变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********13196N | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-08-23 |
| 统一社会信用代码:9********13196N | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-08-23 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 谷物、豆类、薯类、油料、蔬菜、园艺及其他作物、水果(不含苗木)种植;内陆水产养殖;农业新产品开发;农业技术开发、咨询、服务、转让;农业投资;初级食用农产品初加工及其销售;生产:豆制品(非发酵性豆制品);粮食收购。 | 一般经营项目: | 2015-05-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 黄剑锋; 出资额: 4200; 百分比: 100% | 企业名称: 浙江海安控股集团有限公司; 出资额: 4200; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2015-05-21 |
投资人备案 | 姓名: 黄剑锋; 出资额: ****; 百分比: ***% [新增] | 企业名称: 浙江海安控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2015-05-21 |
名称变更 | 嘉兴和顺农业发展有限公司 | 嘉兴市家友豆制品有限公司 | 2015-05-21 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 生产:豆制品(非发酵性豆制品)(全国工业产品生产许可证有效期至2016年6月3日);粮食收购(粮食收购证有效期至2015年10月22日)。 | 2015-05-21 |
注册资本变更 | **** | **** | 2014-11-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 周蔚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 马益飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 周蔚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2014-11-05 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江海安控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江海安控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2014-11-05 |
实收资本变更 | 4200( - 16% ) | 5000 | 2014-11-05 |
组织机构变更 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 周蔚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 马益飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 周蔚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2014-11-05 |
注册资本变更 | 4200( - 16% ) | 5000 | 2014-11-05 |
注册资本(金)变更 | 4200 | 5000 | 2014-11-05 |
实收资本变更 | 4200 | 5000 | 2014-11-05 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江海安控股集团有限公司; 出资额: 4200; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江海安控股集团有限公司; 出资额: 5000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2014-11-05 |
组织机构变更 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周蔚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 马益飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 周蔚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2014-11-05 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(私营法人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2014-06-26 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江海安控股集团有限公司; 出资额: 5000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 曹坚强; 出资额: 750; 百分比: 15%
姓名: 马益飞; 出资额: 2000; 百分比: 40%
姓名: 周蔚; 出资额: 2250; 百分比: 45%
| 2014-06-26 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江海安控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 曹坚强; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
姓名: 马益飞; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
姓名: 周蔚; 出资额: ****; 百分比: **% [退出] | 2014-06-26 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 生产:豆制品(非发酵性豆制品)(全国工业产品生产许可证有效期至2016年6月3日);粮食收购(粮食收购证有效期至2015年10月22日)。 | 许可经营项目: 生产:豆制品(非发酵性豆制品)(全国工业产品生产许可证有效期至2013年6月3日);粮食收购(凭有效的粮食许可证经营)。 | 2013-06-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 曹坚强; 出资额: 750; 百分比: 15%姓名: 马益飞; 出资额: 2000; 百分比: 40%姓名: 周蔚; 出资额: 2250; 百分比: 45% | 姓名: 曹英; 出资额: 500; 百分比: 10%
姓名: 曹坚强; 出资额: 4500; 百分比: 90%
| 2012-12-20 |
组织机构变更 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 马益飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周蔚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 曹英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-12-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 马益飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 周蔚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 曹英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2012-12-20 |
投资人备案 | 姓名: 曹坚强; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 马益飞; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
姓名: 周蔚; 出资额: ****; 百分比: **% [新增] | 姓名: 曹英; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
姓名: 曹坚强; 出资额: ****; 百分比: **% | 2012-12-20 |
