武汉钢联投资担保股份有限公司是经湖北省经济和信息化委员会批准,在武汉市工商行政管理局注册登记,于2009年8月成立的专业性担保公司。经过两轮增资,公司的注册资本由Zui初的2300万元增至目前的1.8亿元。
公司在董事会的领导下,坚持政策性方向和社会化目标,稳健经营,以人为本,信誉至上,逐步探索出一条有效缓解区域中小企业融资难的路子,在武汉市江岸区金融、企业界树立了良好的信誉和较高的知名度,逐步发展成为武汉市江岸区担保行业内的担保公司之一。
公司业务品种:
1、流动资金贷款担保
2、综合授信担保
3、个人经营性贷款担保
4、其他:中长期项目贷款担保、应收账款融资担保、出口退税融资担保、融资租赁担保、仓单质押融资担保、债券担保、基金担保、信托担保、工程履约担保、银行保函担保等。
公司在董事会的领导下,坚持政策性方向和社会化目标,稳健经营,以人为本,信誉至上,逐步探索出一条有效缓解区域中小企业融资难的路子,在武汉市江岸区金融、企业界树立了良好的信誉和较高的知名度,逐步发展成为武汉市江岸区担保行业内的担保公司之一。
公司业务品种:
1、流动资金贷款担保
2、综合授信担保
3、个人经营性贷款担保
4、其他:中长期项目贷款担保、应收账款融资担保、出口退税融资担保、融资租赁担保、仓单质押融资担保、债券担保、基金担保、信托担保、工程履约担保、银行保函担保等。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 武汉钢联投资担保股份有限公司 |
简称: | 钢联投资担保 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;诉讼保全担保,履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。(有效期与许可证件核定的期限一致)。 |
营业执照号码: | 914201006918736941 |
发证机关: | 武汉市江岸区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-13 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2009年08月11日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 18,000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 江岸区投资与资产管理业 |
所属城市: | 武汉企业网 » 江岸区 » 江岸区花桥 |
顺企编码: | 47333777 |
武汉钢联投资担保股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
武汉兆丰物资有限公司 | 15.33% | 人民币2100万元 |
武汉新红物资发展有限责任公司 | 8.76% | 人民币1200万元 |
杨静 | 8.76% | 人民币1200万元 |
武汉佳柏工贸有限公司 | 8.03% | 人民币1100万元 |
武汉市天河金属材料有限公司 | 7.3% | 人民币1000万元 |
武汉鑫伟峰工贸有限公司 | 3.65% | 人民币500万元 |
武汉智恒物资发展有限公司 | 2.92% | 人民币400万元 |
武汉南海物资贸易有限公司 | 2.92% | 人民币400万元 |
武汉恒佳钢铁物资有限公司 | 2.92% | 人民币400万元 |
湖北兴成钢铁工贸有限公司 | 2.19% | 人民币300万元 |
湖北金东锋钢铁贸易有限公司 | 2.19% | 人民币300万元 |
武汉市搏坤商贸有限公司 | 2.19% | 人民币300万元 |
武汉市丰龙经贸有限公司 | 2.19% | 人民币300万元 |
武汉恒金物资有限公司 | 2.19% | 人民币300万元 |
武汉市晶龙物资有限公司 | 2.19% | 人民币300万元 |
武汉超伦贸易有限公司 | 2.19% | 人民币300万元 |
武汉通茂物资有限公司 | 2.19% | 人民币300万元 |
武汉市拓兴工贸有限公司 | 2.19% | 人民币300万元 |
武汉新鑫方矩工贸有限公司 | 2.19% | 人民币300万元 |
武汉祺天瑞物资有限公司 | 2.19% | 人民币300万元 |
湖北敬业经贸有限公司 | 2.19% | 人民币300万元 |
武汉市志诚物资有限公司 | 1.46% | 人民币200万元 |
武汉市鑫创达物资发展有限公司 | 1.46% | 人民币200万元 |
武汉京华友诚物资有限公司 | 1.46% | 人民币200万元 |
湖北盛泰钢铁贸易有限公司 | 1.46% | 人民币200万元 |
