变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东变更 | 陈碧如 [新增]
证照号码:*** | 魏鸿玮 [退出]
证照号码:*** | 2022-10-13 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-10-13 |
董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):陈碧如 证件号码:*** 经理:陈碧如 证件号码:*** 监事:王小梅 证件号码:*** | 执行董事(法定代表人):魏鸿玮 证件号码:*** 经理:魏鸿玮 证件号码:*** 监事:王小梅 证件号码:*** | 2022-10-13 |
法定代表人 | 陈碧如 | 魏鸿玮 | 2022-10-13 |
出资情况 | 魏鸿玮 证照号码:***; | 陈建利 证照号码:***; | 2022-03-03 |
章程备案 | 2022-02-28股东 | 旧章程 | 2022-03-03 |
投资人变更 | 魏鸿玮 证照号码:***; [新增] | 陈建利 证照号码:***; [退出] | 2022-03-03 |
主要成员 | 王小梅 [新增] | 黄建国 [退出] | 2021-08-26 |
主要成员 | 魏鸿玮 [新增] | 陈建利 [退出] | 2021-08-26 |
董事备案 | 魏鸿玮 [新增] | 陈建利 [退出] | 2021-08-26 |
经理备案 | 魏鸿玮 [新增] | 陈建利 [退出] | 2021-08-26 |
监事备案 | 王小梅 [新增] | 黄建国 [退出] | 2021-08-26 |
法定代表人变更 | 魏鸿玮 | 陈建利 | 2021-08-26 |
主要成员 | 黄建国 [新增] | 陈建利 [退出] | 2021-03-24 |
主要成员 | 陈建利 [新增] | 黄建国 [退出] | 2021-03-24 |
出资情况 | 陈建利 证照号码:***; | 陈建利 证照号码:***;
黄建国 证照号码:***; | 2021-03-24 |
监事备案 | 黄建国 [新增] | 陈建利 [退出] | 2021-03-24 |
董事备案 | 陈建利 [新增] | 黄建国 [退出] | 2021-03-24 |
经理备案 | 陈建利 [新增] | 黄建国 [退出] | 2021-03-24 |
投资人变更 | 陈建利 证照号码:******; [新增] | 陈建利 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2021-03-24 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-03-24 |
法定代表人变更 | 陈建利 | 黄建国 | 2021-03-24 |
章程备案 | 2021-03-05自然人独资新章程 | 旧章程 | 2021-03-24 |
投资人变更 | 陈建利 证照号码:***; | 陈建利 证照号码:***;
黄建国 证照号码:***; [退出] | 2021-03-24 |
主要成员 | 黄建国 [新增] | 魏长金 [退出] | 2020-04-20 |
经理备案 | 黄建国 [新增] | 魏长金 [退出] | 2020-04-20 |
董事备案 | 黄建国 [新增] | 魏长金 [退出] | 2020-04-20 |
法定代表人变更 | 黄建国 | 魏长金 | 2020-04-20 |
出资情况 | 陈建利 证照号码:***;
黄建国 证照号码:***; | 陈建利 证照号码:***;
魏长金 证照号码:***; | 2020-03-27 |
投资人变更 | 陈建利 证照号码********* 证照号码:******; | 陈建利 证照号码********* 证照号码:******; | 2020-03-27 |
章程备案 | 2020-03-21股东 | 旧章程 | 2020-03-27 |
投资人变更 | 陈建利 证照号码:******************;
黄建国 证照号码:******************; [新增] | 陈建利 证照号码:******************;
魏长金 证照号码:******************; [退出] | 2020-03-27 |
联络员备案 | 温慧萍 | 曹娇荣 | 2020-03-27 |
主要成员 | 陈建利 [新增] | 魏长金 [退出] | 2019-03-25 |
主要成员 | 魏长金 [新增] | 陈建利 [退出] | 2019-03-25 |
董事备案 | 魏长金 [新增] | 陈建利 [退出] | 2019-03-25 |
监事备案 | 陈建利 [新增] | 魏长金 [退出] | 2019-03-25 |
经理备案 | 魏长金 [新增] | 陈建利 [退出] | 2019-03-25 |
法定代表人变更 | 魏长金 | 陈建利 | 2019-03-25 |
主要成员 | 陈建利 [新增] | 黄建国 [退出] | 2017-11-23 |
出资情况 | 陈建利 证照号码:***;
魏长金 证照号码:***; | 黄建国 证照号码:***;
魏长金 证照号码:***; | 2017-11-23 |
