变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事备案 | 郑钉财 [新增] | 杨永忠 [退出] | 2022-02-14 |
监事备案 | 张拯铨 [新增] | 郑钉财 [退出] | 2022-02-14 |
投资人变更 | 郑钉财 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 郑钉财 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2022-02-14 |
联络员备案 | 郑钉财 | 杨永忠 | 2022-02-14 |
投资人变更 | 郑钉财 证照号码:***;
郑金铃 证照号码:***;
金泽霖 证照号码:***; | 郑钉财 证照号码:***;
郑金铃 证照号码:***;
金泽霖 证照号码:***;
杨永忠 证照号码:***; [退出] | 2022-02-14 |
经理备案 | 郑钉财 [新增] | 杨永忠 [退出] | 2022-02-14 |
章程备案 | 2022-02-11股东变更 | 旧章程 | 2022-02-14 |
法定代表人变更 | 郑钉财 | 杨永忠 | 2022-02-14 |
董事备案 | 杨永忠 [新增] | 郑金铃 [退出] | 2021-08-17 |
投资人变更 | 郑钉财 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 郑金铃 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2021-08-17 |
联络员备案 | 杨永忠 | 郑金铃 | 2021-08-17 |
章程备案 | 2021-08-15股东变更。 | 旧章程 | 2021-08-17 |
法定代表人变更 | 杨永忠 | 郑金铃 | 2021-08-17 |
投资人变更 | 郑钉财 证照号码:***;
郑金铃 证照号码:***;
金泽霖 证照号码:***; [新增]
杨永忠 证照号码:***; [新增] | 郑金铃 证照号码:***;
郑钉财 证照号码:***; | 2021-08-17 |
经理备案 | 杨永忠 [新增] | 郑金铃 [退出] | 2021-08-17 |
监事备案 | 郑钉财 | 郑钉财 | 2021-08-17 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2021-08-10 |
章程备案 | 2019-12-16住所:*** | 旧章程 | 2019-12-17 |
章程备案 | 2019-12-16住所变更 | 旧章程 | 2019-12-17 |
住所变更 | 霞浦县太康路610号好万佳综合大市场A幢107D、108D | 霞浦县松港街道东兴社区太康路610号好万佳综合大市场A号楼113室 | 2019-12-17 |
章程备案 | 2018-09-18经营范围 | 旧章程 | 2018-09-19 |
经营范围变更 | 正餐服务(不含国境口岸);其他一般旅店(经营接待旅客住宿的中小旅馆、宾馆、招待所、客货栈、车马店、浴池等,不含国境口岸);酒店管理(不含餐饮、住宿经营);对住宿和餐饮业的投资;对文化、体育和娱乐业的投资;公司礼仪服务;专业保洁服务;餐饮配送服务(不含国境口岸);餐饮管理(不含餐饮经营);水产品零售;其他预包装食品零售(不含国境口岸);烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 中型餐馆;住宿服务;酒店管理;对餐饮业、娱乐业的投资;展览展示服务;礼仪服务;保洁服务;酒店用品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-09-19 |
联络员备案 | 郑金铃 | 郑云清 | 2018-05-07 |
经理备案 | 总经理:郑金玲 [新增] | 郑云清 [退出] | 2016-12-12 |
董事备案 | 执行董事:郑金玲 [新增] | 郑云清 [退出] | 2016-12-12 |
董事备案 | 执行董事:郑金铃 [新增] | 郑云清 [退出] | 2016-12-12 |
监事备案 | 监事:郑钉财 | 郑钉财 | 2016-12-12 |
投资人变更 | 郑金铃 [新增]
证照号码*********5, [新增]
郑钉财 [新增]
证照号码*********4 [新增] | 郑云清 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2016-12-12 |
经理备案 | 总经理:郑金铃 [新增] | 郑云清 [退出] | 2016-12-12 |
投资人变更 | 郑金铃 [新增]
证照号码:*** [新增]
郑钉财 [新增]
证照号码:*** [新增] | 郑云清 证照号码:***; [退出]
郑钉财 证照号码:***; [退出] | 2016-12-12 |
投资人变更 | 郑钉财 [新增]
证照号码:****************** [新增]
郑金玲 [新增]
证照号码:****************** [新增]
[新增] | 郑云清 证照号码:******************; [退出]
郑钉财 证照号码:******************; [退出] | 2016-12-12 |
投资人变更 | 郑钉财 [新增]
证照号码*********4 [新增]
郑金玲 [新增]
证照号码*********5 [新增] | 郑云清 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2016-12-12 |
法定代表人变更 | 郑金铃 | 郑云清 | 2016-12-12 |
董事备案 | 郑云清 | 郑云清 | 2016-08-22 |
经理备案 | 郑云清 | 郑云清 | 2016-08-22 |
监事备案 | 郑钉财 [新增] | 张郑滔 [退出] | 2016-08-22 |
投资人变更 | 郑云清 证照号码:******************;
郑钉财 证照号码:******************; [新增] | 郑云清 证照号码:******************; | 2016-08-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-08-22 |
投资人变更 | 郑云清 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 郑云清 证照号码:******; [退出] | 2016-08-22 |
投资人(股权)变更 | 郑云清 证照号码********* 证照号码:******; | 郑云清 证照号码:******; | 2016-08-22 |
监事备案 | 郑钉财 | 张郑滔 | 2016-08-22 |
住所变更 | 霞浦县松港街道东兴社区太康路610号好万佳综合大市场A号楼113室 | 福建省宁德市霞浦县松港街道东兴社区太康路610号好万佳综合大市场A号楼104室 | 2016-06-21 |
联络员备案 | 郑云清 | 黄玉燕 | 2016-06-21 |
信息公示联络员备案 | 黄玉燕 | 无 | 2015-07-09 |