变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-30 | 2019-12-05 | 2021-10-12 |
投资人 | 吴泗宗 800(万元)80%上海富昌企业管理有限公司 200(万元)20% | 马志坚 550(万元)55%吴泗宗 250(万元)25%上海富昌企业管理有限公司 200(万元)20% | 2021-10-12 |
一般经营项目 | 私募股权投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;创业投资。 | 2021-10-12 |
股权和公证书 | - | - | 2021-10-12 |
名称 | 信远瑞和(深圳)私募股权投资基金管理有限公司 | 信远瑞和(深圳)基金管理有限公司 | 2021-10-12 |
股权变更和公证书 | 马志坚 550(万元)55% 吴泗宗 250(万元)25% 上海富昌企业管理有限公司 200(万元)20% | 陶盾 550(万元)55% 吴泗宗 250(万元)25% 上海富昌企业管理有限公司 200(万元)20% | 2019-12-06 |
投资人 | 马志坚 550(万元)55% 上海富昌企业管理有限公司 200(万元)20% 吴泗宗 250(万元)25% | 上海富昌企业管理有限公司 200(万元)20% 吴泗宗 250(万元)25% 陶盾 550(万元)55% | 2019-12-06 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-06 |
章程备案 | 2019-12-05 | 2019-05-08 | 2019-12-06 |
其他事项备案 | - | - | 2019-12-06 |
成员 | 吴泗宗 | 庄少峰 | 2019-05-30 |
成员 | 吴泗宗
250(万元)25%
陶盾
550(万元)55%
上海富昌企业管理有限公司
200(万元)20% | 庄少峰
1000(万元)100% | 2019-05-30 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-05-30 |
成员 | 吴泗宗(执行董事),罗晓悦(监事),吴泗宗(总经理) | 庄少峰(总经理),赵嘉(监事),庄少峰(执行董事) | 2019-05-30 |
投资人 | 陶盾 550(万元)55% 吴泗宗 250(万元)25% 上海富昌企业管理有限公司 200(万元)20% | 庄少峰 1000(万元)100% | 2019-05-30 |
负责人 | 吴泗宗 | 庄少峰 | 2019-05-30 |
章程备案 | 2019-05-08 | 2018-01-09 | 2019-05-30 |
投资人变更 | - | - | 2019-05-30 |
负责人变更 | - | - | 2019-05-30 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-05-30 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-05-30 |
指定联系人 | 庄少峰 1000(万元)100% | 湘商财富管理有限公司 1000(万元)100% | 2018-01-10 |
指定联系人 | 庄少峰 | 刘小敏 | 2018-01-10 |
指定联系人 | 赵嘉(监事),
庄少峰(执行董事),
庄少峰(总经理) | 刘小敏(执行董事),
刘小敏(总经理),
陈春明(监事) | 2018-01-10 |
成员 | 赵嘉(监事),庄少峰(执行董事),庄少峰(总经理) | 刘小敏(执行董事),刘小敏(总经理),陈春明(监事) | 2018-01-10 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/1912201312-c2357827924" target = "_blank">庄少峰 1000(万元)100% | ="https://www.tianyancha.com/company/2349016768" target="_blank">湘商财富管理有限公司 1000(万元)100% | 2018-01-10 |
负责人 | 庄少峰 | 刘小敏 | 2018-01-10 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-01-10 |
负责人变更 | 法定代表人:庄少峰;
董事长:庄少峰;
股东:;
总经理:庄少峰;
监事:赵嘉;
工商联络员:庄少峰; | 董事长:刘小敏;
法定代表人:刘小敏;
总经理:刘小敏;
监事:陈春明;
股东:湘商财富管理有限公司;
工商联络员:陈春明; | 2018-01-10 |
投资人变更 | 股东名称:庄少峰、出资额:1000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:湘商财富管理有限公司、出资额:1000、出资比例:100; [退出] | 2018-01-10 |
高级管理人员备案 | 总经理:庄少峰 [新增]
执行董事:庄少峰 [新增]
监事:赵嘉 [新增] | 监事:陈春明 [退出]
执行董事:刘小敏 [退出]
总经理:刘小敏 [退出] | 2018-01-10 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1152 | 2018-01-10 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2018-01-10 |
投资人变更 | 名称:庄少峰,出资额:1000,出资比例:100 [新增] | 名称:湘商财富管理有限公司,出资额:1000,出资比例:100 [退出] | 2018-01-10 |
指定联系人 | 庄少峰 | 陈春明 | 2018-01-10 |
