变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东变更 | 谢云霏 | 谢云霏 | 2022-07-27 |
注册资本变更 | 5080万人民币( + 69.33333% ) | 3000万人民币 | 2022-07-27 |
章程修正案备案 | ; 2022-07-26第二章;第五条,公司的注册资本为人民币5080万元;第三章;第六条,谢云霏,认缴出资额5080万元整人民币,出资方式:货币,出资时间:2049年12月31日,出资比例:100% | 无 | 2022-07-27 |
高级管理人员备案 | 柳小霞 [新增] | 谢云霏 [退出] | 2022-07-22 |
章程备案 | 2022-07-19废除公司旧章程,通过公司新章程; | 无 | 2022-07-22 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-07-22 |
联络员备案 | 谢云霏 *** 备案手机:*** | 李朋 *** 备案手机:*** | 2022-07-22 |
高级管理人员备案 | 谢云霏 [新增] | 李朋 [退出] | 2022-07-22 |
法定代表人变更 | 谢云霏 | 李朋 | 2022-07-22 |
股东变更 | 谢云霏 | 李朋 , [退出]
谢云霏 ,
张水珍 [退出] | 2022-07-22 |
名称变更 | 湖南昌航电瓷电器有限公司 | 湖南昌航电气有限公司 | 2021-08-05 |
联络员备案 | 李朋 *** 备案手机:*** | 卿红江 *** 备案手机:*** | 2021-08-05 |
法定代表人变更 | 李朋 | 卿红江 | 2021-08-05 |
高级管理人员备案 | 谢云霏 [新增] | 王瑛 [退出] | 2021-08-05 |
经营范围变更 | 其他未列明制造业;高低压电瓷电器产品制造、销售;配电开关控制设备制造;高低压开关柜、高低压配电箱、配电柜、电缆分支箱、电表箱、综合配电箱、计量箱、计量柜、高低压电器及电力辅助设备、三箱不平衡装置、变压器、真空断路器、高压熔断器、电力工具、电线电缆、环网柜的加工、销售及技术开发;金属制品加工;电力工程施工;复合绝缘子、电瓷附件、防鸟电工电器生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 配电开关控制设备制造;高低压开关柜、高低压配电箱、配电柜、电缆分支箱、电表箱、综合配电箱、计量箱、计量柜、高低压电器及电力辅助设备、三箱不平衡装置、变压器、真空断路器、高压熔断器、电力工具、电线电缆、环网柜的加工、销售及技术开发;金属制品加工;电力工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-08-05 |
股东变更 | 李朋 , [新增]
谢云霏 , [新增]
张水珍 [新增] | 卿红江 , [退出]
王瑛 [退出] | 2021-08-05 |
高级管理人员备案 | 李朋 [新增] | 卿红江 [退出] | 2021-08-05 |
章程备案 | 2021-08-03废除公司旧章程;通过公司新章程 | 无 | 2021-08-05 |
章程修正案备案 | ; 2021-06-28第一章第二条公司住所变更备案。 | 无 | 2021-06-28 |
地址变更 | 醴陵市均楚镇樟桥村曹家冲组 | 湖南省邵阳市洞口县洞口经济开发区经开路(湖南雪峰山农业集团有限公司内) | 2021-06-28 |
注册资本变更 | 3000万人民币( + 500% ) | 500万人民币 | 2020-05-11 |
股东变更 | 卿红江 ,
王瑛 | 卿红江 ,
王瑛 | 2020-05-11 |
章程备案 | 2020-05-11第三章第六条 | 无 | 2020-05-11 |
高级管理人员备案 | 卿红江 | 卿红江 | 2020-05-11 |
地址变更 | 湖南省邵阳市洞口县洞口经济开发区经开路(湖南雪峰山农业集团有限公司内) | 洞口县经济开发区 | 2019-11-04 |
章程备案 | 2019-10-29名称,经营范围,住所变更,新章程备案 | 无 | 2019-11-04 |
经营范围变更 | 配电开关控制设备制造;高低压开关柜、高低压配电箱、配电柜、电缆分支箱、电表箱、综合配电箱、计量箱、计量柜、高低压电器及电力辅助设备、三箱不平衡装置、变压器、真空断路器、高压熔断器、电力工具、电线电缆、环网柜的加工、销售及技术开发;金属制品加工;电力工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 配电开关控制设备、软启动器、变频器、工业自动化控制设备、仪器仪表(不含计量器具)、传动设备、机电设备、气动元件、发光二极管研发、制造、加工、销售及技术转让;铜、银点、日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-11-04 |
名称变更 | 湖南昌航电气有限公司 | 温州昌航电气有限公司 | 2019-11-04 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:卿红江;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:卿红江;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:冯赛微;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:冯赛微;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-10-18 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-10-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-10-18 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2021-06-19 | 2019-10-18 |
投资人备案 | 姓名: 卿红江; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 王瑛; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 冯赛微; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出] | 2019-10-18 |
法定代表人变更 | 卿红江 | 冯赛微 | 2019-10-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 卿红江; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 王瑛; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 冯赛微; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 李金林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2019-10-18 |
经营范围变更 | 配电开关控制设备、软启动器、变频器、工业自动化控制设备、仪器仪表(不含计量器具)、传动设备、机电设备、气动元件、发光二极管研发、制造、加工、销售及技术转让;铜、银点、日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 配电开关控制设备、软启动器、变频器、工业自动化控制设备、仪器仪表(不含计量器具)、传动设备、机电设备、、气动元件、发光二极管研发、制造、加工、销售及技术转让;铜、银点销售。 | 2019-07-26 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-07-23 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:冯赛微;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:冯赛微;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:潘士袁;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:*********@qq.com;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:潘士袁;
原财务负责人固定电话:***********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-07-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯赛微; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 李金林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 庄林林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 潘士袁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 潘士袁; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] | 2019-07-23 |
法定代表人变更 | 冯赛微 | 潘士袁 | 2019-07-23 |
投资人备案 | 姓名: 冯赛微; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 潘士袁; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 庄林林; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2019-07-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-07-23 |
组织机构变更 | 姓名: 潘士袁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 潘士袁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 庄林林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 周吉韵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2016-08-23 |
