变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 顾忺 | 陈慧刚 | 2022-09-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 曹志平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]
姓名: 朱霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 毛晓巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 王凯明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 王凯明; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
姓名: 陆唯; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 陈忆静; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈跃锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 顾忺; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名:凌苗;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 凌苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 凌苗; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 徐宏; 证件号码: ***************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 朱俊彦; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]
姓名: 朱霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 陈忆静; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈慧刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 顾忺; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名:凌苗;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-09-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 凌苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 凌苗; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 徐宏; 证件号码: ***************; 职位: 董事;
姓名: 朱俊彦; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]
姓名: 朱霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陈忆静; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 陈慧刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 顾忺; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] | 姓名: 凌苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 凌苗; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 吴玲芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 封佑林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 徐宏; 证件号码: ***************; 职位: 董事;
姓名: 沈世根(监事会主席); 证件号码: ***************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 沈佳俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 沈杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 胡国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2020-12-23 |
法定代表人变更 | 陈慧刚 | 沈杰 | 2020-12-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 凌苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 凌苗; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
姓名: 吴玲芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 封佑林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 徐宏; 证件号码: ***************; 职位: 董事;
姓名: 沈世根(监事会主席); 证件号码: ***************; 职位: 监事;
姓名: 沈佳俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 沈杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 胡国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 吴玲芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 孔其明; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
姓名: 封佑林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 徐宏; 证件号码: ***************; 职位: 董事;
姓名: 朱霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 沈世根(监事会主席); 证件号码: ***************; 职位: 监事;
姓名: 沈佳俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 沈杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 胡国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2019-07-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴玲芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 孔其明; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 封佑林; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 徐宏; 证件号码: ***************; 职位: 董事
姓名: 朱霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 沈世根(监事会主席); 证件号码: ***************; 职位: 监事
姓名: 沈佳俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 沈杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]
姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 胡国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 吴玲芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 孔其明; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 封佑林; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 徐宏; 证件号码: ***************; 职位: 董事
姓名: 徐炯; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 朱霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 沈世根(监事会主席); 证件号码: ***************; 职位: 监事
姓名: 沈佳俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 胡国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2019-04-29 |
法定代表人变更 | 沈杰 | 徐炯 | 2019-04-29 |
法定代表人变更 | 徐炯 | 宋丽梅 | 2017-12-28 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈燕;
现联络员固定电话:********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:凌苗;
现财务负责人固定电话:********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈燕;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:王丽红;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-12-28 |
法定代表人变更 | 徐炯 | 宋丽梅 | 2017-12-27 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈燕;
现联络员固定电话:********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:凌苗;
现财务负责人固定电话:********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈燕;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:王丽红;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-12-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 封佑林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 胡国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 孔其明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 沈佳俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 沈世根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 宋丽梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 王建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐炯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 朱霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 封佑林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 胡国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 孔明其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]
姓名: 沈佳俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 沈世根(监事召集人); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐海飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 徐宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 2017-01-03 |
法定代表人变更 | 宋丽梅 | 孔明其 | 2017-01-03 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2017-01-03 |
| 姓名: 封佑林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 胡国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孔其明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 沈佳俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈世根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 宋丽梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐炯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 封佑林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 胡国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孔明其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 沈佳俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈世根(监事召集人); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐海飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 2017-01-03 |
组织机构变更 | 姓名: 封佑林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 胡国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孔其明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 沈佳俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈世根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 宋丽梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐炯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 封佑林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 胡国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孔明其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 沈佳俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈世根(监事召集人); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐海飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 2017-01-03 |
