变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:卫雅侨;
现联络员固定电话:********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:王哲颖;
现财务负责人固定电话:********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:滕新华;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:王哲颖;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-11-11 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吕海明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 周平平; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
姓名: 廖建新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐云彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 施心逸; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王和包; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王翾; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 陈敏凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陶琳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 颜亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; | 姓名: 周平平; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
姓名: 廖建新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐云彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 施心逸; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王和包; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王哲颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 陈敏凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 颜亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; | 2021-11-11 |
注册资本变更 | 100000( + 100% ) | 50000 | 2021-07-20 |
投资人备案 | 企业名称: 物产中大集团股份有限公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%; | 企业名称: 物产中大集团股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; | 2021-07-20 |
注册资本变更 | ****** | ***** | 2021-07-20 |
名称变更 | 物产中大集团投资有限公司 | 浙江中大集团投资有限公司 | 2021-06-04 |
法定代表人变更 | 颜亮 | 周学韬 | 2021-04-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周平平; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
姓名: 廖建新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐云彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 施心逸; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 王和包; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王哲颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 陈敏凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 颜亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 周学韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 周平平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 廖建新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐云彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王和包; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 邬旭初; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 陈敏凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 颜亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; | 2021-04-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周学韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 周平平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 廖建新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 徐云彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王和包; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 邬旭初; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈敏凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 颜亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; | 姓名: 冯静; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 周学韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 周平平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐云彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王和包; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 邬旭初; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 颜亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; | 2020-07-31 |
法定代表人变更 | 周学韬 | 胡小平 | 2020-06-01 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:滕新华;
现联络员固定电话:********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:王哲颖;
现财务负责人固定电话:********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:管一妮;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:王哲颖;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-06-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 周学韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 周平平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 徐云彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王和包; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 邬旭初; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 颜亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; | 姓名: 冯静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 彭磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 徐云彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王和包; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 胡小平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 胡立松; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 邬旭初; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 颜亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; | 2020-06-01 |
住所变更 | 浙江省杭州市下城区中大广场*号楼**楼 | 浙江省杭州市下城区中大广场*号楼**楼 | 2018-05-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯静; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 彭磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 徐云彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 王和包; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 胡小平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 胡立松; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 邬旭初; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 颜亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 徐云彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 王建; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 胡小平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 胡立松; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 邬旭初; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 颜亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 | 2018-05-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐云彪; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 王建; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]
姓名: 胡小平; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 胡立松; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]
姓名: 邬旭初; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 颜亮; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 徐云彪; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 胡小平; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 邬旭初; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 颜亮; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理 | 2017-05-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐云彪; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 胡小平; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [新增]
姓名: 邬旭初; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 颜亮; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 杨东伟; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 邬旭初; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 邬玉明; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
姓名: 颜亮; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理 | 2017-03-02 |
住所变更 | 浙江省杭州市下城区中大广场*号楼**楼 | 杭州市下城区中大广场*号楼**楼 | 2017-03-02 |
住所(营业场所、地址)变更 | 浙江省杭州市下城区中大广场1号楼16楼 | 杭州市下城区中大广场1号楼16楼 | 2017-03-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 胡小平 | 杨东伟 | 2017-03-02 |
