昆山泰鼎餐饮管理有限公司,办公室地址位于中国园林之城,人间天堂苏州,昆山市玉山镇朝阳西路168号56号房,我公司主要提供餐饮管理服务;企业后勤服务;净菜配送;日用百货的销售;保洁服务;家政服务。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
昆山泰鼎餐饮管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
汪自梅 | 84% | 人民币126.0万元 |
范朋云 | 16% | 人民币24.0万元 |
昆山泰鼎餐饮管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 汪自梅 | 黄旭 | 2019-12-19 |
股东变更 | 汪自梅 [新增] 范朋云 | 黄旭 [退出] 马亚红 [退出] 李艳辉 [退出] 范朋云 | 2019-12-19 |
法定代表人变更 | 汪自梅 | 黄旭 | 2019-12-19 |
股东变更 | 黄旭 马亚红 [新增] 李艳辉 [新增] 范朋云 [新增] | 黄旭 李万涛 [退出] | 2019-02-13 |
企业住所变更 | 昆山市张浦镇闵庄路8号 | 昆山市玉山镇紫竹路252号 | 2018-01-24 |
负责人变更 | 黄旭 | 黄学平 | 2018-01-23 |
法定代表人变更 | 黄旭 | 黄学平 | 2018-01-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-01-23 |
股东变更 | 黄旭 [新增] 李万涛 [新增] | 黄学平 [退出] | 2018-01-23 |
企业住所变更 | 昆山市玉山镇紫竹路252号 | 昆山市玉山镇朝阳西路168号56号房 | 2018-01-23 |
昆山泰鼎餐饮管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
董万兴 | 监事 |
黄学平 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [昆山泰鼎餐饮管理有限公司] 在顺企网苏州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。