变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道陈庄村焦林路*号 | 浙江省温州市瓯海潘桥横塘村(瓯海大道南侧) | 2020-03-23 |
经营范围变更 | 一般项目:金属成形机床制造;模具制造;模具销售;金属成形机床销售;金属材料制造;金属制日用品制造;高性能有色金属及合金材料销售;鞋制造;鞋帽批发;鞋帽零售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 制造、加工、销售标准件、橡胶圈;包装装潢、其他印刷品印刷(凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-03-23 |
经营范围变更 | 制造、加工、销售标准件、橡胶圈;包装装潢、其他印刷品印刷(凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 制造、加工、销售标准件、橡胶圈(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-12-25 |
名称变更 | 温州市超雄标准件有限公司 | 温州南西亚鞋材有限公司 | 2017-09-01 |
经营范围变更 | 制造、加工、销售标准件、橡胶圈(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 制造、加工、销售:鞋材(不含危险化学品);自有厂房出租。 | 2017-09-01 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 9999-09-09 | 2017-09-01 |
法定代表人变更 | 凌武 | 张武 | 2017-08-25 |
投资人备案 | 姓名: 陈成达; 出资额: ***.***万; 百分比: **.**% [新增]
姓名: 凌武; 出资额: ***.***万; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 张小成; 出资额: **.***万; 百分比: *.***% [退出]
姓名: 王崇榜; 出资额: **.***万; 百分比: *.***% [退出]
姓名: 金雪微; 出资额: **.***万; 百分比: *.***% [退出]
姓名: 吴海欧; 出资额: **.***万; 百分比: *.***% [退出]
姓名: 王孟; 出资额: **.***万; 百分比: *.***% [退出]
姓名: 张小春; 出资额: ***.***万; 百分比: **.***% [退出]
姓名: 林建利; 出资额: ***.***万; 百分比: **.***% [退出]
姓名: 张武; 出资额: ***.***万; 百分比: **.***% [退出] | 2017-08-25 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:张武;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:金雪微;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:张建乐;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:张建乐;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-05-26 |
法定代表人变更 | 张武 | 林建勇 | 2017-05-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张武; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 林建胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 林建勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 林建胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2017-05-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 林建胜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 林建勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 林建胜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张建乐; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2017-02-28 |
法定代表人变更 | 林建勇 | 张建乐 | 2017-02-28 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****X | 注册号:*****
组织机构代码证:704341735 | 2016-04-28 |
投资人备案 | 姓名: 金雪微; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 王崇榜; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 张小成; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 王孟; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 吴海欧; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 张小春; 出资额: ***.***; 百分比: **.***%
姓名: 林建利; 出资额: ***.***; 百分比: **.***% [新增]
姓名: 张武; 出资额: ***.***; 百分比: **.***% | 姓名: 金雪微; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 王崇榜; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 张小成; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 王孟; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 吴海欧; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 张武; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 张小春; 出资额: ***.***; 百分比: **.***%
姓名: 林建勇; 出资额: ***.***; 百分比: **.***% [退出]
姓名: 张义; 出资额: ***.***; 百分比: **.***% [退出] | 2016-04-28 |
经营期限变更 | 营业期限: 1998/10/20 至 9999/9/9 | 营业期限: 1998/10/20 至 2018/10/19 | 2016-04-28 |
投资人备案 | 姓名: 金雪微; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 王崇榜; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 张小成; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 王孟; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 吴海欧; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 张武; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 张小春; 出资额: ***.***; 百分比: **.***% [新增]
姓名: 林建勇; 出资额: ***.***; 百分比: **.***%
姓名: 张义; 出资额: ***.***; 百分比: **.***% | 姓名: 金雪微; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 王崇榜; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 张小成; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 王孟; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 吴海欧; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 徐月萍; 出资额: **.***; 百分比: *.***% [退出]
姓名: 张武; 出资额: **.***; 百分比: *.***%
姓名: 林建胜; 出资额: ***.***; 百分比: **.***% [退出]
姓名: 林建勇; 出资额: ***.***; 百分比: **.***%
姓名: 张义; 出资额: ***.***; 百分比: **.***%
姓名: 张建乐; 出资额: ***.***; 百分比: **.***% [退出] | 2014-07-24 |
名称变更 | 温州南西亚鞋材有限公司 | 浙江南西亚陶瓷有限公司 | 2013-09-11 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 制造、加工、销售:鞋材(不含危险化学品);自有厂房出租。 | 一般经营项目: 销售陶瓷制品;自有厂房出租。 | 2013-09-11 |
行业代码变更 | 行业代码:4190 | 行业代码:5135 | 2013-09-11 |
法定代表人变更 | 张建乐 | 陈孟光 | 2013-08-08 |
