湖北中储粮鄂州直属库,办公室地址位于古铜镜之乡鄂州,鄂州市西山街办塘角头村,我单位主要提供粮油收购、储存、调运、加工、销售及相关业务。*
联系方式
- 单位地址:
- 鄂州市西山街办塘角头村 -
- 固定电话:
- 0711-3263291 未核实,仅供参考
- 联系人:
- 杜望升
- 电子邮件:
- hbzclezzsk@163.com
- 邮政编码:
- 436000
- 地区编码:
- 420700
其他联系方式
座机号码 | 0711-3263121 |
座机号码 | 0711-3263291 |
电子邮箱 | hbzclezzsk@163.com |
座机号码 | 0711-3263307 |
相关产品
工商信息和基本资料
湖北中储粮鄂州直属库的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
中国储备粮管理集团有限公司 | 100% | 人民币4474.500000万元 |
湖北中储粮鄂州直属库的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 李涛 | 游红光 | 2022-11-04 |
高级管理人员备案 | 朱全林(监事)、 李涛(执行董事兼总经理) [新增] | 游红光(执行董事兼总经理)、 [退出] 朱全林(监事) | 2022-11-04 |
高级管理人员备案 | 朱全林(监事)、李涛(执行董事兼总经理) | 游红光(执行董事兼总经理)、朱全林(监事) | 2022-11-04 |
章程备案 | - | - | 2021-12-31 |
高级管理人员备案 | 游红光(执行董事兼总经理)、朱全林(监事) | 游红光(执行董事兼总经理)、王明强(监事) | 2020-06-05 |
高级管理人员备案 | 游红光(执行董事兼总经理) 朱全林(监事) [新增] | 游红光(执行董事兼总经理) 王明强(监事) [退出] | 2020-06-05 |
负责人变更 | 游红光 | 杜望升 | 2019-10-12 |
高级管理人员备案 | 游红光(执行董事兼总经理)、王明强(监事) | 杜望升(执行董事兼总经理)、王明强(监事) | 2019-10-12 |
其他事项备案 | 115.道路货运经营许可-交通局(委),15.食品生产许可-市场监管局 | - | 2019-10-12 |
高级管理人员备案 | 游红光(执行董事兼总经理) [新增] 王明强(监事) | 杜望升(执行董事兼总经理) [退出] 王明强(监事) | 2019-10-12 |
高级管理人员备案 | 王明强、杜望升 | 刘福保 | 2017-12-20 |
注册资本变更 | 4474.500000 | 4474.5 | 2017-12-20 |
地址变更 | 鄂州市鄂城区昌林路74号 | 鄂州市西山街办塘角头村 | 2017-12-20 |
其他事项备案变更 | 013420799|026420799 | - | 2017-12-20 |
投资人变更 | 中国储备粮管理集团有限公司:100%; | 中国储备粮管理集团有限公司:100%; | 2017-12-20 |
负责人变更 | 杜望升 | 杜望升 | 2017-12-20 |
其他事项备案 | 中国储备粮管理集团有限公司:100%; | 中国储备粮管理集团有限公司:100%; | 2017-12-20 |
其他事项备案 | 鄂州市交通运输局,鄂州市粮食局 | - | 2017-12-20 |
章程备案变更 | - | - | 2017-12-20 |
联络员备案 | 刘炜 | 张自弘 | 2017-12-20 |
其他事项备案 | ***** | 87654321 | 2017-12-20 |
其他事项备案 | 013420799|026420799 | 无 | 2017-12-20 |
投资人变更 | 中国储备粮管理集团有限公司:*%; | 中国储备粮管理集团有限公司:*%; | 2017-12-20 |
高级管理人员备案 | 王明强 [新增] 杜望升 [新增] | 刘福保 [退出] | 2017-12-20 |
名称变更 | 中储粮鄂州直属库有限公司 | 湖北中储粮鄂州直属库 | 2017-12-20 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-12-20 |
经营范围变更 | 中央事权粮油的收购、储存、运输、加工、销售及相关业务;粮油购销;代中转和物流业务;房屋和设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 粮油收购、储存、调运、加工、销售及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2017-12-20 |
投资人变更 | 中国储备粮管理集团有限公司:100%; | - | 2017-12-19 |
投资人变更 | 中国储备粮管理集团有限公司:*%; | - | 2017-12-19 |
投资人变更 | 中国储备粮管理集团有限公司:100%; [新增] | - | 2017-12-19 |
投资人变更 | 中国储备粮管理集团有限公司:*%; [新增] | - | 2017-12-19 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 全民所有制 | 2017-12-19 |
经营范围变更 | 粮油收购、储存、调运、加工、销售及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 粮油收购、储存、调运、加工、销售及相关业务。(涉及行政许可审批的凭批准证件经营)***** | 2016-02-26 |
联络员备案 | 张自弘 | - | 2016-02-26 |
经营范围 | 粮油收购、储存、调运、加工、销售及相关业务。(涉及行政许可审批的凭批准证件经营)***** | 粮油收购、储存、调运、加工、销售及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2016-02-26 |
联络员 | 无 | 张自弘 | 2016-02-26 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 田智军 | 杜望升 | 2014-09-24 |
法定代表人 | 杜望升 | 田智军 | 2014-09-24 |
负责人变更 | 杜望升 | 田智军 | 2014-09-24 |
负责人变更 | 杜望升 | 田智军 | 2014-09-23 |
名称变更 | 湖北中储粮鄂州直属库 | 鄂州广山国家粮食储备库 | 2010-07-06 |
经营范围变更 | 经营范围(主营):粮油收购、储存、调运、加工、销售及相关业务。(涉及行政许可审批的凭批准证件经营)***** | 经营范围(主营):储存、销售:粮油。(经营期至2011年5月7日)*** | 2010-07-06 |
投资人变更 | 中国储备粮管理总公司湖北分公司 [新增] | 粮食局 [退出] | 2010-07-06 |
经营范围变更 | 经营范围(主营):储存、销售:粮油。(经营期至2011年5月7日)*** | 经营范围(主营):储存、销售:粮油。(经营期至2009年3月7日)*** | 2009-07-16 |
其他事项备案 | ***** | *****41 | 2008-07-04 |
名称变更 | 鄂州广山国家粮食储备库 | 湖北鄂州广山国家粮食储备库 | 2002-04-08 |
地址变更 | 鄂州市西山街办塘角头村 | 鄂城区石山镇 | 2002-04-08 |
负责人变更 | 汪焱清 | 王胜明 | 2002-04-08 |
本页是 [湖北中储粮鄂州直属库] 在顺企网鄂州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家单位, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家单位,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。