法定代表人变更 | 宋丽梅 | 孔明其 | 2017-01-02 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2017-01-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 封佑林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 胡国强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 孔其明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 沈佳俊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 沈世根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 宋丽梅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 王建国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐宏; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐炯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 朱霞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 封佑林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 胡国强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 孔明其; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]
姓名: 沈佳俊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 沈世根(监事召集人); 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王建国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐海飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 徐宏; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱霞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 | 2017-01-02 |
- | 统一社会信用代码:*****E | 注册号:*****
组织机构代码证:无 | 2016-04-18 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********94965E | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-04-18 |
| 统一社会信用代码:9********94965E | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-04-18 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****E | 注册号:***** 组织机构代码证:无 | 2016-04-17 |
高级管理人员备案 | 孔明其,吴玲芳,朱霞,徐海飞,徐宏,沈世根(监事召集人),王建国,封佑林,沈佳俊,胡国强 [新增] | 孔明其,吴玲芳,朱霞,顾春林,徐宏,沈世根(监事召集人),王建国,封佑林,袁高峰 [退出] | 2014-04-08 |
| 孔明其,吴玲芳,朱霞,徐海飞,徐宏,沈世根(监事召集人),王建国,封佑林,沈佳俊,胡国强 | 孔明其,吴玲芳,朱霞,顾春林,徐宏,沈世根(监事召集人),王建国,封佑林,袁高峰 | 2014-04-08 |
高级管理人员备案 | 孔明其,吴玲芳,朱霞,徐海飞,徐宏,沈世根(监事召集人),王建国,封佑林,沈佳俊,胡国强 [新增] | 孔明其,吴玲芳,朱霞,顾春林,徐宏,沈世根(监事召集人),王建国,封佑林,袁高峰 [退出] | 2014-04-07 |
投资人备案 | 企业名称: 平湖市城市发展投资(集团)有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [名称变更] | 企业名称: 平湖市城市发展投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2008-07-29 |
注册资本变更 | 10000( + 400% ) | 2000 | 2008-07-29 |
注册资本(金)变更 | 10000 | 2000 | 2008-07-29 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 平湖市城市发展投资(集团)有限公司; 出资额: 10000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 平湖市城市发展投资有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2008-07-29 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********525 | 2008-04-08 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********525 | 2008-04-08 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****25 | 2008-04-08 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****25 | 2008-04-08 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********525 | 2008-04-08 |
法定代表人变更 | 姓名: 孔明其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 潘凯平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 沈世根(监事召集人); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 唐国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 徐宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 袁高峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 周杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 潘冲根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 潘凯平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 吴明根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 徐亚芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 周杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2008-03-31 |
投资人备案 | 企业名称: 平湖市城市发展投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 平湖市城市开发有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 平湖城市建设投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2008-03-31 |
住所变更 | 住所: 平湖市当湖街道东湖大道***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:当湖街道 | 住所: 平湖市当湖街道影院弄**号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:当湖街道 | 2008-03-31 |
企业类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 其他有限责任公司 | 2008-03-31 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 平湖市当湖街道东湖大道617号; 邮政编码: 314200; 电话: ********;住所所在行政区划:当湖街道 | 住所: 平湖市当湖街道影院弄31号; 邮政编码: 314200; 电话: ********;住所所在行政区划:当湖街道 | 2008-03-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 孔明其 | 潘凯平 | 2008-03-31 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 土地平整、河道疏浚、水利设施建设、乡村道路建设,为城市开发和项目招商服务,农业农产品开发服务(涉及资质的凭有效资质证书经营)。行业代码: 0100 | 经营范围: 土地平整、河道疏浚、水利设施建设、乡村道路建设(涉及资质的凭有效资质证书经营);农业农产品开发服务。行业代码: 0100 | 2008-03-31 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 平湖市城市发展投资有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 平湖市城市开发有限公司; 出资额: 200; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 平湖城市建设投资有限公司; 出资额: 1800; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人
| 2008-03-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孔明其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理姓名: 潘凯平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 沈世根(监事召集人); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 唐国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 王建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 徐宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 袁高峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 周杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 潘冲根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 潘凯平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 吴明根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 徐亚芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 周杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2008-03-31 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 土地平整、河道疏浚、水利设施建设、乡村道路建设(涉及资质的凭有效资质证书经营);农业农产品开发服务。行业代码: 0100 | 经营范围: 土地平整、河道疏浚、水利设施建设、乡村道路建设(涉及资质的凭有效资质证书经营);农业农产品开发经营。行业代码: 0100 | 2007-06-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 潘冲根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 潘凯平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 吴明根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 徐亚芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 周杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 潘冲根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 潘凯平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 沙泠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 沈菊萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 吴明根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 徐亚芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 周杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2007-06-05 |
法定代表人变更 | 姓名: 潘冲根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 潘凯平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 吴明根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 徐亚芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 周杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 潘冲根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 潘凯平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 沙泠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 沈菊萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 吴明根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 徐亚芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 周杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2007-06-05 |