变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 邹国安; 出资额: ****万; 百分比: **%
姓名: 吴春英; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 邹国安; 出资额: ****万; 百分比: **%
姓名: 向启艳; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出] | 2019-04-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴春英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 邹国安; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 向启艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 邹国安; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2019-04-02 |
法定代表人变更 | 邹国安 | 张美琴 | 2018-10-29 |
投资人备案 | 姓名: 邹国安; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
姓名: 向启艳; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 张美琴; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]
姓名: 麻晓洁; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出] | 2018-10-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 向启艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 邹国安; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 张美琴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 麻晓洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2018-10-29 |
统一社会信用代码生成对照 | 统一社会信用代码:*****Y | 注册号:***** 组织机构代码证:无 | 2015-11-09 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********65746Y | 注册号:********74486
组织机构代码证:无 | 2015-11-09 |
| 统一社会信用代码:9********65746Y | 注册号:********74486
组织机构代码证:无 | 2015-11-09 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****Y | 注册号:***** 组织机构代码证:无 | 2015-11-08 |
注册资本变更 | 注册资本: 10000万;
实收资本: 0万;
股东: 麻晓洁, 2000万;
张美琴, 8000万; | 注册资本: 500万;
实收资本: 500万;
股东: 麻晓洁, 100万;
张美琴, 400万; | 2015-08-20 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 10000万; 实收资本: 0万; 股东: 麻晓洁, 2000万; 张美琴, 8000万; | 注册资本: 500万;
实收资本: 500万;
股东: 麻晓洁, 100万; 张美琴, 400万;
| 2015-08-20 |
注册资本变更 | 注册资本: 10000万;
实收资本: 0万;
股东: 麻晓洁, 2000万;
张美琴, 8000万; | 注册资本: 500万;
实收资本: 500万;
股东: 麻晓洁, 100万;
张美琴, 400万; | 2015-08-19 |
投资人备案 | 股东: 麻晓洁, ***万; [新增]
张美琴, ***万;
组织机构: 麻晓洁 职务: 监事; [新增]
张美琴 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 黄颖, ***万; [退出]
张美琴, ***万;
组织机构: 黄颖 职务: 监事; [退出]
张美琴 职务: 执行董事兼总经理; | 2015-08-07 |
投资人(股权)变更 | 股东: 麻晓洁, 100万; 张美琴, 400万; 组织机构: 麻晓洁 职务: 监事; 张美琴 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 黄颖, 100万; 张美琴, 400万;
组织机构: 黄颖 职务: 监事; 张美琴 职务: 执行董事兼总经理;
| 2015-08-07 |
投资人备案 | 股东: 麻晓洁, ***万; [新增]
张美琴, ***万;
组织机构: 麻晓洁 职务: 监事; [新增]
张美琴 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 黄颖, ***万; [退出]
张美琴, ***万;
组织机构: 黄颖 职务: 监事; [退出]
张美琴 职务: 执行董事兼总经理; | 2015-08-06 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 服务:实业投资,投资管理;批发、零售:化工原料(除化学危险品及易制毒化学品),建筑材料,装饰材料,五金交电,百货;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。; 股东: 黄颖, 100万; 张美琴, 400万; 组织机构: 黄颖 职务: 监事; 张美琴 职务: 执行董事兼总经理; | 一般经营项目: 服务:实业投资,投资管理;批发、零售:化工原料(除化学危险品及易制毒化学品),建筑材料,装饰材料,五金交电,百货。; 股东: 王忠和, 100万; 张美琴, 400万; 组织机构: 王忠和 职务: 监事; 张美琴 职务: 执行董事兼总经理; | 2013-04-17 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 服务:实业投资,投资管理;批发、零售:化工原料(除化学危险品及易制毒化学品),建筑材料,装饰材料,五金交电,百货;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。; 股东: 黄颖, 100万; 张美琴, 400万; 组织机构: 黄颖 职务: 监事; 张美琴 职务: 执行董事兼总经理; | 一般经营项目: 服务:实业投资,投资管理;批发、零售:化工原料(除化学危险品及易制毒化学品),建筑材料,装饰材料,五金交电,百货。;
股东: 王忠和, 100万; 张美琴, 400万;
组织机构: 王忠和 职务: 监事; 张美琴 职务: 执行董事兼总经理;
| 2013-04-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 张美琴; 股东: 王忠和, 100万; 张美琴, 400万; 组织机构: 王忠和 职务: 监事; 张美琴 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 谭建平;
股东: 张光忠, 100万; 谭建平, 400万;
组织机构: 谭建平 职务: 执行董事兼总经理; 张光忠 职务: 监事;
| 2011-11-14 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 张美琴;
股东: 王忠和, ***万;
张美琴, ***万;
组织机构: 王忠和 职务: 监事;
张美琴 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 谭建平;
股东: 张光忠, ***万;
谭建平, ***万;
组织机构: 谭建平 职务: 执行董事兼总经理;
张光忠 职务: 监事; | 2011-11-14 |