组织机构变更 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 马益飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 周蔚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 曹英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2012-12-20 |
投资人备案 | 姓名: 曹英; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 曹坚强; 出资额: ****; 百分比: **% | 姓名: 曹英; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 曹坚强; 出资额: ***; 百分比: **% | 2011-08-25 |
实收资本变更 | 5000( + 900% ) | 500 | 2011-08-25 |
注册资本变更 | 5000( + 900% ) | 500 | 2011-08-25 |
注册资本(金)变更 | 5000 | 500 | 2011-08-25 |
实收资本变更 | 5000 | 500 | 2011-08-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 曹英; 出资额: 500; 百分比: 10%姓名: 曹坚强; 出资额: 4500; 百分比: 90% | 姓名: 曹英; 出资额: 50; 百分比: 10%
姓名: 曹坚强; 出资额: 450; 百分比: 90%
| 2011-08-25 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: | 一般经营项目: 生产加工:散装内脂豆腐、老豆腐、千张百页、豆腐干、油豆腐;粮食收购。(卫生许可证有效期2010年12月30日) | 2011-06-09 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 生产:豆制品(非发酵性豆制品)(全国工业产品生产许可证有效期至2013年6月3日);粮食收购(凭有效的粮食许可证经营)。 | 许可经营项目: | 2011-06-09 |
投资人备案 | 姓名: 曹英; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 曹坚强; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 曹英; 出资额: **; 百分比: **.****%
姓名: 曹坚强; 出资额: ***; 百分比: **.****% | 2008-03-07 |
注册资本变更 | 500( + 47.92899% ) | 338 | 2008-03-07 |
注册资本(金)变更 | 500 | 338 | 2008-03-07 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 曹英; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 曹坚强; 出资额: 450; 百分比: 90% | 姓名: 曹英; 出资额: 40; 百分比: 11.8343%
姓名: 曹坚强; 出资额: 298; 百分比: 88.1657%
| 2008-03-07 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 曹英; 出资额: 40; 百分比: 11.8343%姓名: 曹坚强; 出资额: 298; 百分比: 88.1657% | 姓名: 曹英; 出资额: 40; 百分比: 11.83%
企业名称: 海盐海达饲料有限公司; 出资额: 298; 百分比: 88.1657%; 法人性质: 企业法人
| 2008-01-11 |
投资人备案 | 姓名: 曹英; 出资额: **; 百分比: **.****%
姓名: 曹坚强; 出资额: ***; 百分比: **.****% [新增] | 姓名: 曹英; 出资额: **; 百分比: **.**%
企业名称: 海盐海达饲料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2008-01-11 |
投资人备案 | 姓名: 曹英; 出资额: **; 百分比: **.**%
企业名称: 海盐海达饲料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 李伟民; 出资额: **; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 曹英; 出资额: **; 百分比: **.**%
姓名: 祝希; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出]
企业名称: 海盐海达饲料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 | 2008-01-08 |
法定代表人变更 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 经理
姓名: 曹英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 曹英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 李伟民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 祝希; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2008-01-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 曹英; 出资额: 40; 百分比: 11.83%企业名称: 海盐海达饲料有限公司; 出资额: 298; 百分比: 88.1657%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 李伟民; 出资额: 15; 百分比: 4.44%
姓名: 曹英; 出资额: 40; 百分比: 11.83%
姓名: 祝希; 出资额: 80; 百分比: 23.67%
企业名称: 海盐海达饲料有限公司; 出资额: 203; 百分比: 606%; 法人性质: 企业法人
| 2008-01-08 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 经理姓名: 曹英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 曹坚强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 曹英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 李伟民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 祝希; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
| 2008-01-08 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****35 | 2007-12-03 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****35 | 2007-12-03 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********635 | 2007-12-03 |
集团编号升级 | *****35 | ***** | 2007-11-27 |
注册号升级 | *****35 | ***** | 2007-11-27 |
变更注册号 | ********635 | ******** | 2007-11-27 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2007-06-04 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 生产加工:散装内脂豆腐、老豆腐、千张百页、豆腐干、油豆腐;粮食收购。(卫生许可证有效期2010年12月30日)行业代码: 1392 | 经营范围: 生产加工:散装内脂豆腐、老豆腐、千张百页、豆腐干、油豆腐(卫生许可证有效期2010年12月30日)行业代码: 1392 | 2007-06-04 |
经营范围变更 | 经营范围: 生产加工:散装内脂豆腐、老豆腐、千张百页、豆腐干、油豆腐(卫生许可证有效期2010年12月30日)行业代码: 1392 | 经营范围: 本公司豆制品生产项目的前期建设行业代码: 1392 | 2007-01-09 |