| 姓名: 徐云彪; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 胡小平; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 邬旭初; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 颜亮; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理
| 姓名: 杨东伟; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 邬旭初; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 邬玉明; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 颜亮; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理
| 2017-03-02 |
其他变更 | 姓名: 徐云彪; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 胡小平; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 邬旭初; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 颜亮; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理
| 姓名: 杨东伟; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 邬旭初; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 邬玉明; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 颜亮; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理
| 2017-03-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 杨东伟 | 邬旭初 | 2016-03-17 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 物产中大集团股份有限公司; 出资额: 50000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江物产中大元通集团股份有限公司; 出资额: 50000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2016-03-17 |
| 姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 杨东伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邬旭初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李广赞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王哲颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邬旭初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2016-03-17 |
| 统一社会信用代码:9********758089 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-03-17 |
组织机构变更 | 姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 杨东伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邬旭初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李广赞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王哲颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邬旭初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2016-03-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********758089 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-03-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 杨东伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 邬旭初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 李广赞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王哲颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邬旭初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-03-17 |
投资人备案 | 企业名称: 物产中大集团股份有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [名称变更] | 企业名称: 浙江物产中大元通集团股份有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2016-03-17 |
组织机构变更 | 姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 杨东伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 邬旭初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 李广赞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王哲颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邬旭初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-03-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李广赞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 王哲颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 邬旭初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [新增]
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高志凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-04-15 |
组织机构变更 | 姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李广赞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 王哲颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 邬旭初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [新增]
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高志凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-04-15 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市下城区中大广场1号楼16楼; 邮政编码: 310003; 电话: ********;住所所在行政区划:杭州市下城区 | 住所: 杭州市中大广场1号楼28楼; 邮政编码: 310003; 电话: ********;住所所在行政区划:天水街道 | 2015-04-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 邬旭初 | 胡小平 | 2015-04-15 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 实业投资,资产管理,投资管理,投资咨询,财务咨询,企业资产重组、并购咨询,企业管理咨询,市场营销策划。 | 一般经营项目: 实业投资,资产管理、财务管理的咨询服务。 | 2015-04-15 |
| 姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李广赞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王哲颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邬旭初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高志凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2015-04-15 |
组织机构变更 | 姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李广赞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王哲颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邬旭初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高志凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2015-04-15 |
住所变更 | 住所: 杭州市下城区中大广场*号楼**楼
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:杭州市下城区 | 住所: 杭州市中大广场*号楼**楼
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:天水街道 | 2015-04-15 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江物产中大元通集团股份有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江物产中大元通集团股份有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2012-07-24 |
实收资本变更 | 50000( + 150% ) | 20000 | 2012-07-24 |
注册资本变更 | 50000( + 150% ) | 20000 | 2012-07-24 |
注册资本(金)变更 | 50000 | 20000 | 2012-07-24 |
实收资本变更 | 50000 | 20000 | 2012-07-24 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江物产中大元通集团股份有限公司; 出资额: 50000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江物产中大元通集团股份有限公司; 出资额: 20000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2012-07-24 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市中大广场1号楼28楼; 邮政编码: 310003; 电话: ********;住所所在行政区划:天水街道 | 住所: 杭州市中大广场A座17楼; 邮政编码: 310003; 电话: ********;住所所在行政区划:天水街道 | 2011-12-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 胡小平 | 颜亮 | 2011-12-16 |
注册资本(金)变更 | 20000 | 9000 | 2011-12-16 |
实收资本变更 | 20000 | 9000 | 2011-12-16 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江物产中大元通集团股份有限公司; 出资额: 20000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2011-12-16 |
| 姓名: 高志凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 周平平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-12-16 |
组织机构变更 | 姓名: 高志凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 周平平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-12-16 |
住所变更 | 住所: 杭州市中大广场*号楼**楼
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:天水街道 | 住所: 杭州市中大广场A座**楼
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:天水街道 | 2011-12-16 |
组织机构变更 | 姓名: 高志凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]
姓名: 周平平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-12-16 |
实收资本变更 | 20000( + 122.22222% ) | 9000 | 2011-12-16 |
注册资本变更 | 20000( + 122.22222% ) | 9000 | 2011-12-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 高志凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 胡立松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]
