扶余市盛华花生进出口有限公司,办公室地址位于中国北方经济增长四小龙的松原,扶余市增盛镇,我公司主要提供其他粮食加工品
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 扶余市盛华花生进出口有限公司 |
简称: | 盛华花生进出口 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 其他粮食加工品(谷物加工品)(分装)(全国工业产品生产许可证有效期至2014年11月18日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 220724000004210 |
发证机关: | 扶余市市场监督管理局 |
核准日期: | 2013-07-01 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2006年06月06日 |
注册资本: | 20万元人民币 (万元) |
所属分类: | 进出口代理公司 » 扶余县进出口代理公司 |
所属城市: | 松原企业网 » 扶余县 » 扶余县增盛镇 |
顺企编码: | 46638014 |
扶余市盛华花生进出口有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
于恩祥 | 20万 |
扶余市盛华花生进出口有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
名称变更 | 扶余市盛华花生进出口有限公司 | 扶余县盛华花生进出口有限公司 | 2013-07-01 |
住所变更 | 扶余市增盛镇 | 扶余县增盛镇 | 2013-07-01 |
经营范围变更 | 其他粮食加工品(谷物加工品)(分装)(全国工业产品生产许可证有效期至2014年11月18日) | 花生、大米、小米加工销售*** | 2013-07-01 |
名称变更 | 扶余县盛华花生进出口有限公司 | 扶余县盛华花生有限公司 | 2013-02-28 |
董事备案 | 刘桂艳,董事 于恩祥,董事长,经理 于光辉,监事 | 刘桂艳,董事 于恩祥,董事长 于光辉,监事 | 2011-10-08 |
其他事项备案 | 2014-06-05 | - | 2011-10-08 |
名称变更 | 扶余县盛华花生有限公司 | 扶余县盛华花生进出口有限公司 | 2011-10-08 |
经营期限变更 | 2014-06-05 | 2010-06-05 | 2011-10-08 |
经营范围变更 | 花生、大米、小米加工销售*** | 花生、大米、小米加工,进出口销售*** | 2011-10-08 |
其他事项备案 | 2014-06-05 | 2011-10-08 | |
董事备案 | 刘桂艳,董事;于恩祥,董事长,经理;于光辉,监事 | 刘桂艳,董事;于恩祥,董事长;于光辉,监事 | 2011-10-08 |
董事备案 | 刘桂艳,董事;于恩祥,董事长;于光辉,监事 | 刘桂艳,董事;于恩祥,执行董事;于光辉,监事 | 2006-10-26 |
董事备案 | 刘桂艳,董事 于恩祥,董事长 于光辉,监事 | 刘桂艳,董事 于恩祥,执行董事 于光辉,监事 | 2006-10-26 |
投资人变更 | 股东名称:于恩祥出资额:20万元; | 股东名称:于恩祥出资额:20万元; | 2006-10-25 |
董事备案 | 刘桂艳,董事 [新增] 于恩祥,执行董事 于光辉,监事 | 于恩祥,执行董事 于光辉,监事 | 2006-10-25 |
- | ****** | *****27 | 2006-10-25 |
经营范围变更 | 花生、大米、小米加工,进出口销售*** | 花生加工,进出口销售** | 2006-10-25 |
****** | 2207242000427 | 2006-10-25 | |
董事备案 | 刘桂艳,董事;于恩祥,执行董事;于光辉,监事 | 于恩祥,执行董事;于光辉,监事 | 2006-10-25 |
扶余市盛华花生进出口有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
于光辉 | 监事 |
刘桂艳 | 董事 |
于恩祥 | 其他人员 |
本页是 [扶余市盛华花生进出口有限公司] 在顺企网松原黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关进出口代理公司