株洲市丰源资产经营有限公司,办公室地址位于中国老工业基地--株洲,湖南省株洲市芦淞区体育路15号,我公司主要提供资产管理公司的活动、实业投资服务;房地产销售;土地开发。
联系方式
- 公司地址:
- 湖南省株洲市芦淞区体育路15号
- 固定电话:
- 0731-22666777 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘国宜
- 邮政编码:
- 412000
- 地区编码:
- 430203
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
株洲市丰源资产经营有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
湖南省丰源水务投资建设有限责任公司 | 100% | 人民币300万元 |
株洲市丰源资产经营有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 张立 *** 备案手机:*** | 谢艳香 *** 备案手机:*** | 2021-05-06 |
法定代表人变更 | 陈永红 | 唐文武 | 2021-05-06 |
高级管理人员备案 | 陈永红 [新增] | 唐文武 [退出] | 2021-05-06 |
联络员备案 | 谢艳香 *** 备案手机:*** (网上办理) | 阳艳 *** 备案手机:*** | 2019-05-22 |
法定代表人变更 | 唐文武 | 刘国宜 | 2019-05-15 |
高级管理人员备案 | 李蓉 [新增] | 陈剑宇 [退出] 彭建新 [退出] 王超 [退出] 金玲 [退出] 陈剑林 [退出] | 2019-05-15 |
高级管理人员备案 | 唐文武 [新增] | 唐永成 [退出] 刘国宜 [退出] 李冬连 [退出] | 2019-05-15 |
高级管理人员备案 | 唐文武 [新增] | 李冬连 [退出] | 2019-05-15 |
章程备案 | 2019-05-15新章程 | 无 | 2019-05-15 |
高级管理人员备案 | 金玲 陈剑宇 陈剑林 [新增] 彭建新 王超 [新增] | 彭建新 李冬连 [退出] 陈剑宇 金玲 马岚 [退出] | 2017-05-31 |
高级管理人员备案 | 刘国宜 唐永成 李冬连 [新增] | 唐永成 刘惠 [退出] 刘国宜 | 2017-05-31 |
董事备案 | 刘国宜 唐永成 李冬连 [新增] | 唐永成 刘惠 [退出] 刘国宜 | 2017-05-31 |
监事备案 | 金玲 陈剑宇 陈剑林 [新增] 彭建新 王超 [新增] | 彭建新 李冬连 [退出] 陈剑宇 金玲 马岚 [退出] | 2017-05-31 |
财务负责人 | 李卫文 | - | 2017-05-31 |
经营范围变更 | 资产管理公司的活动、实业投资服务;房地产销售;土地开发。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 资产管理公司的活动、实业投资服务;房地产销售;土地开发。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2016-04-12 |
法定代表人变更 | 刘国宜 | 刘国宜 | 2016-04-12 |
经营范围变更 | 资产管理公司的活动、实业投资服务;房地产销售;土地开发。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 资产管理公司的活动、实业投资服务;房地产销售;土地开发。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-04-12 |
名称变更 | 株洲务源资产经营有限公司 | 株洲市丰源资产经营有限公司 | 2015-08-10 |
名称变更 | 株洲市丰源资产经营有限公司 | 株洲务源资产经营有限公司 | 2015-08-10 |
法定代表人变更 | 刘国宜 | 罗武 | 2015-06-05 |
法定代表人变更 | 罗武 | 刘国宜 | 2015-06-05 |
本页是 [株洲市丰源资产经营有限公司] 在顺企网株洲黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关商业银行