变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********163980 | 注册号:********组织机构代码证:******** | 2017-08-31 |
经营期限变更 | 营业期限: 1995/10/11 Wednesday 至 2025/2/6 Thursday | 营业期限: 1995/10/11 Wednesday 至 2015/2/6 Friday | 2015-03-18 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1995/10/11 Wednesday 至 2025/2/6 Thursday | 营业期限: 1995/10/11 Wednesday 至 2015/2/6 Friday
| 2015-03-18 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 瓶装燃气供应经营(限分公司经营); | 许可经营项目: 液化气(限城镇燃气)销售 | 2013-09-23 |
经营范围变更 | 经营范围: 液化气(限城镇燃气)、液化气燃器具、钢材、建筑材料、化工产品(不含危险品)销售;经营场地及设备租赁。(凡涉及许可和资质的凭证经营)行业代码: 6300兼营: *** | 经营范围: 液化气燃器具、钢材、建筑材料、化工产品(不含危险品)销售;经营场地及设备租赁。行业代码: 6300兼营: *** | 2008-05-22 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****00 | 2008-03-19 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********100 | 2008-03-19 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********100 | 2008-03-19 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********100 | 2008-03-19 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 一九九五年十月十一日至二0一五年二月六日止 | 一九九五年十月十一日至二0一O年二月六日止 | 2008-03-17 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 液化气燃器具、钢材、建筑材料、化工产品(不含危险品)销售;经营场地及设备租赁。行业代码: 6300兼营: *** | 经营范围: 液化石油气储存和销售、液化气燃器具、钢材、建筑材料、化工产品(不含危险品)销售。行业代码: 6300兼营: *** | 2008-03-17 |
经营期限变更 | 一九九五年十月十一日至二0一五年二月六日止 | 一九九五年十月十一日至二0一O年二月六日止 | 2008-03-17 |
住所变更 | 住所: 舟山市定海区金家湾**号
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 定海港务大厦****房
邮政编码: ******
电话: ******* | 2005-01-24 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 舟山市定海区金家湾21号; 邮政编码: 316000; 电话: ****** | 住所: 定海港务大厦1218房; 邮政编码: 316000; 电话: ****** | 2005-01-24 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 定海港务大厦1218房; 邮政编码: 316000; 电话: ****** | 住所: 定海区环城南路181号; 邮政编码: 316000; 电话: ****** | 2003-01-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周静; 出资额: 8; 百分比: 10% | 姓名: 贝彩虹; 出资额: 8; 百分比: 10% | 2003-01-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周忠根; 出资额: 72; 百分比: 90% | 姓名: 周忠根; 出资额: 72; 百分比: 90% | 2003-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 周静; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 贝彩虹; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 | 2003-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 周忠根; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 傅建波; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 周忠根; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 顾申利; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 翁松军; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 余亚军; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2003-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 周忠根; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2003-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 周忠根; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-01-30 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 周忠根;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2003-01-30 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 周忠根;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 2003-01-30 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 余亚军;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 2003-01-30 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 翁松军;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2003-01-30 |
法定代表人变更 | 姓名: 周忠根;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 姓名: 顾申利;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2003-01-30 |
法定代表人变更 | 姓名: 周忠根;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 姓名: 傅建波;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2003-01-30 |
法定代表人变更 | 姓名: 周静;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 姓名: 贝彩虹;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 董事 | 2003-01-30 |
投资人备案 | 姓名: 周忠根; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 周忠根; 出资额: **; 百分比: **% | 2003-01-30 |
投资人备案 | 姓名: 周静; 出资额: *; 百分比: **% [新增] | 姓名: 贝彩虹; 出资额: *; 百分比: **% [退出] | 2003-01-30 |
住所变更 | 住所: 定海港务大厦****房
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 定海区环城南路***号
邮政编码: ******
电话: ******* | 2003-01-30 |
法定代表人变更 | 1998 | 原始导入
略 | 2001-10-19 |
法定代表人变更 | **** | 原始导入
略 | 2001-10-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 1998 | 原始导入,略 | 2001-10-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 1998 | 原始导入,略 | 2001-02-07 |
法定代表人变更 | 1998 | 原始导入
略 | 2001-02-07 |
法定代表人变更 | **** | 原始导入
略 | 2001-02-07 |
法定代表人变更 | 住所: 定海区环城南路***号;
邮政编码: ******;
电话: *******;
管辖单位:舟山市 | 原始导入
略 | 1999-05-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 住所: 定海区环城南路181号; 邮政编码: 316000; 电话: ******;管辖单位:舟山市 | 原始导入,略 | 1999-05-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 舟山市海光液化气有限公司 | 原始导入,略 | 1998-11-02 |
法定代表人变更 | 舟山市海光液化气有限公司 | 原始导入
略 | 1998-11-02 |
法定代表人变更 | 姓名: 张建国;
性别: 男;
职务: 副董事长;
住所: 定海檀树新村**幢***室;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
产生方式: 委派 | 原始导入
略 | 1998-10-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张建国; 性别: 男; 职务: 副董事长; 住所: 定海檀树新村83幢204室; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 委派 | 原始导入,略 | 1998-10-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 顾申利; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 定海金寿14幢301室; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 委派 | 原始导入,略 | 1998-10-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 顾申利;
性别: 男;
职务: 监事;
住所: 定海金寿**幢***室;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
产生方式: 委派 | 原始导入
略 | 1998-10-27 |
法定代表人变更 | 企业名称: 宁波经济技术开发区昌海物资公司;
法定代表人: 张建国;
出资额: **.**;
百分比: *.**;
住所: 宁波;
法人性质: 企业法人 | 原始导入
略 | 1998-10-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 企业名称: 宁波经济技术开发区昌海物资公司; 法定代表人: 张建国; 出资额: 40; 百分比: 5; 住所: 宁波; 法人性质: 企业法人 | 原始导入,略 | 1998-10-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张志旺; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 电话: ; 住所: 定海炮房弄2号楼204室; 产生方式: 选举; 任聘单位: | 原始导入,略 | 1998-10-24 |
法定代表人变更 | 姓名: 张志旺;
性别: 男;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
电话: ;
住所: 定海炮房弄*号楼***室;
产生方式: 选举;
任聘单位: | 原始导入
略 | 1998-10-24 |
法定代表人变更 | 张志旺 | 原始导入
略 | 1998-10-23 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张志旺 | 原始导入,略 | 1998-10-23 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 1995.10.11 | 原始导入,略 | 1998-10-22 |
法定代表人变更 | 1995.10.11 | 原始导入
略 | 1998-10-22 |
法定代表人变更 | ****.**.** | 原始导入
略 | 1998-10-22 |
法定代表人变更 | 20236.30 | 原始导入
略 | 1998-10-21 |
法定代表人变更 | ****.**.** | 原始导入
略 | 1998-10-21 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 20236.30 | 原始导入,略 | 1998-10-21 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 自然人人数:0 共出资额:0 | 原始导入,略 | 1998-10-20 |
法定代表人变更 | 自然人人数:*
共出资额:* | 原始导入
略 | 1998-10-20 |