注册资本变更 | 500( + 400% ) | 100 | 2016-08-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 潘士袁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 潘士袁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 庄林林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 周吉韵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2016-08-23 |
投资人备案 | 姓名: 庄林林; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 潘士袁; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 周吉韵; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 李振宇; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2016-08-23 |
| 姓名: 潘士袁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 潘士袁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 庄林林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 周吉韵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2016-08-23 |
组织机构变更 | 姓名: 潘士袁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 潘士袁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 庄林林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 周吉韵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2016-08-23 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 潘士袁 | 李振宇 | 2016-08-23 |
注册资本(金)变更 | 500 | 100 | 2016-08-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 庄林林; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 潘士袁; 出资额: 450; 百分比: 90% | 姓名: 周吉韵; 出资额: 10; 百分比: 10%
姓名: 李振宇; 出资额: 90; 百分比: 90%
| 2016-08-23 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 配电开关控制设备、软启动器、变频器、工业自动化控制设备、仪器仪表(不含计量器具)、传动设备、机电设备、、气动元件、发光二极管研发、制造、加工、销售及技术转让;铜、银点销售。 | 一般经营项目: 配电开关控制设备、软启动器、变频器、工业自动化控制设备、仪器仪表(不含计量器具)、传动设备、机电设备、、气动元件、发光二极管研发、制造、加工、销售及技术转让。 | 2016-03-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 周吉韵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 林淑荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 林淑荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 邹建春; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2015-11-23 |
组织机构变更 | 姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 周吉韵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 林淑荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 林淑荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 邹建春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2015-11-23 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********22796J | 注册号:********86985 组织机构代码证:无 | 2015-11-23 |
名称变更 | 温州昌航电气有限公司 | 温州保捷尔电气有限公司 | 2015-11-23 |
投资人备案 | 姓名: 周吉韵; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 李振宇; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 费小泂; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 林荣敏; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 林淑荣; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 余建进; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 张良财; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 蒋章国; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 邹建春; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2015-11-23 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****J | 注册号:***** 组织机构代码证:无 | 2015-11-23 |
住所变更 | 住所: 乐清市乐成街道北大街前双箭巷*号
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:乐成街道 | 住所: 乐清市柳市镇沪屿后村
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:黄华镇 | 2015-11-23 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乐清市乐成街道北大街前双箭巷5号; 邮政编码: 325600; 电话: ********;住所所在行政区划:乐成街道 | 住所: 乐清市柳市镇沪屿后村; 邮政编码: 325605; 电话: ********;住所所在行政区划:黄华镇 | 2015-11-23 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李振宇 | 林淑荣 | 2015-11-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周吉韵; 出资额: 10; 百分比: 10%姓名: 李振宇; 出资额: 90; 百分比: 90% | 姓名: 费小泂; 出资额: 10; 百分比: 10%
姓名: 林荣敏; 出资额: 10; 百分比: 10%
姓名: 林淑荣; 出资额: 10; 百分比: 10%
姓名: 余建进; 出资额: 10; 百分比: 10%
姓名: 张良财; 出资额: 12; 百分比: 12%
姓名: 蒋章国; 出资额: 23; 百分比: 23%
姓名: 邹建春; 出资额: 25; 百分比: 25%
| 2015-11-23 |
| 姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周吉韵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 林淑荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 林淑荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 邹建春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2015-11-23 |
| 统一社会信用代码:9********22796J | 注册号:********86985
组织机构代码证:无 | 2015-11-23 |
组织机构变更 | 姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李振宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周吉韵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 林淑荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 林淑荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 邹建春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2015-11-23 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乐清市柳市镇沪屿后村; 邮政编码: 325605; 电话: ********;住所所在行政区划:黄华镇 | 住所: 乐清市黄华镇沪屿前村; 邮政编码: 325605; 电话: ********;住所所在行政区划:黄华镇 | 2012-04-19 |
住所变更 | 住所: 乐清市柳市镇沪屿后村
邮政编码: 325605
电话: ********
住所所在行政区划:黄华镇 | 住所: 乐清市黄华镇沪屿前村
邮政编码: 325605
电话: ********
住所所在行政区划:黄华镇 | 2012-04-19 |