湖南海邦项目管理有限公司,办公室地址位于洞庭湖区鱼米之乡益阳,湖南省益阳市安化县东坪镇黄合居委迎春路,我公司主要提供水利水电工程的咨询、勘测、设计及施工;工程测量;工程地质勘探;工程监理。
联系方式
- 公司地址:
- 湖南省益阳市安化县东坪镇黄合居委迎春路
- 经理:
- 邓盛石
- 经理手机:
- 156****0806 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 413000
- 地区编码:
- 430900
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 138****6469 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 湖南海邦项目管理有限公司 |
简称: | 海邦项目管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 水利水电工程的咨询、勘测、设计及施工;工程测量;工程地质勘探;工程监理。 |
营业执照号码: | 91430900094466791W |
发证机关: | 安化县市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-08-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年03月13日 |
注册资本: | 200万人民币 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 安化县企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 益阳企业网 » 安化县 » 安化县东坪镇 |
顺企编码: | 48076137 |
湖南海邦项目管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
安化县自来水公司 | 100% | 人民币200万元 |
湖南海邦项目管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 刘云鹏 | 刘云鹏 | 2022-10-21 |
高级管理人员备案 | 邓盛石 | 邓盛石 | 2022-10-21 |
章程备案 | 2022-10-19章程第六条 | 无 | 2022-10-21 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2022-10-21 |
法定代表人变更 | 邓盛石 | 邓盛石 | 2022-10-21 |
股东变更 | 安化县自来水公司 | 安化县自来水公司 , 刘云鹏 [退出] | 2022-10-21 |
高级管理人员备案 | 刘云鹏 | 聂雄文 | 2021-07-05 |
股东变更 | 安化县自来水公司 , 刘云鹏 [新增] | 安化县自来水公司 , 聂雄文 [退出] | 2021-07-05 |
章程备案 | 2021-07-01股权变更 | 无 | 2021-07-05 |
高级管理人员备案 | 刘云鹏 [新增] | 聂雄文 [退出] | 2021-07-05 |
联络员备案 | 曹春枚 备案手机:***** | 曹春枚 备案手机:***** | 2017-05-17 |
住所变更 | 湖南省益阳市安化县东坪镇黄合居委迎春路 | 益阳市高新区海棠西路泓泰国际2209室 | 2016-08-11 |
经理备案 | 邓盛石 | 聂雄文 | 2016-07-26 |
名称变更 | 湖南海邦项目管理有限公司 | 湖南省海川工程技术有限公司 | 2016-07-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 聂雄文;安化县自来水公司; | 聂雄文;李波;秦岚;文庆辉; | 2016-07-26 |
董事备案 | 邓盛石 | 聂雄文 | 2016-07-26 |
监事备案 | 聂雄文 | 文庆辉 | 2016-07-26 |
投资人(股权)变更 | 聂雄文 出资 80万人民币;安化县自来水公司 出资 120万人民币; | 聂雄文 出资 70万人民币;李波 出资 30万人民币;秦岚 出资 30万人民币;文庆辉 出资 70万人民币; | 2016-07-26 |
高级管理人员备案 | 聂雄文 | 文庆辉 | 2016-07-26 |
高级管理人员备案 | 邓盛石 | 聂雄文 | 2016-07-26 |
股东变更 | 安化县自来水公司 , [新增] 聂雄文 | 李波 , [退出] 聂雄文 , 秦岚 , [退出] 文庆辉 [退出] | 2016-07-26 |
高级管理人员备案 | 聂雄文 [新增] | 文庆辉 [退出] | 2016-07-26 |
高级管理人员备案 | 邓盛石 [新增] | 聂雄文 [退出] | 2016-07-26 |
投资人变更 | 聂雄文 出资 80( + 14.28571% )万人民币; 安化县自来水公司 出资 120万人民币; [新增] | 聂雄文 出资 70万人民币; 李波 出资 30万人民币; [退出] 秦岚 出资 30万人民币; [退出] 文庆辉 出资 70万人民币; [退出] | 2016-07-26 |
监事备案 | 聂雄文 [新增] | 文庆辉 [退出] | 2016-07-26 |
董事备案 | 邓盛石 [新增] | 聂雄文 [退出] | 2016-07-26 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-07-26 |
经理备案 | 邓盛石 [新增] | 聂雄文 [退出] | 2016-07-26 |
法定代表人变更 | 邓盛石 | 聂雄文 | 2016-07-26 |
高级管理人员备案 | 文庆辉 | 汤璇 | 2016-06-21 |
股东变更 | 李波 , 聂雄文 , 秦岚 , 文庆辉 [新增] | 李波 , 聂雄文 , 秦岚 , 汤璇 [退出] | 2016-06-21 |
高级管理人员备案 | 文庆辉 [新增] | 汤璇 [退出] | 2016-06-21 |
监事备案 | 文庆辉 [新增] | 汤璇 [退出] | 2016-06-21 |
投资人变更 | 聂雄文 出资 70万人民币; 李波 出资 30万人民币; 秦岚 出资 30万人民币; 文庆辉 出资 70万人民币; [新增] | 聂雄文 出资 70万人民币; 李波 出资 30万人民币; 秦岚 出资 30万人民币; 汤璇 出资 70万人民币; [退出] | 2016-06-21 |
投资人(股权)变更 | 聂雄文 出资 70万人民币;李波 出资 30万人民币;秦岚 出资 30万人民币;文庆辉 出资 70万人民币; | 聂雄文 出资 70万人民币;李波 出资 30万人民币;秦岚 出资 30万人民币;汤璇 出资 70万人民币; | 2016-06-21 |
监事备案 | 文庆辉 | 汤璇 | 2016-06-21 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 聂雄文;李波;秦岚;文庆辉; | 聂雄文;李波;秦岚;汤璇; | 2016-06-21 |
财务负责人 | 曹春枚 | 2016-06-13 | |
联络员备案 | 曹春枚 备案手机:***** | 曹春枚 备案手机:***** | 2016-06-13 |
联络员备案 | 曹春枚 备案手机:***** | 曹春枚 备案手机:***** | 2016-06-13 |
财务负责人 | 曹春枚 | - | 2016-06-13 |
湖南海邦项目管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
邓盛石 | 执行董事兼总经理 |
聂雄文 | 监事 |
本页是 [湖南海邦项目管理有限公司] 在顺企网益阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。