亚太机电集团安吉有限公司,办公室地址位于南太湖明珠、鱼米之乡湖州,安吉县递铺街道阳光大道西段399号,我公司主要提供实业投资。
联系方式
- 公司地址:
- 安吉县递铺街道阳光大道西段399号
- 固定电话:
- 05725813338 未核实,仅供参考
- 经理:
- 黄来兴
- 邮政编码:
- 313000
- 地区编码:
- 330523
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
亚太机电集团安吉有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
亚太机电集团有限公司 | 100% | 人民币8000万元 |
亚太机电集团安吉有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
多证合一备案 | 公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记 | 2019-01-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 施瑞康; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 黄来兴; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 黄来兴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 黄来兴; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2019-01-30 |
法定代表人变更 | 施瑞康 | 黄来兴 | 2019-01-30 |
经营范围变更 | 实业投资、物业管理。 | 实业投资。 | 2018-09-07 |
多证合一备案 | 公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记 | - | 2018-09-07 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********043833 | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-10-14 |
住所变更 | 住所: 安吉县递铺街道阳光大道西段***号 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:递铺镇 | 住所: 安吉县递铺镇康山球山工业园区 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:递铺镇 | 2015-10-14 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 安吉县递铺街道阳光大道西段399号; 邮政编码: 313300; 电话: ******;住所所在行政区划:递铺镇 | 住所: 安吉县递铺镇康山球山工业园区; 邮政编码: 313300; 电话: ******;住所所在行政区划:递铺镇 | 2015-10-14 |
统一社会信用代码:9********043833 | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-10-14 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 黄来兴 | 施纪法 | 2012-02-20 |
姓名: 黄来兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄来兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 | 姓名: 黄来兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 施纪法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 | 2012-02-20 | |
组织机构变更 | 姓名: 黄来兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄来兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 | 姓名: 黄来兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 施纪法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 | 2012-02-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 黄来兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 黄来兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 | 姓名: 黄来兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 施纪法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [退出] | 2012-02-20 |
组织机构变更 | 姓名: 黄来兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 黄来兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 | 姓名: 黄来兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 施纪法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [退出] | 2012-02-20 |
投资人变更 | 企业名称: 亚太机电集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 亚太机电集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2011-01-18 |
实收资本变更 | 8000( + 60% ) | 5000 | 2011-01-18 |
注册资本变更 | 8000( + 60% ) | 5000 | 2011-01-18 |
注册资本(金)变更 | 8000 | 5000 | 2011-01-18 |
实收资本变更 | 8000 | 5000 | 2011-01-18 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 亚太机电集团有限公司; 出资额: 8000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 亚太机电集团有限公司; 出资额: 5000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 2011-01-18 |
名称变更 | 亚太机电集团安吉有限公司 | 亚太机电集团安吉投资有限公司 | 2010-11-09 |
亚太机电集团安吉有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄来兴 | 执行董事兼总经理 |
黄来兴 | 监事 |
亚太机电集团安吉有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
安吉亚太置业有限公司 | 黄来兴 | 安吉经济开发区康山球山 | 100% |
本页是 [亚太机电集团安吉有限公司] 在顺企网湖州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。