变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 董玉仓 | 董飞 | 2022-04-08 |
高级管理人员备案 | 董玉仓(执行董事兼总经理) [新增]
李淑女(监事) | 董飞(总经理) [退出]
董飞(执行董事) [退出]
李淑女(监事) | 2022-04-08 |
章程备案 | - | - | 2022-04-08 |
投资人变更 | 董飞:45%;
吴宗晟:55%; [新增] | 冯琳洁:55%; [退出]
董飞:45%; | 2022-04-08 |
高级管理人员备案 | 董飞(总经理) [新增]
董飞(执行董事) [新增]
李淑女(监事) [新增] | 董飞(执行董事兼总经理) [退出]
廖龙飞(监事) [退出] | 2021-12-14 |
投资人变更 | 董飞:*%; [新增]
冯琳洁:*%; | 冯琳洁:*%;
闵小军:*%; [退出] | 2019-11-11 |
高级管理人员备案 | 董飞(执行董事兼总经理) [新增]
廖龙飞(监事) | 闵小军(执行董事兼总经理) [退出]
廖龙飞(监事) | 2019-11-11 |
负责人变更 | 董飞 | 闵小军 | 2019-11-11 |
章程备案 | - | - | 2019-11-11 |
投资人变更 | 闵小军(执行董事兼总经理)
廖龙飞(监事) [新增] | 闵小军(执行董事兼总经理)
吴昊(监事) [退出] | 2018-07-25 |
高级管理人员备案 | 闵小军(执行董事兼总经理)
廖龙飞(监事) [新增] | 闵小军(执行董事兼总经理)
吴昊(监事) [退出] | 2018-07-25 |
许可经营项目变更 | 化学危险品经营许可证; | - | 2018-03-01 |
投资人变更 | 闵小军:*%;
冯琳洁:*%; [新增] | 李书琴:*%; [退出]
闵小军:*%; | 2018-03-01 |
经营范围变更 | 企业管理咨询;有色金属相关产品的研发、生产、销售;有色金属加工技术和工艺品的研发、引进、转让;矿产品(不含煤及石油制品)加工及销售;润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;危化品(液化石油气、甲醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、石油原油、石脑油、甲基叔丁基醚、石油醚、异辛烷、正戊烷、乙醇[无水]、异丁烷、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、甲醇汽油)的票面经营(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 企业管理咨询;有色金属相关产品的研发、生产、销售;有色金属加工技术和工艺品的研发、引进、转让;矿产品(不含煤及石油制品)加工及销售;重油、润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(国家有专项规定的项目,须经审批后方可经营) | 2018-03-01 |
许可经营项目变更 | 化学危险品经营许可证; | 无 | 2018-03-01 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-03-01 |
地址变更变更 | 武汉市东湖新技术开发区关山大道589号武汉华夏理工学院大学生创新创业基地1-205-1 | 武汉东湖开发区珞瑜路456号光谷国际A座09层06号 | 2017-10-30 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2017-10-30 |
投资人变更 | 证件号码:*;
姓名:吴昊 职务:监事;证件号码:*; [新增]
姓名:闵小军 职务:执行董事/总经理; | 证件号码:*;
姓名:王正华 职务:董事兼总经理;证件号码:*; [退出]
姓名:刘幼乾 职务:监事;证件号码:*; [退出]
姓名:吴婷 职务:监事;证件号码:*; [退出]
姓名:李基雄 职务:董事;证件号码:*; [退出]
姓名:闵小军 职务:董事长;证件号码:*;
姓名:刘卫平 职务:董事;证件号码:*; [退出]
姓名:徐卫 职务:董事;证件号码:*; [退出]
姓名:李前伦 职务:监事; [退出] | 2016-06-03 |
高级管理人员备案变更 | 证件号码:*
姓名:吴昊 职务:监事 [新增]
证件号码:*
姓名:闵小军 职务:执行董事/总经理 | 证件号码:*
姓名:王正华 职务:董事兼总经理 [退出]
证件号码:*
姓名:刘幼乾 职务:监事 [退出]
证件号码:*
姓名:吴婷 职务:监事 [退出]
证件号码:*
姓名:李基雄 职务:董事 [退出]
证件号码:*
姓名:闵小军 职务:董事长
证件号码:*
姓名:刘卫平 职务:董事 [退出]
证件号码:*
姓名:徐卫 职务:董事 [退出]
证件号码:*
姓名:李前伦 职务:监事 [退出] | 2016-06-03 |
经营范围变更变更 | 企业管理咨询;有色金属相关产品的研发、生产、销售;有色金属加工技术和工艺品的研发、引进、转让;矿产品(不含煤及石油制品)加工及销售;重油、润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(国家有专项规定的项目,须经审批后方可经营) | 高科技产业投资、投资管理、企业管理咨询;有色金属相关产品的研发、生产、销售;有色金属加工技术和工艺品的研发、引进、转让。(国家有专项规定的项目,须经审批后方可经营) | 2016-04-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 李书琴 ;闵小军 ; | 李基雄 ;刘卫平 ;王正华 ;余磊 ; | 2016-03-28 |
投资人变更 | 王正华(董事兼总经理);
刘幼乾(监事);
吴婷(监事);
李基雄(董事);
闵小军(董事长); [新增]
刘卫平(董事);
徐卫(董事);
李前伦(监事); | 余磊(董事长); [退出]
王正华(董事兼总经理);
刘幼乾(监事);
吴婷(监事);
李基雄(董事);
刘卫平(董事);
徐卫(董事);
李前伦(监事); | 2016-03-28 |
高级管理人员备案变更 | 王正华(董事兼总经理)
刘幼乾(监事)
吴婷(监事)
李基雄(董事)
闵小军(董事长) [新增]
刘卫平(董事)
徐卫(董事)
李前伦(监事) | 余磊(董事长) [退出]
王正华(董事兼总经理)
刘幼乾(监事)
吴婷(监事)
李基雄(董事)
刘卫平(董事)
徐卫(董事)
李前伦(监事) | 2016-03-28 |
负责人变更变更 | 闵小军 | 余磊 | 2016-03-28 |
投资人变更变更 | 李书琴 ; [新增]
闵小军 ; [新增] | 李基雄 ; [退出]
刘卫平 ; [退出]
王正华 ; [退出]
余磊 ; [退出] | 2016-03-28 |