姓名: 周平平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-12-16 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江物产中大元通集团股份有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2011-12-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 高辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 周平平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王剑敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 周平平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2009-11-27 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 杭州工商信托股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: *.**%; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 | 2009-11-27 |
住所变更 | 住所: 杭州市中大广场A座**楼
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:天水街道 | 住所: 杭州市中大广场A座**楼
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:天水街道 | 2009-11-27 |
组织机构变更 | 姓名: 高辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 周平平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王剑敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 周平平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2009-11-27 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 其他有限责任公司 | 2009-11-27 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市中大广场A座17楼; 邮政编码: 310003; 电话: ********;住所所在行政区划:天水街道 | 住所: 杭州市中大广场A座20楼; 邮政编码: 310003; 电话: ********;住所所在行政区划:天水街道 | 2009-11-27 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 杭州工商信托股份有限公司; 出资额: 200; 百分比: 2.22%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: 8800; 百分比: 97.78%; 法人性质: 企业法人
| 2009-11-27 |
| 姓名: 高辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 周平平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王剑敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 周平平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2009-11-27 |
组织机构变更 | 姓名: 高辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 周平平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 胡小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王剑敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 周平平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邬玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2009-11-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 颜亮 | 王剑敏 | 2008-05-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 仇兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事兼总经理姓名: 胡产松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 童昌华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 仇兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事兼总经理
姓名: 林皓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 童昌华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王剑敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
| 2008-05-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 仇兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事兼总经理
姓名: 胡产松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 童昌华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 颜亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 仇兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事兼总经理
姓名: 林皓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 童昌华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王剑敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2008-05-20 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****15 | 2008-01-09 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****15 | 2008-01-09 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********015 | 2008-01-09 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********015 | 2008-01-09 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王剑敏 | 张力 | 2007-12-29 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 杭州工商信托股份有限公司; 出资额: 200; 百分比: 2.22%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: 8800; 百分比: 97.78%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 杭州工商信托投资股份有限公司; 出资额: 200; 百分比: 2.22%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: 8800; 百分比: 97.78%; 法人性质: 企业法人
| 2007-12-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 仇兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事兼总经理姓名: 林皓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 童昌华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 王剑敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 程华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 张力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
| 2007-12-29 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州工商信托股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: *.**%; 法人性质: 企业法人 [新增]
企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 杭州工商信托投资股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: *.**%; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 | 2007-12-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 仇兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事兼总经理
姓名: 林皓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 童昌华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王剑敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 程华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 张力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2007-12-29 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州工商信托投资股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: *.**%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 杭州工商信托投资股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: *.**%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 中大房地产集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: *.**%; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2007-02-02 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 杭州工商信托投资股份有限公司; 出资额: 200; 百分比: 2.22%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: 8800; 百分比: 97.78%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 杭州工商信托投资股份有限公司; 出资额: 200; 百分比: 2.22%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 中大房地产集团有限公司; 出资额: 700; 百分比: 7.78%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 出资额: 8100; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人
| 2007-02-02 |
名称变更 | 浙江中大集团投资有限公司 | 浙江同德投资有限公司 | 2004-08-13 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 法定代表人: 陈继达; 出资额: ****; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] | - | 2004-08-08 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江中大集团房地产联合有限公司; 法定代表人: 陈继达; 出资额: ***; 百分比: *.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 法定代表人: 陈继达; 出资额: ****; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2004-08-08 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州工商信托投资股份有限公司; 法定代表人: 郑向炜; 出资额: ***; 百分比: *.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 浙江中大集团房地产联合有限公司; 法定代表人: 陈继达; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2004-08-08 |
注册资本变更 | 9000( + 80% ) | 5000 | 2004-08-08 |
注册资本(金)变更 | 9000 | 5000 | 2004-08-08 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 杭州工商信托投资股份有限公司; 法定代表人: 郑向炜; 出资额: 200; 百分比: 2.22%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江中大集团房地产联合有限公司; 法定代表人: 陈继达; 出资额: 500; 百分比: 10%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2004-08-08 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江中大集团房地产联合有限公司; 法定代表人: 陈继达; 出资额: 700; 百分比: 7.78%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 法定代表人: 陈继达; 出资额: 4500; 百分比: 90%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2004-08-08 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江中大集团股份有限公司; 法定代表人: 陈继达; 出资额: 8100; 百分比: 90%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | | 2004-08-08 |