变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案备案 | - | - | 2022-05-12 |
经营范围变更 | 一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 日用塑料制品加工、销售;废次塑料制品粉碎加工(除废塑料、危险品及有污染的工艺)(凭有效许可证件经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-05-12 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-11-22 |
住所变更 | 浙江省金华市金华山旅游经济区罗店镇张家工业园区同创路 | 浙江省金华市金华山旅游经济区罗店镇后园村金罗公路**号 | 2018-11-22 |
出资日期备案 | 姓名: 安庆伟; 出资日期: 2035-12-31 | 姓名: 安庆伟; 出资日期: 2035-12-31 | 2018-11-22 |
出资方式备案 | 姓名: 安庆伟; 出资额: ****万; 出资形式: 货币 | 姓名: 安庆伟; 出资额: ****万; 出资形式: 货币 | 2018-11-22 |
出资比例备案 | 姓名: 安庆伟; 出资额: ****万; 百分比: ***% | 姓名: 安庆伟; 出资额: ****万; 百分比: ***% | 2018-11-22 |
注册资本变更 | **** | *** | 2017-07-21 |
章程修正案备案 | 章程修正案调整 | - | 2017-07-21 |
出资日期备案 | 姓名: 安庆伟; 出资日期: 2035-12-31 | 姓名: 安庆伟; 出资日期: | 2017-07-21 |
投资人备案 | 姓名: 安庆伟; 出资额: ****万; 百分比: ***% | 姓名: 安庆伟; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 2017-07-21 |
注册资本变更 | 2000( + 1900% ) | 100 | 2017-07-21 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********794728 | 注册号:********98522
组织机构代码证:******** | 2016-04-18 |
住所变更 | 住所: 浙江省金华市金华山旅游经济区罗店镇后园村金罗公路**号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:罗店镇 | 住所: 浙江省金华市婺城区罗店镇后园村金罗公路**号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:罗店镇 | 2016-04-18 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 日用塑料制品加工、销售;废次塑料制品粉碎加工 | 一般经营项目: 日用塑料制品加工、销售。 | 2016-04-18 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省金华市金华山旅游经济区罗店镇后园村金罗公路12号; 邮政编码: 321000; 电话: ********;住所所在行政区划:罗店镇 | 住所: 浙江省金华市婺城区罗店镇后园村金罗公路12号; 邮政编码: 321000; 电话: ********;住所所在行政区划:罗店镇 | 2016-04-18 |
| 统一社会信用代码:9********794728 | 注册号:********98522
组织机构代码证:******** | 2016-04-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 安庆伟 | 方萍 | 2015-05-08 |
组织机构变更 | 姓名: 安庆伟 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 安庆伟 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 方霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 方萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 方萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 方招喜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2015-05-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 安庆伟 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 安庆伟 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 方霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 方萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 方萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 方招喜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2015-05-08 |
组织机构变更 | 姓名: 安庆伟 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 安庆伟 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 方霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 方萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 方萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 方招喜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2015-05-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 方萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 方招喜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 安庆伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 安庆伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 方霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2015-04-01 |
法定代表人变更 | 方萍 | 安庆伟 | 2015-04-01 |
组织机构变更 | 姓名: 方萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 方萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 方招喜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 安庆伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 安庆伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 方霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2015-04-01 |
组织机构变更 | 姓名: 方萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 方萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 方招喜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 安庆伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 安庆伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 方霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2015-04-01 |