变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 庞文光; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 康佩; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名:庞文光;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增] | 姓名: 李学凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 陈国李; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名:陈国李;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出] | 2022-05-31 |
住所变更 | 浙江省杭州市上城区大世界五金城*幢***室 | 浙江省杭州市江干区大世界五金城*幢***室 | 2022-05-31 |
法定代表人变更 | 庞文光 | 陈国李 | 2022-05-31 |
章程修正案备案 | - | - | 2022-05-31 |
联络员备案 | 现联络员姓名:庞文光;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈国李;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:***** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:*****4 | 2022-05-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李学凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陈国李; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] | 姓名: 张雷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 李学凡; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 2020-08-05 |
法定代表人变更 | 陈国李 | 李学凡 | 2020-08-05 |
出资日期备案 | 姓名: 李学凡; 出资日期: 2034-03-01;
姓名: 陈国李; 出资日期: 2034-03-01; | 姓名: 李学凡; 出资日期: ; | 2020-08-05 |
投资人备案 | 姓名: 陈国李; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 李学凡; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 李学凡; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 2020-08-05 |
章程备案 | - | - | 2020-08-05 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-08-05 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈国李;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:陈国李;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:李学凡;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:李学凡;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-08-05 |
住所变更 | 浙江省杭州市江干区大世界五金城*幢***室 | 浙江省杭州市江干区太平门直街***号三新银座****室(中浙商务秘书托管****-凯旋****) | 2020-08-05 |
出资比例备案 | 姓名: 李学凡; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 陈国李; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 李学凡; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 2020-08-05 |
章程修正案备案 | - | - | 2017-10-19 |
经营范围变更 | 批发(含网上销售):服装服饰、箱包鞋帽、五金工具、家居饰品、珠宝首饰、家具、日用百货、家装材料、汽车用品、汽车配件、家用电器、数码产品、初级食用农产品(除食品、药品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 批发、零售(含网上):服装服饰、箱包鞋帽、五金工具、家居饰品、珠宝首饰、家具、日用百货、家装材料、汽车用品、汽车配件、家用电器、数码产品、初级食用农产品(除食品、药品);其他无需报经审批的一切合法项目。 | 2017-10-19 |
住所变更 | 浙江省杭州市江干区太平门直街***号三新银座****室(中浙商务秘书托管****-凯旋****) | 杭州市江干区同方国际大厦****室 | 2017-10-19 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 李学凡;
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
股东: 李学凡, ***万;
组织机构: 李学凡 职务: 执行董事兼总经理;
张雷 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 周敬辉;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
股东: 黄磊, **万;
刘贤良, **万;
谢应丰, **万;
周敬辉, **万;
组织机构: 刘贤良 职务: 监事;
周敬辉 职务: 执行董事兼总经理; | 2016-05-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 李学凡; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 股东: 李学凡, 100万; 组织机构: 李学凡 职务: 执行董事兼总经理; 张雷 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 周敬辉;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
股东: 黄磊, 25万; 刘贤良, 25万; 谢应丰, 25万; 周敬辉, 25万;
组织机构: 刘贤良 职务: 监事; 周敬辉 职务: 执行董事兼总经理;
| 2016-05-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 周敬辉; 股东: 黄磊, 25万; 刘贤良, 25万; 谢应丰, 25万; 周敬辉, 25万; 组织机构: 刘贤良 职务: 监事; 周敬辉 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 钟正平;
股东: 钟晓平, 50万; 钟正平, 50万;
组织机构: 钟晓平 职务: 监事; 钟正平 职务: 执行董事兼总经理;
| 2016-04-06 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 周敬辉;
股东: 黄磊, **万;
刘贤良, **万;
谢应丰, **万;
周敬辉, **万;
组织机构: 刘贤良 职务: 监事;
周敬辉 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 钟正平;
股东: 钟晓平, **万;
钟正平, **万;
组织机构: 钟晓平 职务: 监事;
钟正平 职务: 执行董事兼总经理; | 2016-04-06 |
| 统一社会信用代码:9********182923 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-02-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 钟正平; 注册资本: 100万人民币元; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 一般经营项目: 批发、零售(含网上):服装服饰、箱包鞋帽、五金工具、家居饰品、珠宝首饰、家具、日用百货、家装材料、汽车用品、汽车配件、家用电器、数码产品、初级食用农产品(除食品、药品);其他无需报经审批的一切合法项目。; 股东: 钟晓平, 50万; 钟正平, 50万; 组织机构: 钟晓平 职务: 监事; 钟正平 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 陈莉红;
注册资本: 10万人民币元;
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
一般经营项目: 批发、零售:化妆品、服装、服饰、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货、工艺美术品;其他无需报经审批的一切合法项目。;
股东: 陈莉红, 10万;
组织机构: 陈莉红 职务: 执行董事兼总经理; 徐辉 职务: 监事;
| 2016-02-01 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 钟正平;
注册资本: ***万人民币元;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
一般经营项目: 批发、零售(含网上):服装服饰、箱包鞋帽、五金工具、家居饰品、珠宝首饰、家具、日用百货、家装材料、汽车用品、汽车配件、家用电器、数码产品、初级食用农产品(除食品、药品);
其他无需报经审批的一切合法项目。;
股东: 钟晓平, **万;
钟正平, **万;
组织机构: 钟晓平 职务: 监事;
钟正平 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 陈莉红;
注册资本: **万人民币元;
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
一般经营项目: 批发、零售:化妆品、服装、服饰、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货、工艺美术品;
其他无需报经审批的一切合法项目。;
股东: 陈莉红, **万;
组织机构: 陈莉红 职务: 执行董事兼总经理;
徐辉 职务: 监事; | 2016-02-01 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********182923 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-02-01 |