变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********40943B | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-05-11 |
| 统一社会信用代码:9********40943B | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-05-11 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 800万人民币元; 股东: 孙春晓, 80万; 来雅英, 720万; | 注册资本: 200万人民币元;
股东: 孙春晓, 20万; 来雅英, 180万;
| 2014-11-12 |
注册资本变更 | 注册资本: 800万人民币元;
股东: 孙春晓, 80万;
来雅英, 720万; | 注册资本: 200万人民币元;
股东: 孙春晓, 20万;
来雅英, 180万; | 2014-11-12 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(有效期至2017年底止)**; 营业期限: 1998-3-2 至 9999-9-9; | 许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(有效期至2012年底止)**;
营业期限: 1998-3-2 至 2018-3-1; | 2013-04-12 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(有效期至2017年底止)**; 营业期限: 1998-3-2 至 9999-9-9; | 许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(有效期至2012年底止)**;
营业期限: 1998-3-2 至 2018-3-1;
| 2013-04-12 |
投资人(股权)变更 | 股东: 孙春晓, 20万; 来雅英, 180万; | 股东: 孙春晓, 80万; 来雅英, 120万;
| 2012-08-17 |
投资人备案 | 股东: 孙春晓, **万;
来雅英, ***万; | 股东: 孙春晓, **万;
来雅英, ***万; | 2012-08-17 |
住所变更 | 住所: 萧山区闻堰镇闻兴村
一般经营项目: 生产:纸箱、纸盒包装**
许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(有效期至****年底止)**
电话: | 住所: 萧山区闻堰镇闻兴路
一般经营项目: 纸箱、纸盒包装**
许可经营项目:
电话: | 2012-05-16 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 萧山区闻堰镇闻兴村; 一般经营项目: 生产:纸箱、纸盒包装**; 许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(有效期至2012年底止)**; 电话:; | 住所: 萧山区闻堰镇闻兴路;
一般经营项目: 纸箱、纸盒包装**;
许可经营项目: ;
电话:; | 2012-05-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 来雅英; 股东: 孙春晓, 80万; 来雅英, 120万; 组织机构: 来雅英 职务: 执行董事兼总经理; 孙春晓 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 孙春晓;
股东: 来雅英, 90万; 孙春晓, 110万;
组织机构: 来雅英 职务: 监事; 孙春晓 职务: 执行董事兼总经理;
| 2012-01-09 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 来雅英;
股东: 孙春晓, **万;
来雅英, ***万;
组织机构: 来雅英 职务: 执行董事兼总经理;
孙春晓 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 孙春晓;
股东: 来雅英, **万;
孙春晓, ***万;
组织机构: 来雅英 职务: 监事;
孙春晓 职务: 执行董事兼总经理; | 2012-01-09 |
投资人备案 | 股东: 来雅英, **万;
孙春晓, ***万; | 股东: 来雅英, **万;
孙春晓, ***万; | 2008-06-05 |
投资人(股权)变更 | 股东: 来雅英, 90万; 孙春晓, 110万; | 股东: 来雅英, 20万; 孙春晓, 180万;
| 2008-06-05 |
企业类型变更 | 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 注册号: ********; 股东: 来雅英, 20万; 孙春晓, 180万; | 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
注册号: ********138;
股东: 孙春晓, 200万;
| 2007-08-17 |
企业类型变更 | 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 注册号: ********; 股东: 来雅英, 20万; 孙春晓, 180万; | 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
注册号: ********138;
股东: 孙春晓, 200万; | 2007-08-17 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 孙春晓;
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
营业期限: ****-*-* 至 ****-*-*;
股东: 孙春晓, ***万;
组织机构: 来雅英 职务: 监事;
孙春晓 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 孙岳明;
企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股);
营业期限: ****-*-* 至 ****-*-*;
股东: 孙传根, **万;
孙岳林, **万;
孙岳明, ***万;
组织机构: 孙传根 职务: 监事;
孙岳林 职务: 经理;
孙岳明 职务: 执行董事; | 2007-06-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 孙春晓; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 营业期限: 1998-3-2 至 2018-3-1; 股东: 孙春晓, 200万; 组织机构: 来雅英 职务: 监事; 孙春晓 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 孙岳明;
企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股);
营业期限: 1998-3-2 至 2008-3-1;
股东: 孙传根, 50万; 孙岳林, 50万; 孙岳明, 100万;
组织机构: 孙传根 职务: 监事; 孙岳林 职务: 经理; 孙岳明 职务: 执行董事;
| 2007-06-22 |
名称变更 | 企业名称:杭州萧山钱江工业包装有限公司;经营场所:萧山区闻堰镇闻兴路;企业类型:173; | 企业名称:杭州萧山钱江工业包装厂; 注册号:********005872; 经营场所:闻堰镇闻兴路; 邮政编码:111111; 联系电话:0571-******** ********; 企业类型:130; 管辖地:********; | 2004-12-10 |
名称变更 | 企业名称:杭州萧山钱江工业包装厂; | 企业名称:萧山钱江工业包装厂; | 2002-04-16 |