董事备案 | 陈建利 [新增] | 黄建国 [退出] | 2017-11-23 |
经理备案 | 陈建利 [新增] | 黄建国 [退出] | 2017-11-23 |
投资人变更 | 陈建利 证照号码:******************; [新增]
魏长金 证照号码:******************; | 黄建国 证照号码:******************; [退出]
魏长金 证照号码:******************; | 2017-11-23 |
法定代表人变更 | 陈建利 | 黄建国 | 2017-11-23 |
章程备案 | 2017-11-17股东 | 旧章程 | 2017-11-23 |
投资人变更 | 陈建利 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 黄建国 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2017-11-23 |
投资人变更 | 陈建利 证照号码:******************; [新增]
魏长金 证照号码:******************; | 黄建国 证照号码:******************; [退出]
魏长金 证照号码:******************; | 2017-11-22 |
法定代表人变更 | 陈建利 | 黄建国 | 2017-11-22 |
章程备案 | 2017-11-17股东 | 旧章程 | 2017-11-22 |
主要成员 | 黄建国 [新增] | 游艺颖 [退出] | 2017-07-14 |
出资情况 | 黄建国 证照号码:***;
魏长金 证照号码:***; | 游艺颖 证照号码:***;
魏长金 证照号码:***; | 2017-07-14 |
经理备案 | 黄建国 [新增] | 游艺颖 [退出] | 2017-07-14 |
董事备案 | 黄建国 [新增] | 游艺颖 [退出] | 2017-07-14 |
投资人变更 | 黄建国 证照号码:******************; [新增]
魏长金 证照号码:******************; | 游艺颖 证照号码:******************; [退出]
魏长金 证照号码:******************; | 2017-07-14 |
法定代表人变更 | 黄建国 | 游艺颖 | 2017-07-14 |
章程备案 | 2017-07-02股东 | 旧章程 | 2017-07-14 |
投资人变更 | 黄建国 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 游艺颖 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2017-07-14 |
投资人变更 | 黄建国 证照号码:******************; [新增]
魏长金 证照号码:******************; | 游艺颖 证照号码:******************; [退出]
魏长金 证照号码:******************; | 2017-07-13 |
章程备案 | 2017-07-02股东 | 旧章程 | 2017-07-13 |
法定代表人变更 | 黄建国 | 游艺颖 | 2017-07-13 |
主要成员 | 游艺颖 [新增] | 张铭鑫 [退出] | 2017-05-31 |
出资情况 | 游艺颖 证照号码:***;
魏长金 证照号码:***; | 张铭鑫 证照号码:***;
陈德财 证照号码:***; | 2017-05-31 |
主要成员 | 魏长金 [新增] | 陈德财 [退出] | 2017-05-31 |
经理备案 | 游艺颖 [新增] | 张铭鑫 [退出] | 2017-05-31 |
董事备案 | 游艺颖 [新增] | 张铭鑫 [退出] | 2017-05-31 |
监事备案 | 魏长金 [新增] | 陈德财 [退出] | 2017-05-31 |
投资人变更 | 游艺颖 证照号码:******************; [新增]
魏长金 证照号码:******************; [新增] | 张铭鑫 证照号码:******************; [退出]
陈德财 证照号码:******************; [退出] | 2017-05-31 |
投资人变更 | 游艺颖 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 张铭鑫 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2017-05-31 |
章程备案 | 2017-05-16新章程 | 旧章程 | 2017-05-31 |
法定代表人变更 | 游艺颖 | 张铭鑫 | 2017-05-31 |
增、补、换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-02-23 |
增、补、换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2014-11-19 |