变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 饶禄昌 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 余秀英 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2019-05-10 |
投资人变更 | 饶禄昌 证照号码:******************; [新增]
何金娥 证照号码:******************;
陈红燕 证照号码:******************;
吴青梅 证照号码:******************;
游园 证照号码:******************;
余忠文 证照号码:******************;
冯雪英 证照号码:******************; | 余秀英 证照号码:******************; [退出]
何金娥 证照号码:******************;
陈红燕 证照号码:******************;
吴青梅 证照号码:******************;
游园 证照号码:******************;
余忠文 证照号码:******************;
冯雪英 证照号码:******************; | 2019-05-10 |
董事备案 | 饶禄昌 [新增]
吴青梅
何金娥
游园
陈红燕 | 游园
余秀英 [退出]
陈红燕
何金娥
吴青梅 | 2019-05-10 |
章程备案 | 2019-04-26股东变更。 | 旧章程 | 2019-05-10 |
联络员备案 | 余远康 | 江琳 | 2017-05-16 |
投资人变更 | 余秀英 证照号码:******************; [新增]
何金娥 证照号码:******************; [新增]
陈红燕 证照号码:******************; [新增]
吴青梅 证照号码:******************; [新增]
游园 证照号码:******************; [新增]
余忠文 证照号码:******************; [新增]
冯雪英 证照号码:******************; [新增] | 江泽健 证照号码:******************; [退出]
郑时华 证照号码:******************; [退出]
卢正喜 证照号码:******************; [退出]
游秋木 证照号码:******************; [退出]
李洪德 证照号码:******************; [退出]
支洪德 证照号码:******************; [退出]
张长征 证照号码:******************; [退出]
邹清源 证照号码:******************; [退出]
余德山 证照号码:******************; [退出]
卢达忠 证照号码:******************; [退出] | 2016-11-17 |
法定代表人变更 | 游园 | 游秋木 | 2016-11-17 |
监事备案 | 余忠文 [新增]
冯雪英 [新增] | 卢达忠 [退出]
邹清源 [退出]
卢正喜 [退出] | 2016-11-17 |
投资人变更 | 余秀英 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 江泽健 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2016-11-17 |
章程备案 | 2016-11-14新的公司章程备案 | 旧章程 | 2016-11-17 |
董事备案 | 陈红燕 [新增]
吴青梅 [新增]
何金娥 [新增]
游园 [新增]
余秀英 [新增] | 支洪德 [退出]
游秋木 [退出]
余德山 [退出]
郑时华 [退出]
张长征 [退出]
李洪德 [退出]
江泽健 [退出] | 2016-11-17 |
经理备案 | 游秋木 [新增] | 游战忠 [退出] | 2016-03-30 |
投资人变更 | 江泽健 证照号码:******************; [新增]
郑时华 证照号码:******************; [新增]
卢正喜 证照号码:******************; [新增]
游秋木 证照号码:******************; [新增]
李洪德 证照号码:******************; [新增]
支洪德 证照号码:******************; [新增]
张长征 证照号码:******************; [新增]
邹清源 证照号码:******************; [新增]
余德山 证照号码:******************; [新增]
卢达忠 证照号码:******************; [新增] | 陈红燕 证照号码:******************; [退出]
何金娥 证照号码:******************; [退出]
涂明霞 证照号码:******************; [退出]
吴青梅 证照号码:******************; [退出]
游战忠 证照号码:******************; [退出]
