变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 林克华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐中义; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2015-07-08 |
投资人变更 | 姓名: 阮永英; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 林克华; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 阮永英; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 徐中武; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 徐中义; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2015-07-08 |
组织机构变更 | 姓名: 林克华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐中义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2015-07-08 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:37 出资时间:2002-06-18 出资方式: 余额交付期限: | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2015-07-08 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 林克华 | 徐中义 | 2015-07-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 阮永英; 出资额: 13; 百分比: 26%姓名: 林克华; 出资额: 37; 百分比: 74% | 姓名: 阮永英; 出资额: 13; 百分比: 26%
姓名: 徐中武; 出资额: 13; 百分比: 26%
姓名: 徐中义; 出资额: 24; 百分比: 48%
| 2015-07-08 |
| 姓名: 林克华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐中义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2015-07-08 |
组织机构变更 | 姓名: 林克华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐中义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2015-07-08 |
| 第四章第十一条“股东徐中义” | 第四章第十一条“股东徐忠义” | 2015-07-02 |
章程修正案备案 | 第四章第十一条“股东徐中义” | 第四章第十一条“股东徐忠义” | 2015-07-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐中义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐中义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2011-10-31 |
组织机构变更 | 姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐中义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐中义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2011-10-31 |
营业期限变更 | 营业期限: 2002-7-15 至 9999-9-9 | 营业期限: 2002-7-15 至 2012-7-14 | 2011-10-31 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2002-7-15 至 9999-9-9 | 营业期限: 2002-7-15 至 2012-7-14
| 2011-10-31 |
| 姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐中义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐中义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2011-10-31 |
组织机构变更 | 姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐中义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 阮永英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐中义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2011-10-31 |
| 注册号: ********79308 | 注册号: ********659 | 2011-05-11 |
变更注册号 | 注册号: ********79308 | 注册号: ********659 | 2011-05-11 |