武汉俊展物资有限公司 | 1.46% | 人民币200万元 |
武汉亿坤物资有限公司 | 1.46% | 人民币200万元 |
武汉翰海潮物资有限公司 | 1.46% | 人民币200万元 |
湖北永成强贸易有限公司 | 1.46% | 人民币200万元 |
武汉德高金属材料有限公司 | 1.46% | 人民币200万元 |
武汉钢联投资担保股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
名称变更 | 武汉钢联融资担保股份有限公司 | 武汉钢联投资担保股份有限公司 | 2019-12-19 |
高级管理人员备案 | 鲁新学(董事长)、杜天瞬(监事)、高四清(董事)、孙冬平(董事)、胡良啓(监事)、鲁小所(董事)、徐波(董事)、杨静(经理)、胡进武(监事) | 鲁新学(董事长)、杜天瞬(监事)、高四清(董事)、鲁兴成(董事)、孙冬平(董事)、胡良啓(监事)、冯伟(监事)、鲁小所(董事)、胡志红(董事)、徐波(董事)、熊志文(监事)、张向东(监事)、杨静(经理)、杜细生(监事)、鲁定新(监事) | 2019-12-19 |
联络员备案 | 贾锋平 | 简高琴 | 2019-12-19 |
高级管理人员备案 | 鲁新学(董事长) 杜天瞬(监事) 高四清(董事) 孙冬平(董事) 胡良啓(监事) 鲁小所(董事) 徐波(董事) 杨静(经理) 胡进武(监事) [新增] | 鲁新学(董事长) 杜天瞬(监事) 高四清(董事) 鲁兴成(董事) [退出] 孙冬平(董事) 胡良啓(监事) 冯伟(监事) [退出] 鲁小所(董事) 胡志红(董事) [退出] 徐波(董事) 熊志文(监事) [退出] 张向东(监事) [退出] 杨静(经理) 杜细生(监事) [退出] 鲁定新(监事) [退出] | 2019-12-19 |
章程备案 | - | - | 2019-12-19 |
高级管理人员备案 | 证件号码:*; 姓名:杨静 职务:经理;证件号码:*; 姓名:杜细生 职务:监事会主席;证件号码:*; 姓名:鲁定新 职务:监事;证件号码:*; 姓名:鲁新学 职务:董事长;证件号码:*; 姓名:杜天瞬 职务:监事;证件号码:*; 姓名:高四清 职务:董事;证件号码:*; 姓名:孙冬平 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁小所 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁兴成 职务:董事;证件号码:*; 姓名:胡良啓 职务:监事;证件号码:*; 姓名:冯伟 职务:监事;证件号码:*; 姓名:胡志红 职务:董事;证件号码:*; 姓名:徐波 职务:董事;证件号码:*; 姓名:熊志文 职务:监事;证件号码:*; 姓名:张向东 职务:监事; | 证件号码:*; 姓名:杨静 职务:经理;证件号码:*; 姓名:鲁定新 职务:监事;证件号码:*; 姓名:刘明祥 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁新学 职务:董事长;证件号码:*; 姓名:高四清 职务:监事;证件号码:*; 姓名:孙冬平 职务:董事;证件号码:*; 姓名:丁启明 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁兴成 职务:监事;证件号码:*; 姓名:胡良啟 职务:监事;证件号码:*; 姓名:冯伟 职务:监事;证件号码:*; 姓名:徐波 职务:董事; | 2015-09-02 |
投资人变更 | 证件号码:*; 姓名:杨静 职务:经理;证件号码:*; 姓名:杜细生 职务:监事会主席;证件号码:*; 姓名:鲁定新 职务:监事;证件号码:*; 姓名:鲁新学 职务:董事长;证件号码:*; 姓名:杜天瞬 职务:监事;证件号码:*; 姓名:高四清 职务:董事;证件号码:*; 姓名:孙冬平 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁小所 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁兴成 职务:董事;证件号码:*; 姓名:胡良啓 职务:监事;证件号码:*; 姓名:冯伟 职务:监事;证件号码:*; 姓名:胡志红 职务:董事;证件号码:*; 姓名:徐波 职务:董事;证件号码:*; 姓名:熊志文 职务:监事;证件号码:*; 姓名:张向东 职务:监事; | 证件号码:*; 姓名:杨静 职务:经理;证件号码:*; 姓名:鲁定新 职务:监事;证件号码:*; 姓名:刘明祥 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁新学 职务:董事长;证件号码:*; 姓名:高四清 职务:监事;证件号码:*; 姓名:孙冬平 职务:董事;证件号码:*; 姓名:丁启明 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁兴成 职务:监事;证件号码:*; 姓名:胡良啟 职务:监事;证件号码:*; 姓名:冯伟 职务:监事;证件号码:*; 姓名:徐波 职务:董事; | 2015-09-02 |
