变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 浙江省金华市义乌市北苑街道小三里塘一区**栋*单元一楼***(自主申报) | 浙江省义乌市北苑街道凌云一区*栋二单元***(自主申报) | 2022-04-24 |
章程备案 | - | - | 2022-04-24 |
住所变更 | 浙江省义乌市北苑街道凌云一区*栋二单元***(自主申报) | 浙江省义乌市后宅街道群英二区**幢*单元***室(自主申报) | 2020-04-27 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:韩中山;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:韩中山;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:邓福华;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:陈菁;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-04-27 |
法定代表人变更 | 韩中山 | 邓福华 | 2020-04-27 |
投资人备案 | 姓名: 韩中山; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 邓福华; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-04-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘蒙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 韩中山; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 韩中山; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] | 姓名: 邓福华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 邓福华; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 邓福明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2020-04-27 |
章程备案 | - | - | 2019-07-31 |
住所变更 | 浙江省义乌市后宅街道群英二区**幢*单元***室(自主申报) | 浙江省台州市天台县坦头镇溪南村光明路 | 2019-07-31 |
名称变更 | 义乌市蕴朵服饰有限公司 | 天台云朵服饰有限公司 | 2019-07-31 |
经营范围变更 | 实物现场批发、网上销售:服装、箱包、鞋、帽、纺织品、针织品、日用百货、办公用品、工艺品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 服装、箱包、鞋帽、纺织品、针织品、日用百货、办公用品、工艺礼品批发、零售。 | 2019-07-31 |
管辖单位变更 | 义乌后宅所 | 义乌市市场监管局 | 2019-07-31 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-07-02 |
投资人备案 | 姓名: 邓福华; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 周小红; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; [退出]
姓名: 顾军; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [退出] | 2019-07-02 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-07-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 邓福华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 邓福华; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 邓福明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 周小红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 周小红; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 顾军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2019-07-02 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:邓福华;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:陈菁;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈菁;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:陈菁;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-07-02 |
法定代表人变更 | 邓福华 | 周小红 | 2019-07-02 |
注册资本变更 | 105( + 5% ) | 100 | 2019-06-27 |
管辖单位变更 | 天台县市监局坦头所 | 天台县市监局城西所 | 2019-06-27 |
注册资本变更 | *** | *** | 2019-06-27 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-06-27 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈菁;
现联络员固定电话:********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:陈菁;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈菁;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:周小红;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-06-27 |
投资人备案 | 姓名: 周小红; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;
姓名: 顾军; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [新增] | 姓名: 周小红; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 2019-06-27 |
住所变更 | 浙江省台州市天台县坦头镇溪南村光明路 | 天台县始丰街道茅导师Y-*幢 | 2019-06-27 |
组织机构变更 | 姓名: 顾军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 周小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 周小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 李学英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2016-04-26 |
注册资本变更 | *** | ** | 2016-04-26 |
注册资本变更 | 100( + 66.66667% ) | 60 | 2016-04-26 |
投资人备案 | 姓名: 周小红; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 何得才; 出资额: **; 百分比: ***% [退出] | 2016-04-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 顾军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 周小红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 周小红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 李学英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2016-04-26 |
| 姓名: 顾军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 周小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 李学英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2016-04-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 周小红 | 何得才 | 2016-04-26 |
注册资本(金)变更 | 100 | 60 | 2016-04-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周小红; 出资额: 100; 百分比: 100% | 姓名: 何得才; 出资额: 60; 百分比: 100%
| 2016-04-26 |
组织机构变更 | 姓名: 顾军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 周小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 李学英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2016-04-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 何得才 | 陈建酬 | 2016-01-26 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2016-01-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 何得才; 出资额: 60; 百分比: 100% | 姓名: 刘飞平; 出资额: 20; 百分比: 33.3333%
姓名: 陈建酬; 出资额: 40; 百分比: 66.6667%
| 2016-01-26 |
| 姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李学英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 刘飞平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2016-01-26 |
| 统一社会信用代码:9********44389B | 注册号:********63364
组织机构代码证:******** | 2016-01-26 |
组织机构变更 | 姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李学英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 刘飞平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2016-01-26 |
组织机构变更 | 姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 李学英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 刘飞平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2016-01-26 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********44389B | 注册号:********63364 组织机构代码证:******** | 2016-01-26 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****B | 注册号:***** 组织机构代码证:307744389 | 2016-01-26 |
投资人备案 | 姓名: 何得才; 出资额: **; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 刘飞平; 出资额: **; 百分比: **.****% [退出]
姓名: 陈建酬; 出资额: **; 百分比: **.****% [退出] | 2016-01-26 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 服装、箱包、鞋帽、纺织品、针织品、日用百货、办公用品、工艺礼品批发、零售。 | 一般经营项目: 服装、箱包、鞋帽、纺织品、针织品批发、零售。 | 2016-01-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 何得才; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 李学英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 刘飞平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2016-01-26 |
组织机构变更 | 姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 刘飞平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 袁缘; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2015-04-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 刘飞平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 袁缘; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2015-04-01 |
投资人备案 | 姓名: 刘飞平; 出资额: **; 百分比: **.****% [新增]
姓名: 陈建酬; 出资额: **; 百分比: **.****% [新增] | 姓名: 庞卫华; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 袁缘; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2015-04-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈建酬 | 庞卫华 | 2015-04-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 刘飞平; 出资额: 20; 百分比: 33.3333%姓名: 陈建酬; 出资额: 40; 百分比: 66.6667% | 姓名: 庞卫华; 出资额: 30; 百分比: 50%
姓名: 袁缘; 出资额: 30; 百分比: 50%
| 2015-04-01 |
| 姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 刘飞平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 袁缘; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2015-04-01 |
组织机构变更 | 姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈建酬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 刘飞平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 袁缘; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2015-04-01 |
注册资本(金)变更 | 60 | 30 | 2014-11-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 庞卫华; 出资额: 30; 百分比: 50%姓名: 袁缘; 出资额: 30; 百分比: 50% | 姓名: 庞卫华; 出资额: 30; 百分比: 100%
| 2014-11-18 |
| 姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 袁缘; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 庞东明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2014-11-18 |
组织机构变更 | 姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 袁缘; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 庞东明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2014-11-18 |
组织机构变更 | 姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 袁缘; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 庞东明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2014-11-18 |
注册资本变更 | ** | ** | 2014-11-18 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2014-11-18 |
注册资本变更 | 60( + 100% ) | 30 | 2014-11-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 袁缘; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 庞东明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 庞卫华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2014-11-18 |
投资人备案 | 姓名: 庞卫华; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 袁缘; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 庞卫华; 出资额: **; 百分比: ***% | 2014-11-18 |