投资人备案 | 姓名: 金雪微; 出资额: **.***; 百分比: *.***% [新增]
姓名: 王崇榜; 出资额: **.***; 百分比: *.***% [新增]
姓名: 张小成; 出资额: **.***; 百分比: *.***% [新增]
姓名: 王孟; 出资额: **.***; 百分比: *.***% [新增]
姓名: 吴海欧; 出资额: **.***; 百分比: *.***% [新增]
姓名: 徐月萍; 出资额: **.***; 百分比: *.***% [新增]
姓名: 张武; 出资额: **.***; 百分比: *.***% [新增]
姓名: 林建胜; 出资额: ***.***; 百分比: **.***% [新增]
姓名: 林建勇; 出资额: ***.***; 百分比: **.***% [新增]
姓名: 张义; 出资额: ***.***; 百分比: **.***% [新增]
姓名: 张建乐; 出资额: ***.***; 百分比: **.***% [新增] | 姓名: 陈奇号; 出资额: **.**; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 陈云芬; 出资额: **.**; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 李汇宗; 出资额: **.**; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 谢少华; 出资额: **.**; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 左秀怡; 出资额: **.**; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 陈胜福; 出资额: **.***; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 郑秀林; 出资额: ***.**; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 陈珍华; 出资额: ***.*; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 陈孟光; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% [退出]
姓名: 谢志华; 出资额: ***.***; 百分比: **.**% [退出]
姓名: 陈国光; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% [退出]
姓名: 陈建春; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% [退出] | 2013-08-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 林建胜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张建乐; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 陈建春; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]
姓名: 陈孟光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 陈胜福; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 陈珍华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 李汇宗; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 谢志华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2013-08-08 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****69 | 2011-05-04 |
经营期限变更 | 营业期限: 1998-10-20 至 2018-10-19 | 营业期限: 1998-10-20 至 2008-10-19 | 2007-04-27 |
住所变更 | 住所: 温州市瓯海潘桥横塘村(瓯海大道南侧)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:潘桥镇 | 住所: 潘桥镇工业区
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:潘桥镇 | 2007-04-27 |
经营范围变更 | 经营范围: 销售陶瓷制品;自有厂房出租。(法律、行政法规禁止的项目除外;涉及许可经营的凭有效证件经营)(不作拆迁凭证)**行业代码: 6334 | 经营范围: 陶瓷制品、地砖生产、销售**行业代码: 3150 | 2007-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈建春; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 陈孟光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 陈胜福; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 陈珍华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 李汇宗; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 谢志华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈国光; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 陈建春; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 陈孟光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 陈胜福; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 陈珍华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 李汇宗; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 谢志华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 郑秀林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事 | 2007-04-27 |
投资人备案 | 姓名: 陈奇号; 出资额: **.**; 百分比: *.**%
姓名: 陈云芬; 出资额: **.**; 百分比: *.**%
姓名: 李汇宗; 出资额: **.**; 百分比: *.**%
姓名: 谢少华; 出资额: **.**; 百分比: *.**%
姓名: 左秀怡; 出资额: **.**; 百分比: *.**% [新增]
姓名: 陈胜福; 出资额: **.***; 百分比: *.**%
姓名: 郑秀林; 出资额: ***.**; 百分比: *.**%
姓名: 陈珍华; 出资额: ***.*; 百分比: *.**%
姓名: 陈孟光; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 谢志华; 出资额: ***.***; 百分比: **.**%
姓名: 陈国光; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 陈建春; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% | 姓名: 陈奇号; 出资额: **.**; 百分比: *.**%
姓名: 陈云芬; 出资额: **.**; 百分比: *.**%
姓名: 李汇宗; 出资额: **.**; 百分比: *.**%
姓名: 谢少华; 出资额: **.**; 百分比: *.**%
姓名: 叶南显; 出资额: **.**; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 陈胜福; 出资额: **.***; 百分比: *.**%
姓名: 郑秀林; 出资额: ***.**; 百分比: *.**%
姓名: 陈珍华; 出资额: ***.*; 百分比: *.**%
姓名: 陈孟光; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 谢志华; 出资额: ***.***; 百分比: **.*%
姓名: 陈国光; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 陈建春; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% | 2007-04-27 |
注册资本变更 | 1223( + 919.16667% ) | 120 | 2002-01-28 |
名称变更 | 浙江南西亚陶瓷有限公司 | 温州市方泰陶瓷有限公司 | 2002-01-28 |
投资人备案 | 陈孟光
陈国光
陈建春
陈胜福
陈奇号 [新增]
李汇宗 [新增]
叶南显 [新增]
陈珍华 [新增]
谢少华 [新增]
谢志华 [新增]
郑秀林 [新增]
陈云芬 [新增] | 陈孟光
陈国光
陈建春
陈胜福 | 2002-01-28 |
一般代表变更 | 注册号:*****69(转制) [新增] | 注册号:*****96 [退出] | 2000-03-09 |
一般代表变更 | 注册号:*****96(换照) [新增] | 注册号:25653516-4 [退出] | 1999-04-12 |