投资人变更 | 证件号码:*; 姓名:杨静 职务:经理;证件号码:*; 姓名:杜细生 职务:监事会主席;证件号码:*; [新增] 姓名:鲁定新 职务:监事;证件号码:*; 姓名:鲁新学 职务:董事长;证件号码:*; 姓名:杜天瞬 职务:监事;证件号码:*; [新增] 姓名:高四清 职务:董事;证件号码:*; 姓名:孙冬平 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁小所 职务:董事;证件号码:*; [新增] 姓名:鲁兴成 职务:董事;证件号码:*; 姓名:胡良啓 职务:监事;证件号码:*; [新增] 姓名:冯伟 职务:监事;证件号码:*; 姓名:胡志红 职务:董事;证件号码:*; [新增] 姓名:徐波 职务:董事;证件号码:*; 姓名:熊志文 职务:监事;证件号码:*; [新增] 姓名:张向东 职务:监事; [新增] | 证件号码:*; 姓名:杨静 职务:经理;证件号码:*; 姓名:鲁定新 职务:监事;证件号码:*; 姓名:刘明祥 职务:董事;证件号码:*; [退出] 姓名:鲁新学 职务:董事长;证件号码:*; 姓名:高四清 职务:监事;证件号码:*; 姓名:孙冬平 职务:董事;证件号码:*; 姓名:丁启明 职务:董事;证件号码:*; [退出] 姓名:鲁兴成 职务:监事;证件号码:*; 姓名:胡良啟 职务:监事;证件号码:*; [退出] 姓名:冯伟 职务:监事;证件号码:*; 姓名:徐波 职务:董事; | 2015-09-02 |
高级管理人员备案 | 证件号码:* 姓名:杨静 职务:经理 证件号码:* 姓名:杜细生 [新增] 职务:监事会主席 [新增] 证件号码:* 姓名:鲁定新 职务:监事 证件号码:* 姓名:鲁新学 职务:董事长 证件号码:* 姓名:杜天瞬 [新增] 职务:监事 证件号码:* 姓名:高四清 职务:董事 证件号码:* 姓名:孙冬平 职务:董事 证件号码:* 姓名:鲁小所 [新增] 职务:董事 证件号码:* 姓名:鲁兴成 职务:董事 证件号码:* 姓名:胡良啓 [新增] 职务:监事 证件号码:* 姓名:冯伟 职务:监事 证件号码:* 姓名:胡志红 [新增] 职务:董事 证件号码:* 姓名:徐波 职务:董事 证件号码:* 姓名:熊志文 [新增] 职务:监事 证件号码:* 姓名:张向东 [新增] 职务:监事 | 证件号码:* 姓名:杨静 职务:经理 证件号码:* 姓名:鲁定新 职务:监事 证件号码:* 姓名:刘明祥 [退出] 职务:董事 证件号码:* 姓名:鲁新学 职务:董事长 证件号码:* 姓名:高四清 职务:监事 证件号码:* 姓名:孙冬平 职务:董事 证件号码:* 姓名:丁启明 [退出] 职务:董事 证件号码:* 姓名:鲁兴成 职务:监事 证件号码:* 姓名:胡良啟 [退出] 职务:监事 证件号码:* 姓名:冯伟 职务:监事 证件号码:* 姓名:徐波 职务:董事 | 2015-09-02 |
高级管理人员备案 | 证件号码:*; 姓名:杨静 职务:经理;证件号码:*; 姓名:杜细生 职务:监事会主席;证件号码:*; 姓名:鲁定新 职务:监事;证件号码:*; 姓名:鲁新学 职务:董事长;证件号码:*; 姓名:杜天瞬 职务:监事;证件号码:*; 姓名:高四清 职务:董事;证件号码:*; 姓名:孙冬平 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁小所 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁兴成 职务:董事;证件号码:*; 姓名:胡良啓 职务:监事;证件号码:*; 姓名:冯伟 职务:监事;证件号码:*; 姓名:胡志红 职务:董事;证件号码:*; 姓名:徐波 职务:董事;证件号码:*; 姓名:熊志文 职务:监事;证件号码:*; 姓名:张向东 职务:监事; | 证件号码:*; 姓名:杨静 职务:经理;证件号码:*; 姓名:鲁定新 职务:监事;证件号码:*; 姓名:刘明祥 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁新学 职务:董事长;证件号码:*; 姓名:高四清 职务:监事;证件号码:*; 姓名:孙冬平 职务:董事;证件号码:*; 姓名:丁启明 职务:董事;证件号码:*; 姓名:鲁兴成 职务:监事;证件号码:*; 姓名:胡良啟 职务:监事;证件号码:*; 姓名:冯伟 职务:监事;证件号码:*; 姓名:徐波 职务:董事; | 2015-09-01 |
