织机构变更 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 沈晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 肖雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高明(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 钱竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 邱振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 沈晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴群贤(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 詹利民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 张静(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张巍巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 祝建晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-12-24 |