变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
- | 企业基本信息:住所:***,住所:***,传真:,路段:,邮政编码:361001,联系电话:2223012. | 企业基本信息:住所:***,住所:***,传真:,路段:,邮政编码:361001,联系电话:2024538. | 2020-08-25 |
- | 经营场所信息:【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350203MWC6,null:,null:,null:,经营场所产权:无偿使用,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区厦禾路939号华商大厦11楼H单元,经营场所所在区划:厦门市思明区企业基本信息:联系电话:2223012许可信息:. | 经营场所信息:【删除】备案日期:20060308,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350203MYD2,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区槟榔西里148号天湖大厦B座19楼,经营场所所在区划:厦门市思明区企业基本信息:联系电话:2024538许可信息: | 2020-08-25 |
- | 企业基本信息:
住所产权:无偿使用,
住所:厦门市思明区厦禾路939号华商大厦11楼H单元,
传真:,
路段:,
邮政编码:361001,
联系电话:2223012. | 企业基本信息:
住所产权:租赁,
住所:厦门市思明区槟榔西里148号天湖大厦B座19楼,
传真:,
路段:,
邮政编码:361001,
联系电话:2024538. | 2020-08-25 |
- | 企业基本信息:经营期限自:20000830,经营期限至:99991231, | 企业基本信息:经营期限自:20000830,经营期限至:20200829, | 2020-08-25 |
- | 企业基本信息:主要人员信息: | 企业基本信息:主要人员信息:
【删除】
姓名:林祖授,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2020-08-25 |
- | 企业基本信息:
投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:95,出资比例:5,认缴出资额:47.5,认缴出资额:2.5
公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:
投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:95,出资比例:5,认缴出资额:47.5,认缴出资额:2.5
公司基本信息(补充):出资说明: | 2020-08-25 |
- | 工商登记联络人:
备案日期:20140714,null:1,null:,
邮政编码:361026,null:,
性别:女性,null:,null:,null:,null:,null:,
姓名:徐琳企业基本信息: | 工商登记联络人:
备案日期:20140714,null:,null:,
邮政编码:361026,null:,
性别:男性,null:,null:,null:,null:,null:,
姓名:颜少伟企业基本信息: | 2020-08-25 |
- | 企业基本信息:档案编号:厦思G-1-1140检1. | 企业基本信息:档案编号:厦思G-1-1140检1. | 2016-02-19 |
| 企业基本信息:档案编号:厦思G-1-1140检1. | 企业基本信息:档案编号:厦思G-1-1140检1. | 2016-02-19 |
| 企业基本信息:档案编号:厦思G-1-1140检1. | 企业基本信息:档案编号:厦思G-1-1140检1. | 2014-07-14 |
| 工商登记联络人:【新增】性别:男性,备案日期:,邮政编码:361026,姓名:颜少伟, | 工商登记联络人:. | 2014-07-14 |
- | 工商登记联络人:
【新增】
性别:男性,
备案日期:,
邮政编码:361026,
证件类型:中华人民共和国居民身份证,
联系地址:***,
移动电话:***,
姓名:颜少伟,
证件号码:*** | 工商登记联络人:. | 2014-07-14 |
- | 工商登记联络人:
【新增】
性别:男性,
备案日期:,
邮政编码:361026,
证件类型:中华人民共和国居民身份证,
联系地址:海沧青礁,
移动电话:***,
姓名:颜少伟,
证件号码:*** | 工商登记联络人:. | 2014-07-14 |
- | 工商登记联络人:
【新增】
性别:男性,
备案日期:,
邮政编码:361026,
姓名:颜少伟, | 工商登记联络人:. | 2014-07-14 |
- | 企业基本信息:档案编号:厦思G-1-1140检1. | 企业基本信息:档案编号:厦思G-1-1140检1. | 2014-07-14 |
- | 主要人员信息:
姓名:洪跃志,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:
姓名:李加坤,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2011-12-15 |