变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道龙安路***号 | 浙江省平湖市曹桥街道石龙村王家浜**号 | 2019-08-14 |
投资人备案 | 姓名: 过建庭; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 顾小叶; 出资额: **万; 百分比: **% | 姓名: 过建庭; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 顾小叶; 出资额: **万; 百分比: **% | 2018-09-07 |
法定代表人变更 | 过建庭 | 林峰 | 2018-09-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 过建庭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
姓名: 过建庭; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
姓名: 顾小叶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 尤明达; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 林峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
姓名: 林峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出] | 2018-09-07 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:顾小叶;
现联络员固定电话:********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:过建庭;
现财务负责人固定电话:***********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:林峰;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:黄慧君;
原财务负责人固定电话:*******;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2018-09-07 |
章程备案 | 重新修订章程 | - | 2018-09-07 |
股权转让股权变更 | 姓名: 俞美芳; 出资额: 俞美芳; 百分比: 10
姓名: 过建庭; 出资额: 过建庭; 百分比: 90 [新增] | 姓名: 林峰; 出资额: 林峰; 百分比: 90 [退出]
姓名: 俞美芳; 出资额: 俞美芳; 百分比: 10 | 2018-08-22 |
股权转让股权变更 | 姓名: 顾小叶; 出资额: 顾小叶; 百分比: 10 [新增]
姓名: 过建庭; 出资额: 过建庭; 百分比: 90 | 姓名: 过建庭; 出资额: 过建庭; 百分比: 90
姓名: 俞美芳; 出资额: 俞美芳; 百分比: 10 [退出] | 2018-08-22 |
经营范围变更 | 中餐类制售(不含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品);企业市场信息咨询服务;农副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 中餐类制售(不含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期限至2016年12月5日)。 企业市场信息咨询服务;农副产品收购。 | 2018-01-29 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****9XX | 注册号:*****组织机构代码证:无 | 2018-01-29 |
经营期限变更 | 营业期限: 2005-8-16 至 9999-9-9 | 营业期限: 2005-8-16 至 2015-8-15 | 2015-08-06 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2005-8-16 至 9999-9-9 | 营业期限: 2005-8-16 至 2015-8-15
| 2015-08-06 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 中餐类制售(不含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期限至2016年12月5日)。 | 许可经营项目: 无 | 2013-12-09 |
实收资本变更 | 300( + 87.5% ) | 160 | 2013-10-24 |
实收资本变更 | 300 | 160 | 2013-10-24 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 平湖市曹桥街道石龙村王家浜39号; 邮政编码: 314200; 电话: ******;住所所在行政区划:曹桥街道 | 住所: 平湖市曹桥街道曹胜公路南侧; 邮政编码: 314200; 电话: ******;住所所在行政区划:曹桥街道 | 2013-09-24 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 无 | 许可经营项目: 集体配送用餐[(核定限于5000人份/每餐)不含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海鲜,(餐饮服务许可证有效期限至2012年10月15日)] | 2013-09-24 |
住所变更 | 住所: 平湖市曹桥街道石龙村王家浜**号
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:曹桥街道 | 住所: 平湖市曹桥街道曹胜公路南侧
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:曹桥街道 | 2013-09-24 |
投资人备案 | 姓名: 俞美芳; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 林峰; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 林峰; 出资额: ***; 百分比: ***% | 2012-08-01 |
实收资本变更 | 160( + 41.59292% ) | 113 | 2012-08-01 |
注册资本变更 | 300( + 165.48673% ) | 113 | 2012-08-01 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2012-08-01 |
注册资本(金)变更 | 300 | 113 | 2012-08-01 |
实收资本变更 | 160 | 113 | 2012-08-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞美芳; 出资额: 30; 百分比: 10%姓名: 林峰; 出资额: 270; 百分比: 90% | 姓名: 林峰; 出资额: 113; 百分比: 100%
| 2012-08-01 |
注册资本(金)变更 | 113 | 50 | 2012-07-06 |
实收资本变更 | 113 | 50 | 2012-07-06 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林峰; 出资额: 113; 百分比: 100% | 姓名: 林峰; 出资额: 50; 百分比: 100%
| 2012-07-06 |
投资人备案 | 姓名: 林峰; 出资额: ***; 百分比: ***% | 姓名: 林峰; 出资额: **; 百分比: ***% | 2012-07-06 |
实收资本变更 | 113( + 126% ) | 50 | 2012-07-06 |
注册资本变更 | 113( + 126% ) | 50 | 2012-07-06 |
投资人备案 | 姓名: 林峰; 出资额: **; 百分比: ***% | 姓名: 李俭; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 张中杰; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 林峰; 出资额: **; 百分比: **% | 2012-06-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 尤明达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张中杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-06-12 |
组织机构变更 | 姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 尤明达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张中杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-06-12 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2012-06-12 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林峰; 出资额: 50; 百分比: 100% | 姓名: 李俭; 出资额: 15; 百分比: 30%
姓名: 张中杰; 出资额: 15; 百分比: 30%
姓名: 林峰; 出资额: 20; 百分比: 40%
| 2012-06-12 |
组织机构变更 | 姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 尤明达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张中杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-06-12 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 集体配送用餐[(核定限于5000人份/每餐)不含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海鲜,(餐饮服务许可证有效期限至2012年10月15日)] | 许可经营项目: | 2010-04-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 企业市场信息咨询服务;农副产品收购。 | 一般经营项目: 配送:饭菜(核准每餐限供4400人份,卫生许可证有效期至2009年10月13日);企业市场信息咨询服务;农副产品收购(除粮、棉、茧)。* | 2010-04-28 |
变更注册号 | ******** | ********912 | 2007-07-16 |
经营范围变更 | 经营范围: 配送:饭菜(核准每餐限供4400人份,卫生许可证有效期至2009年10月13日);企业市场信息咨询服务;农副产品收购(除粮、棉、茧)。* 行业代码: 6720 | 经营范围: 配送:饭菜(核准每餐限供4400人份,卫生许可证有效期至2009年10月13日);企业市场信息咨询服务。* 行业代码: 6720 | 2007-07-16 |
变更注册号 | ***** | *****12 | 2007-07-16 |
投资人备案 | 姓名: 李俭; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 张中杰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 林峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 张金华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 张中杰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 林峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 2006-01-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 张中杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 张金华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2006-01-20 |
改制变更 | 空白 | 空白 | 2006-01-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李俭; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30%姓名: 张中杰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30%姓名: 林峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40% | 姓名: 张金华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30%
姓名: 张中杰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30%
姓名: 林峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40%
| 2006-01-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 张中杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 林峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 张金华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2006-01-20 |
经营范围变更 | 经营范围: 配送:饭菜(核准每餐限供4400人份,卫生许可证有效期至2009年10月13日);企业市场信息咨询服务。* 行业代码: 6720 | 经营范围: 快餐(盒饭)配送(卫生许可证有效期至2005年10月11日);企业市场信息咨询服务。* 行业代码: 6720 | 2005-10-17 |