变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 浙江省杭州市临平区东湖街道超峰西路*号*幢****室 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区钱江国际大厦****室 | 2021-11-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴亚娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 粟敏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] | 姓名: 吴亚娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 蒋樟泉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] | 2020-09-23 |
法定代表人变更 | 粟敏 | 蒋樟泉 | 2020-09-23 |
住所变更 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区钱江国际大厦****室 | 杭州钱江经济开发区顺达路***号*幢***室 | 2018-09-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴亚娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 蒋樟泉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 朱维浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 翁艳艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 蒋樟泉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2017-08-16 |
章程备案 | 章程调整 | - | 2017-08-16 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州余杭开发投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% [新增] | 企业名称: 杭州余杭开发投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% [退出] | 2017-06-02 |
投资人备案 | 股东: 杭州余杭开发投资有限公司, *****万; [新增] | 股东: 杭州余杭经济技术开发区管理委员会, *****万; [退出] | 2016-05-10 |
投资人(股权)变更 | 股东: 杭州余杭开发投资有限公司, 19463万; | 股东: 杭州余杭经济技术开发区管理委员会, 10000万;
| 2016-05-10 |
| 统一社会信用代码:9********47311G | 注册号:********61097
组织机构代码证:******** | 2016-04-27 |
投资人(股权)变更 | 股东: 杭州余杭经济技术开发区管理委员会, 10000万; | 股东: 杭州钱江经济开发区管理委员会, 10000万;
| 2016-04-27 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********47311G | 注册号:********61097
组织机构代码证:******** | 2016-04-27 |
投资人备案 | 股东: 杭州余杭经济技术开发区管理委员会, *****万; [新增] | 股东: 杭州钱江经济开发区管理委员会, *****万; [退出] | 2016-04-27 |
注册资本变更 | 注册资本: 19463万人民币元;
实收资本: 19463万人民币元;
一般经营项目: 服务:实业投资,企业管理咨询,物业管理;
批发、零售:环保设备,机电产品,工程机械设备及配件,通讯器材,金属材料,建筑材料,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品);
其他无需报经审批的一切合法项目。; | 注册资本: 10000万人民币元;
实收资本: 10000万人民币元;
一般经营项目: 服务:实业投资,企业管理咨询,物业管理;
批发、零售:环保设备,机电产品,工程机械设备及配件,通讯器材;
其他无需报经审批的一切合法项目。; | 2015-04-17 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 19463万人民币元; 实收资本: 19463万人民币元; 一般经营项目: 服务:实业投资,企业管理咨询,物业管理;批发、零售:环保设备,机电产品,工程机械设备及配件,通讯器材,金属材料,建筑材料,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品);其他无需报经审批的一切合法项目。; | 注册资本: 10000万人民币元;
实收资本: 10000万人民币元;
一般经营项目: 服务:实业投资,企业管理咨询,物业管理;批发、零售:环保设备,机电产品,工程机械设备及配件,通讯器材;其他无需报经审批的一切合法项目。;
| 2015-04-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 蒋樟泉; 组织机构: 蒋樟泉 职务: 执行董事兼总经理; 翁艳艳 职务: 监事; 朱维浩 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 姚国兵;
组织机构: 陆建明 职务: 董事长; 王丽萍 职务: 董事; 翁艳艳 职务: 监事; 姚国兵 职务: 董事兼总经理; 俞晓翔 职务: 董事; 朱曙峰 职务: 董事; 朱维浩 职务: 监事;
| 2014-11-05 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 蒋樟泉;
组织机构: 蒋樟泉 职务: 执行董事兼总经理;
翁艳艳 职务: 监事;
朱维浩 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 姚国兵;
组织机构: 陆建明 职务: 董事长;
王丽萍 职务: 董事;
翁艳艳 职务: 监事;
姚国兵 职务: 董事兼总经理;
俞晓翔 职务: 董事;
朱曙峰 职务: 董事;
朱维浩 职务: 监事; | 2014-11-05 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 姚国兵;
组织机构: 陆建明 职务: 董事长;
王丽萍 职务: 董事;
翁艳艳 职务: 监事;
姚国兵 职务: 董事兼总经理;
俞晓翔 职务: 董事;
朱曙峰 职务: 董事;
朱维浩 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 钟蔚;
组织机构: 蒋悦 职务: 董事;
厉华笑 职务: 董事;
陆建明 职务: 董事长;
翁艳艳 职务: 监事;
俞晓翔 职务: 董事;
钟蔚 职务: 董事兼总经理;
朱维浩 职务: 监事; | 2013-03-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 姚国兵; 组织机构: 陆建明 职务: 董事长; 王丽萍 职务: 董事; 翁艳艳 职务: 监事; 姚国兵 职务: 董事兼总经理; 俞晓翔 职务: 董事; 朱曙峰 职务: 董事; 朱维浩 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 钟蔚;
组织机构: 蒋悦 职务: 董事; 厉华笑 职务: 董事; 陆建明 职务: 董事长; 翁艳艳 职务: 监事; 俞晓翔 职务: 董事; 钟蔚 职务: 董事兼总经理; 朱维浩 职务: 监事;
| 2013-03-22 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 10000万人民币元; 实收资本: 10000万人民币元; 股东: 杭州钱江经济开发区管理委员会, 10000万; 组织机构: 蒋悦 职务: 董事; 厉华笑 职务: 董事; 陆建明 职务: 董事长; 翁艳艳 职务: 监事; 俞晓翔 职务: 董事; 钟蔚 职务: 董事兼总经理; 朱维浩 职务: 监事; | 注册资本: 5000万人民币元;
实收资本: 5000万人民币元;
股东: 杭州钱江经济开发区管理委员会, 5000万;
组织机构: 蒋悦 职务: 董事; 厉华笑 职务: 董事; 翁艳艳 职务: 监事; 夏积亮 职务: 董事长; 俞晓翔 职务: 董事; 钟蔚 职务: 董事兼总经理; 朱维浩 职务: 监事;
| 2012-10-16 |
注册资本变更 | 注册资本: 10000万人民币元;
实收资本: 10000万人民币元;
股东: 杭州钱江经济开发区管理委员会, 10000万;
组织机构: 蒋悦 职务: 董事;
厉华笑 职务: 董事;
陆建明 职务: 董事长;
翁艳艳 职务: 监事;
俞晓翔 职务: 董事;
钟蔚 职务: 董事兼总经理;
朱维浩 职务: 监事; | 注册资本: 5000万人民币元;
实收资本: 5000万人民币元;
股东: 杭州钱江经济开发区管理委员会, 5000万;
组织机构: 蒋悦 职务: 董事;
厉华笑 职务: 董事;
翁艳艳 职务: 监事;
夏积亮 职务: 董事长;
俞晓翔 职务: 董事;
钟蔚 职务: 董事兼总经理;
朱维浩 职务: 监事; | 2012-10-16 |