变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
出资日期备案 | 企业名称: 浙江华博特教育科技有限公司; 出资日期: 2039-01-05; | 企业名称: 浙江华博特教育科技有限公司; 出资日期: 2035-01-05; | 2020-07-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 丰庭; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 徐前; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 姓名: 丰庭; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 徐前; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 2020-07-30 |
住所变更 | 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路*号*幢**层****-**** | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园路*号*幢*层**-**单元**工位 | 2020-07-09 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江华博特教育科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [名称变更] | 企业名称: 浙江华博特教育发展有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 2020-04-02 |
经营范围变更 | 技术开发、技术服务:教育软件;服务:文化交流活动策划(除演出及演出中介);网上批发、零售:计算机软硬件、文化用品、电子出版物。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)出版物批发,出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 技术开发、技术服务:教育软件;服务:文化交流活动策划(除演出及演出中介);网上批发、零售:计算机软硬件、文化用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-12-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 丰庭; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 徐前; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 古家军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 徐前; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2017-12-27 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江华博特教育发展有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 企业名称: 浙江华博特教育发展有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 徐前; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出] | 2017-12-27 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2017-12-27 |
经营范围变更 | 技术开发、技术服务:教育软件;服务:文化交流活动策划(除演出及演出中介);网上批发、零售:计算机软硬件、文化用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 技术开发、技术服务:教育软件;服务:文化交流活动策划(除演出及演出中介),教育信息咨询(除出国留学咨询及中介服务),成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外),会务会展服务;批发、零售:计算机软硬件、文化用品。 | 2017-08-11 |
住所变更 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园路*号*幢*层**-**单元**工位 | 杭州经济技术开发区白杨街道科技园路*号*幢*层**单元 | 2017-08-11 |
名称变更 | 杭州课房科技有限公司 | 杭州海课教育科技有限公司 | 2017-08-11 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江华博特教育发展有限公司; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
姓名: 徐前; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 古家军; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
姓名: 徐前; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2017-04-28 |
住所变更 | 住所: 杭州经济技术开发区白杨街道科技园路*号*幢*层**单元
电话: | 住所: 杭州经济技术开发区白杨街道*号大街***号*幢C****号房
电话: | 2016-01-28 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********49627F | 注册号:********79233
组织机构代码证:******** | 2016-01-28 |
投资人备案 | 股东: 古家军, **万;
徐前, ***万;
组织机构: 古家军 职务: 监事;
徐前 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 古家军, **万;
方贺兵, ***万; [退出]
徐前, ***万;
组织机构: 方贺兵 职务: 监事; [退出]
徐前 职务: 执行董事兼总经理; | 2015-06-29 |
住所变更 | 住所: 杭州经济技术开发区白杨街道*号大街***号*幢C****号房
注册资本: ***万人民币元
股东: 古家军, **万
方贺兵, ***万
徐前, ***万
组织机构: 方贺兵 职务: 监事
徐前 职务: 执行董事兼总经理
电话: | 住所: 杭州经济技术开发区新元金沙城*幢*单元***室
注册资本: ***万人民币元
股东: 杭州圆梦教育咨询有限公司, **万
古家军, **万
组织机构: 古家军 职务: 监事
徐前 职务: 执行董事
徐前 职务: 经理
电话: | 2015-01-29 |