董事长或执行董事成员 | 庄少峰(执行董事) [新增] | 刘小敏(执行董事) [退出] | 2018-01-10 |
监事信息 | 赵嘉(监事) [新增] | 陈春明(监事) [退出] | 2018-01-10 |
总经理 | 庄少峰(总经理) [新增] | 刘小敏(总经理) [退出] | 2018-01-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-09 | 2017-09-25 | 2018-01-10 |
指定联系人 | 刘小敏 | 熊钰峰 | 2017-09-26 |
指定联系人 | 陈春明(监事),
刘小敏(执行董事),
刘小敏(总经理) | 熊钰峰(总经理),
熊钰峰(执行董事),
易珏宏(监事) | 2017-09-26 |
指定联系人 | 湘商财富管理有限公司 1000(万元)100% | 熊钰峰 700(万元)70% 王铭峰 300(万元)30% | 2017-09-26 |
成员 | 陈春明(监事),刘小敏(执行董事),刘小敏(总经理) | 熊钰峰(总经理),熊钰峰(执行董事),易珏宏(监事) | 2017-09-26 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/2349016768" target="_blank">湘商财富管理有限公司 1000(万元)100% | = "https://www.tianyancha.com/human/2061001298-c2357827924" target = "_blank">熊钰峰 700(万元)70% 王铭峰 300(万元)30% | 2017-09-26 |
负责人 | 刘小敏 | 熊钰峰 | 2017-09-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2017-09-26 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘小敏 [新增]
监事:陈春明 [新增]
执行董事:刘小敏 [新增] | 监事:易珏宏 [退出]
总经理:熊钰峰 [退出]
执行董事:熊钰峰 [退出] | 2017-09-26 |
投资人变更 | 股东名称:湘商财富管理有限公司、出资额:1000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:熊钰峰、出资额:700、出资比例:70; [退出]
股东名称:王铭峰、出资额:300、出资比例:30; [退出] | 2017-09-26 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2017-09-26 |
指定联系人 | 陈春明 | 胡小姐 | 2017-09-26 |
总经理 | 刘小敏(总经理) [新增] | 熊钰峰(总经理) [退出] | 2017-09-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2017-09-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-25 | 2017-06-09 | 2017-09-26 |
董事长或执行董事成员 | 刘小敏(执行董事) [新增] | 熊钰峰(执行董事) [退出] | 2017-09-26 |
监事信息 | 陈春明(监事) [新增] | 易珏宏(监事) [退出] | 2017-09-26 |
投资人变更 | 名称:湘商财富管理有限公司,出资额:1000,出资比例:100 [新增] | 名称:熊钰峰,出资额:700,出资比例:70 [退出]
名称:王铭峰,出资额:300,出资比例:30 [退出] | 2017-09-26 |
负责人变更 | 监事:陈春明;
董事长:刘小敏;
工商联络员:陈春明;
总经理:刘小敏;
法定代表人:刘小敏;
股东:; | 工商联络员:胡小姐;
董事长:熊钰峰;
监事:易珏宏;
股东:熊钰峰;
总经理:熊钰峰;
股东:王铭峰;
法定代表人:熊钰峰; | 2017-09-26 |
成员 | 熊钰峰
700(万元)70%
王铭峰
300(万元)30% | 胡静贤
300(万元)30%
熊钰峰
700(万元)70% | 2017-06-09 |
成员 | 易珏宏(监事) | 胡静贤(监事) | 2017-06-09 |
投资人 | 熊钰峰 700(万元)70% 王铭峰 300(万元)30% | 熊钰峰 700(万元)70% 胡静贤 300(万元)30% | 2017-06-09 |
投资人变更 | 股东名称:熊钰峰、出资额:700、出资比例:70;
股东名称:王铭峰、出资额:300、出资比例:30; [新增] | 股东名称:熊钰峰、出资额:700、出资比例:70;
股东名称:胡静贤、出资额:300、出资比例:30; [退出] | 2017-06-09 |
高级管理人员备案 | 监事:易珏宏 [新增] | 监事:胡静贤 [退出] | 2017-06-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-09 | 1900-01-01 | 2017-06-09 |
投资人变更 | 名称:熊钰峰,出资额:700,出资比例:70
名称:王铭峰,出资额:300,出资比例:30 [新增] | 名称:熊钰峰,出资额:700,出资比例:70
名称:胡静贤,出资额:300,出资比例:30 [退出] | 2017-06-09 |
监事信息 | 易珏宏(监事) [新增] | 胡静贤(监事) [退出] | 2017-06-09 |
监事成员 | 熊钰峰(执行(常务)董事)
易珏宏(监事) [新增]
熊钰峰(总经理) | 熊钰峰(总经理)
胡静贤(监事) [退出]
熊钰峰(执行(常务)董事) | 2017-06-09 |
股东 | 熊钰峰 700(万元) 70%
王铭峰 300(万元) 30% [新增] | 熊钰峰 700(万元) 70%
胡静贤 300(万元) 30% [退出] | 2017-06-09 |