福建裕顺食品有限公司,办公室地址位于拥有天然深水港三都澳、中国大黄鱼之乡--宁德,福建省宁德市霞浦县松港街道江边村县粮食中心储备库,我公司主要提供批发兼零售预包装食品;水产品、农产品加工;水产品、初级农产品销售。
联系方式
- 公司地址:
- 福建省宁德市霞浦县松港街道江边村县粮食中心储备库
- 经理:
- 桂春英
- 经理手机:
- 139****6195 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 352000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 138****0185 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 福建裕顺食品有限公司 |
简称: | 裕顺食品 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 批发兼零售预包装食品;水产品、农产品加工;水产品、初级农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 350921100025056 |
发证机关: | 霞浦县市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-04-07 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年12月12日 |
注册资本: | 500.000000万人民币 (万元) |
所属分类: | 其他方便食品公司 » 霞浦县其他方便食品公司 |
所属城市: | 宁德企业网 » 霞浦县 » 霞浦县松港 |
顺企编码: | 46584643 |
福建裕顺食品有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
汤养峰 | 60% | 人民币300.0万元 |
彭上亭 | 30% | 人民币150.0万元 |
陈亚定 | 10% | 人民币50.0万元 |
福建裕顺食品有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
监事备案 | 陈亚定 | 陈亚定 | 2021-02-05 |
经理备案 | 汤养峰 [新增] | 黄小辉 [退出] | 2021-02-05 |
投资人变更 | 汤养峰 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 黄小辉 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2021-02-05 |
投资人变更 | 汤养峰 证照号码:***; [新增] 陈亚定 证照号码:***; 彭上亭 证照号码:***; [新增] | 黄小辉 证照号码:***; [退出] 陈亚定 证照号码:***; | 2021-02-05 |
法定代表人变更 | 汤养峰 | 黄小辉 | 2021-02-05 |
联络员备案 | 汤养峰 | 汤养峰 | 2021-02-05 |
章程备案 | 2021-02-02股东变更 | 旧章程 | 2021-02-05 |
董事备案 | 汤养峰 [新增] | 黄小辉 [退出] | 2021-02-05 |
联络员备案 | 汤养峰 | 林仙梅 | 2019-06-24 |
章程修正案备案 | 2017-10-09经营范围 | 旧章程 | 2017-10-12 |
经营范围变更 | 批发兼零售预包装食品;水产品、初级农产品销售;水产品、农产品、粮食加工品加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 批发兼零售预包装食品;水产品、农产品加工;水产品、初级农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-10-12 |
董事备案 | 黄小辉 [新增] | 桂春英 [退出] | 2017-04-20 |
经理备案 | 黄小辉 [新增] | 桂春英 [退出] | 2017-04-20 |
投资人变更 | 黄小辉 证照号码:******************; [新增] 陈亚定 证照号码:******************; [新增] | 桂春英 证照号码:******************; [退出] 张雄杰 证照号码:******************; [退出] 叶丽琴 证照号码:******************; [退出] | 2017-04-20 |
监事备案 | 陈亚定 [新增] | 张雄杰 [退出] | 2017-04-20 |
法定代表人变更 | 黄小辉 | 桂春英 | 2017-04-20 |
投资人变更 | 黄小辉 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 桂春英 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2017-04-20 |
投资人(股权)变更 | 黄小辉 证照号码********* 证照号码:******; | 桂春英 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2017-04-20 |
经理备案 | 黄小辉 | 桂春英 | 2017-04-20 |
增、补、换照 | 新照 91350921058430935B | 旧照 350921100025056 | 2016-12-17 |
增 补 换照 | 新照 9***30935B | 旧照 ***** | 2016-12-17 |
增 补 换照 | 新照 *****B | 旧照 ***** | 2016-12-17 |
监事备案 | 张雄杰 [新增] | 李求顺 [退出] | 2015-04-07 |
董事备案 | 桂春英 [新增] | 黄建中 [退出] | 2015-04-07 |
经理备案 | 桂春英 [新增] | 黄建中 [退出] | 2015-04-07 |
投资人变更 | 桂春英 证照号码:******************; [新增] 张雄杰 证照号码:******************; [新增] 叶丽琴 证照号码:******************; [新增] | 黄建中 证照号码:******************; [退出] 李求顺 证照号码:******************; [退出] | 2015-04-07 |
投资人变更 | 桂春英 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 黄建中 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2015-04-07 |
经营范围变更 | 批发兼零售预包装食品;水产品、农产品加工;水产品、初级农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 批发兼零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年11月26日);水产品、农产品初加工;水产品、初级农产品销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2015-04-07 |
法定代表人变更 | 桂春英 | 黄建中 | 2015-04-07 |
经理备案 | 桂春英 | 黄建中 | 2015-04-07 |
投资人(股权)变更 | 桂春英 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 黄建中 证照号码********* 证照号码:******; | 2015-04-07 |
董事备案 | 桂春英 | 黄建中 | 2015-04-07 |
监事备案 | 张雄杰 | 李求顺 | 2015-04-07 |
章程备案 | 2015-01-25住所变更 | 旧章程 | 2015-02-06 |
信息公示联络员备案 | 林仙梅 | 无 | 2015-02-06 |
住所变更 | 福建省宁德市霞浦县松港街道江边村县粮食中心储备库 | 霞浦县松城街道俊贤社区朝阳新村58号 | 2015-02-06 |
- | 实收资本 500万元 出资期别1 应出资500万 实出资500万 出资方式 货币; 黄建中 认缴额 300万元 出资方式 货币 实缴额 300万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2013-4-24 00 00 00 余额交付期限止 李求顺 认缴额 200万元 出资方式 货币 实缴额 200万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2013-4-24 00 00 00 余额交付期限止 | 黄建中 认缴额 ********** 实缴额 ********* 李求顺 认缴额 ********** 实缴额 ********* | 2013-04-26 |
- | 章程提交 否 章程修正案提交 是 | - | 2013-04-26 |
福建裕顺食品有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄小辉 | 执行董事 |
陈亚定 | 监事 |
黄小辉 | 总经理 |
福建裕顺食品有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
15181359 | 首艺 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-08-19 | |
15181359 | 首艺 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-08-19 |
福建裕顺食品有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
陈昌容与福建裕顺食品有限公司提供劳务者受害责任纠纷一审民事裁定书 | 2015-03-10 | (2015)霞民初字第482号 |
本页是 [福建裕顺食品有限公司] 在顺企网宁德黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。