经营范围变更 | 一般经营范围:;许可经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;诉讼保全担保,履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。(有效期与许可证件核定的期限一致)。 | 一般经营范围:;许可经营范围:融资担保、贷款担保、信贷担保、信用证担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。 (有效期与许可证件核定的期限一致)。 | 2013-03-26 |
实收资本变更 | 18000( + 254.33071% ) | 5080 | 2011-11-08 |
注册资本变更 | 18000( + 254.33071% ) | 5080 | 2011-11-08 |
名称变更 | 武汉钢联投资担保股份有限公司 | 武汉钢联投资股份有限公司 | 2010-09-17 |
经营范围变更 | 一般经营范围:;许可经营范围:融资担保、贷款担保、信贷担保、信用证担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。 (有效期与许可证件核定的期限一致)。 | 一般经营范围:对钢铁行业投资;个人消费担保、企业贷款担保;投资信息咨询、资产管理咨询。(以上经营范围中,国家有专项规定的凭许可证在核定的范围和期限内方可经营);许可经营范围: | 2010-09-17 |
注册资本变更 | 5080( + 120.86957% ) | 2300 | 2010-01-26 |
实收资本变更 | 5080( + 120.86957% ) | 2300 | 2010-01-26 |
市场主体类型变更 | 1200:股份有限公司 | 9230:有限责任公司 | 2010-01-26 |
武汉钢联投资担保股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杜天瞬 | 监事 |
高四清 | 董事 |
鲁兴成 | 董事 |
孙冬平 | 董事 |
胡良啓 | 监事 |
冯伟 | 监事 |
鲁小所 | 董事 |
胡志红 | 董事 |
徐波 | 董事 |
熊志文 | 监事 |
张向东 | 监事 |
杨静 | 经理 |
杜细生 | 监事 |
鲁定新 | 监事 |
鲁新学 | 董事长 |
武汉钢联投资担保股份有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
武汉钢联投资担保股份有限公司与邱伶、纪学农合同纠纷、合同、无因管理、不当得利纠纷一审执行裁定书 | 2015-05-06 | (2015)鄂江岸执民商字第00306号 |
武汉钢联投资担保股份有限公司与湖北龙伟物资有限公司、武汉市九天物资贸易有限公司等保证合同纠纷民事诉讼保全裁定书 | 2015-01-09 | (2015)鄂江岸保字第00025号 |
武汉钢联投资担保股份有限公司与罗文学民事裁定书 | 2016-03-17 | (2016)鄂0102财保98号 |
武汉钢联投资担保股份有限公司与章四平、刘银桥等保证合同纠纷民事诉讼保全裁定书 | 2015-01-15 | (2015)鄂江岸保字第00042号 |
武汉钢联投资担保股份有限公司与武汉四海信胜经贸有限公司、丁建文等追偿权纠纷一审民事判决书 | 2015-07-14 | (2015)鄂江岸民商初字第00114号 |
武汉钢联投资担保股份有限公司与罗文学、王元荣追偿权纠纷一审民事判决书 | 2016-10-11 | (2016)鄂0102民初2037号 |
雷某某危险驾驶一审刑事判决书 | 2016-12-12 | (2016)鄂0102刑初1560号 |
武汉钢联投资担保股份有限公司与武汉四海信胜经贸有限公司等执行裁定书 | 2016-12-12 | (2015)鄂江岸执民商字第00807号 |
武汉钢联投资担保股份有限公司与武汉四海信胜经贸有限公司、丁建文等合同、无因管理、不当得利纠纷执行裁定书 | 2016-12-12 | (2015)鄂江岸孩子民商字第00807号 |
武汉钢联投资担保股份有限公司与鲁定刚、王爱平等追偿权纠纷一审民事裁定书 | 2014-10-26 | (2015)鄂江岸民商初字第01685号 |
本页是 [武汉钢联投资担保股份有限公司] 在顺企网武汉黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关投资与资产管理业