淳安县乐乐水产有限公司,办公室地址位于浙江省会,人间天堂杭州,千岛湖镇新安南路158号(南苑农贸市场摊位02号),我公司主要提供批发、零售:水产品。
联系方式
- 公司地址:
- 千岛湖镇新安南路158号(南苑农贸市场摊位02号)
- 经理:
- 王关生
- 经理手机:
- 158****6028 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 310000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 158****6028 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 淳安县乐乐水产有限公司 |
简称: | 乐乐水产 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 批发、零售:水产品。 |
营业执照号码: | 330127600126421 |
发证机关: | 淳安县市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-12-12 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2011年03月15日 |
注册资本: | 20 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 肉、禽、蛋及水产品店 » 淳安县肉、禽、蛋及水产品店 |
所属城市: | 杭州企业网 » 淳安县 » 淳安县千岛湖镇 |
顺企编码: | 47139475 |
淳安县乐乐水产有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王关生 | 100% | 人民币20万元 |
淳安县乐乐水产有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****E | 注册号:***** 组织机构代码证:321867967 | 2016-11-28 |
统一社会信用代码:9********67967E | 注册号:******** 组织机构代码证:******** | 2016-11-28 | |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 千岛湖镇新安南路158号(南苑农贸市场摊位02号); 电话:; | 住所: 千岛湖镇明珠综合市场内摊位; 电话:; | 2014-12-12 |
住所变更 | 住所: 千岛湖镇新安南路***号(南苑农贸市场摊位**号) 电话: | 住所: 千岛湖镇明珠综合市场内摊位 电话: | 2014-12-12 |
名称变更 | 企业名称: 淳安县乐乐水产有限公司; 注册资本: 20万; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 一般经营项目: 批发、零售:水产品。; 股东: 王关生, 20万; 组织机构: 王关生 职务: 执行董事兼总经理; 项苏华 职务: 监事; | 企业名称: ******; 注册资本: 30万; 企业类型: 个体工商户; 一般经营项目: 零售:水产品(市场名称登记证有效期限2015年6月30日止)*****; 股东: 组织机构: | 2014-12-11 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:2016-12-31 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2014-12-11 |
名称变更 | 企业名称: 淳安县乐乐水产有限公司; 注册资本: 20万; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 一般经营项目: 批发、零售:水产品。; 股东: 王关生, 20万; 组织机构: 王关生 职务: 执行董事兼总经理; 项苏华 职务: 监事; | 企业名称: ******; 注册资本: 30万; 企业类型: 个体工商户; 一般经营项目: 零售:水产品(市场名称登记证有效期限2015年6月30日止)*****; 股东: 组织机构: | 2014-12-11 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 零售:水产品(市场名称登记证有效期限2015年6月30日止)*****; 一般经营项目: 零售:水产品(市场名称登记证有效期限2015年6月30日止)*****; 执照属性: 长期; 营业期限: 2011-3-15 至 ; | 经营范围: 零售:水产品*****; 一般经营项目: 零售:水产品*****; 执照属性: 临时; 营业期限: 2011-3-15 至 2011-12-19; | 2012-02-27 |
经营范围变更 | 经营范围: 零售:水产品(市场名称登记证有效期限2015年6月30日止)*****; 一般经营项目: 零售:水产品(市场名称登记证有效期限2015年6月30日止)*****; 执照属性: 长期; 营业期限: 2011-3-15 至 ; | 经营范围: 零售:水产品*****; 一般经营项目: 零售:水产品*****; 执照属性: 临时; 营业期限: 2011-3-15 至 2011-12-19; | 2012-02-27 |
淳安县乐乐水产有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王关生 | 执行董事兼总经理 |
项苏华 | 监事 |
本页是 [淳安县乐乐水产有限公司] 在顺企网杭州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。