张家界东能置业有限公司,办公室地址位于中国第一个国家森林公园--张家界,张家界市烟草公司办公楼四楼(且住岗),我公司主要提供房地产开发经营;房屋租赁;广告设计、制作、发布;景区、景点投资、经营与管理;游乐场、度假村投资建设。
联系方式
- 公司地址:
- 张家界市烟草公司办公楼四楼(且住岗)
- 经理:
- 罗山东
- 经理手机:
- 139****8576 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 427000
- 地区编码:
- 430800
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
张家界东能置业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
丁祖仕 | 32% | 人民币1600.0万元 |
湖南东能投资集团有限公司 | 20% | 人民币1000万元 |
容有才 | 20% | 人民币1000.0万元 |
杨军 | 9% | 人民币450.0万元 |
刘金城 | 9% | 人民币450.0万元 |
刘端义 | 9% | 人民币450万元 |
谢恒军 | 1% | 人民币50.0万元 |
张家界东能置业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 吕学振 | 贾健 | 2021-10-09 |
高级管理人员备案 | 吕学振 [新增] | 贾健 [退出] | 2021-10-09 |
联络员备案 | 赵玉寒 *** 备案手机:*** | 赵玉寒 *** 备案手机:*** | 2020-05-12 |
股东变更 | 丁祖仕 , 湖南东能投资集团有限公司 , 刘端义 , [新增] 刘金城 , 容有才 , [新增] 谢恒军 , [新增] 杨军 | 陈莘莘 , [退出] 丁祖仕 , 湖南东能投资集团有限公司 , 刘金城 , 杨军 | 2019-08-16 |
法定代表人变更 | 贾健 | DU LIGUO | 2019-06-20 |
联络员备案 | 赵玉寒 *** 备案手机:*** | 刘金城 *** 备案手机:*** | 2018-05-18 |
高级管理人员备案 | 丁祖仕 [新增] | 杨军 [退出] | 2018-03-23 |
法定代表人变更 | DU LIGUO | 杨军 | 2018-03-23 |
高级管理人员备案 | DU [新增] LIGUO [新增] | 杨军 [退出] | 2018-03-23 |
股东变更 | 陈莘莘 , 丁祖仕 , [新增] 湖南东能投资集团有限公司 , 刘金城 , 杨军 | 陈莘莘 , 湖南东能投资集团有限公司 , 刘金城 , 杨军 | 2017-12-18 |
投资人变更 | 陈莘莘 出资 1500万人民币; 湖南东能投资集团有限公司 出资 1000万人民币; 杨军 出资 450( - 64% )万人民币; 刘金城 出资 450( - 64% )万人民币; 丁祖仕 出资 1600万人民币; [新增] | 陈莘莘 出资 1500万人民币; 湖南东能投资集团有限公司 出资 1000万人民币; 杨军 出资 1250万人民币; 刘金城 出资 1250万人民币; | 2017-12-18 |
股东变更 | 陈莘莘 , 湖南东能投资集团有限公司 , 刘金城 , [新增] 杨军 [新增] | 陈莘莘 , 湖南东能投资集团有限公司 | 2017-11-20 |
董事备案 | 杨军 [新增] | 罗山东 [退出] | 2017-11-20 |
监事备案 | 陈翠华 [新增] | 杨军 [退出] | 2017-11-20 |
经理备案 | 杨军 [新增] | 陈莘莘 [退出] | 2017-11-20 |
法定代表人变更 | 杨军 | 罗山东 | 2017-11-20 |
投资人变更 | 陈莘莘 出资 1500万人民币; 湖南东能投资集团有限公司 出资 1000( - 71.42857% )万人民币; 杨军 出资 1250万人民币; [新增] 刘金城 出资 1250万人民币; [新增] | 湖南东能投资集团有限公司 出资 3500万人民币; 陈莘莘 出资 1500万人民币; | 2017-11-20 |
高级管理人员备案 | 陈翠华 [新增] | 杨军 [退出] | 2017-11-20 |
高级管理人员备案 | 杨军 [新增] | 罗山东 [退出] | 2017-11-20 |