余忠文 证照号码:******************; [退出]
余秀英 证照号码:******************; [退出]
张五秀 证照号码:******************; [退出]
张永武 证照号码:******************; [退出]
张新忠 证照号码:******************; [退出]
邹慧娟 证照号码:******************; [退出]
谢智超 证照号码:******************; [退出] | 2016-03-30 |
联络员备案 | 江琳 | 余远康 | 2016-03-30 |
监事备案 | 卢正喜 [新增]
卢达忠 [新增]
邹清源 [新增] | 张永武 [退出]
余忠文 [退出]
涂明霞 [退出] | 2016-03-30 |
住所变更 | 福建省三明市泰宁县杉城镇状元街南侧1幢3楼 | 泰宁县环城路72号 | 2016-03-30 |
法定代表人变更 | 游秋木 | 游战忠 | 2016-03-30 |
投资人变更 | 江泽健 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 陈红燕 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2016-03-30 |
章程备案 | 2016-03-12股东、住所 | 旧章程 | 2016-03-30 |
董事备案 | 游秋木 [新增]
郑时华 [新增]
李洪德 [新增]
余德山 [新增]
江泽健 [新增]
张长征 [新增]
支洪德 [新增] | 游战忠 [退出]
余秀英 [退出]
邹慧娟 [退出]
吴青梅 [退出]
何金娥 [退出] | 2016-03-30 |
董事备案 | 游战忠 余秀英 邹慧娟 吴青梅 何金娥 | 游秋木 郑时华 李洪德 余德山 江泽健 张长征 支洪德 | 2016-03-30 |
章程备案 | 旧章程 | 2016-03-12股东、住所 | 2016-03-30 |
投资人(股权)变更 | 陈红燕 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 江泽健 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2016-03-30 |
法定代表人变更 | 游战忠 | 游秋木 | 2016-03-30 |
住所变更 | 泰宁县环城路72号 | 福建省三明市泰宁县杉城镇状元街南侧1幢3楼 | 2016-03-30 |
经理备案 | 游战忠 | 游秋木 | 2016-03-30 |
监事备案 | 张永武 余忠文 涂明霞 | 卢正喜 卢达忠 邹清源 | 2016-03-30 |
联络员备案 | 余远康 | 江琳 | 2016-03-30 |
信息公示联络员备案 | 无 | 余远康 | 2015-05-13 |
信息公示联络员备案 | 余远康 | 无 | 2015-05-13 |
- | 游战忠 | 张新忠 | 2012-06-28 |
- | 福建泰宁亿盟投资有限公司 | 福建泰宁佳盟电力工程有限公司 | 2012-06-28 |
- | 章程提交 是 章程修正案提交 是 | 公司章程 | 2012-06-28 |
- | 福建泰宁佳盟电力工程有限公司 | 福建省佳盟投资有限公司 | 2009-05-15 |
- | 张新忠 | 卢正喜 | 2008-06-12 |
- | 董事长兼总经理 张新忠 ; 监事 陈惠珍 陈兰贵陈尚民郑时华薛秀芳谢春香; 董事 卢正喜 罗青霞游秋木庄学荣张城艺张长征张新忠肖继华徐顺平; | 董事长兼总经理 张新忠 ; 总经理 卢正喜 ; 监事 陈惠珍 陈兰贵 陈尚民 郑时华 薛秀芳 谢春香 ; 董事 罗青霞 游秋木 庄学荣 张城艺 张长征 张新忠 肖继华 徐顺平 ; | 2008-06-12 |
- | 卢正喜 | 董力 | 2007-11-02 |
- | 对电力业投资;水力发电;承装(修、试)电力设施(承装类四级、承修类四级、承试类四级);(有效期至2013年02月23日止);电力器材销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)* | 对电力业投资,水力发电,电网维护,电气设备安装、调试、检修(以上项目必须取得法律法规规定的审批文件或许可证,经核准后,方可从事经营),电力器材销售。 | 2007-11-02 |
- | 董事长 董力 ; 副董事长 李长华 ; 总经理 李长华 ; 监事 江先湖 郑光华谢春香; 董事 卢正喜 罗青霞庄学荣张新忠杨善珍; | 董事长 杨善珍 ; 副董事长 李长华 ; 总经理 李长华 ; 监事 江先湖 郑光华 谢春香 ; 董事 卢正喜 罗青霞 董力 庄学荣 张新忠 ; | 2006-06-19 |
- | 董力 | 杨善珍 | 2006-06-19 |
- | 龚振发 | 江先湖 | 2002-05-29 |
- | 电网工程建设与检修,小水电开发与经营,电气设备制作、安装、调试、检修、维护、水电安装及管理,电力物资器材,仪器仪表系列供应,五金交电,日用百货,化工材料,建筑材料,销售,物业管理服务 | 电网工程建设与检修维护,小水电开发与经营,电气设备制作、安装、调试、检修、维护、水电建筑安装工程施工与管理,电力物资、器材、仪器仪表采购供应,五金交电、家用电器、日用百货、化工材料、建筑材料销售,物业管理服务。 | 2002-05-29 |