高级管理人员备案 | 杨军 [新增] | 陈莘莘 [退出] | 2017-11-20 |
联络员备案 | 刘金城 备案手机:***** | 陈昱妃 备案手机:***** | 2017-06-30 |
股东变更 | 陈莘莘 , 湖南东能投资集团有限公司 [新增] | 陈莘莘 , 深圳市华汇投资有限公司 [退出] | 2017-02-23 |
高级管理人员备案 | 陈莘莘 [新增] | 杨军 [退出] | 2017-02-23 |
高级管理人员备案 | 杨军 [新增] | 方耀国 [退出] | 2017-02-23 |
高级管理人员备案 | 罗山东 [新增] | 孙晓娟 [退出] | 2017-02-23 |
监事备案 | 杨军 [新增] | 方耀国 [退出] | 2017-02-23 |
法定代表人变更 | 罗山东 | 孙晓娟 | 2017-02-23 |
投资人变更 | 湖南东能投资集团有限公司 出资 3500万人民币; [新增] 陈莘莘 出资 1500万人民币; | 深圳市华汇投资有限公司 出资 3500万人民币; [退出] 陈莘莘 出资 1500万人民币; | 2017-02-23 |
董事备案 | 罗山东 [新增] | 孙晓娟 [退出] | 2017-02-23 |
经理备案 | 陈莘莘 [新增] | 杨军 [退出] | 2017-02-23 |
经理备案 | 陈莘莘 | 杨军 | 2017-02-23 |
董事备案 | 罗山东 | 孙晓娟 | 2017-02-23 |
投资人(股权)变更 | 湖南东能投资集团有限公司 出资 3500万人民币;陈莘莘 出资 1500万人民币; | 深圳市华汇投资有限公司 出资 3500万人民币;陈莘莘 出资 1500万人民币; | 2017-02-23 |
监事备案 | 杨军 | 方耀国 | 2017-02-23 |
监事备案 | 方耀国 | 杨查 | 2016-10-28 |
董事备案 | 孙晓娟 | 陈莘莘 罗山东 杨林军 | 2016-10-28 |
法定代表人变更 | 孙晓娟 | 罗山东 | 2016-10-28 |
投资人(股权)变更 | 深圳市华汇投资有限公司 出资 3500万人民币;陈莘莘 出资 1500万人民币; | 湖南东能投资集团有限公司 出资 3500万人民币;陈莘莘 出资 1500万人民币; | 2016-10-28 |
经理备案 | 杨军 | 2016-10-28 | |
股东变更 | 陈莘莘 , 深圳市华汇投资有限公司 [新增] | 陈莘莘 , 湖南东能投资集团有限公司 [退出] | 2016-10-28 |
高级管理人员备案 | 方耀国 [新增] | 杨查 [退出] | 2016-10-28 |
高级管理人员备案 | 孙晓娟 [新增] | 陈莘莘 [退出] 罗山东 [退出] 杨林军 [退出] | 2016-10-28 |
高级管理人员备案 | 杨军 | - | 2016-10-28 |
经理备案 | 杨军 [新增] | - | 2016-10-28 |
投资人变更 | 深圳市华汇投资有限公司 出资 3500万人民币; [新增] 陈莘莘 出资 1500万人民币; | 湖南东能投资集团有限公司 出资 3500万人民币; [退出] 陈莘莘 出资 1500万人民币; | 2016-10-28 |
董事备案 | 孙晓娟 [新增] | 陈莘莘 [退出] 罗山东 [退出] 杨林军 [退出] | 2016-10-28 |
监事备案 | 方耀国 [新增] | 杨查 [退出] | 2016-10-28 |
联络员备案 | 陈昱妃 备案手机:***** | 备案手机:***** | 2016-08-01 |
联络员备案 | 陈昱妃 备案手机:***** | 备案手机:***** | 2016-08-01 |
张家界东能置业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
罗山东 | 执行董事 |
杨军 | 监事 |
陈莘莘 | 总经理 |
张家界东能置业有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
湖南省智界地产策划有限公司与张家界东能置业有限公司合同纠纷一审民事判决书 | 2015-12-29 | (2015)张定民二初字第602号 |
本页是 [张家界东能置业有限公司] 在顺企网张家界黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。