福建永青生态农业发展有限公司,办公室地址位于“八山一水一分田”之称的三明,宁化县翠江镇塅上翠江明珠商住楼2幢101号店面,我公司主要提供淡水鱼养殖;农作物种植;农业综合开发。
联系方式
- 公司地址:
- 宁化县翠江镇塅上翠江明珠商住楼2幢101号店面
- 固定电话:
- 0598-6726555 未核实,仅供参考
- 经理:
- 张陆合
- 邮政编码:
- 365000
- 地区编码:
- 350424
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 137****0666 |
座机号码 | 0598-6726555 |
座机号码 | 0598-6826505 |
相关产品
工商信息和基本资料
福建永青生态农业发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张陆合 | 100% | 人民币500万元 |
福建永青生态农业发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 张陆合 证照号码:******; [新增] | 张陆合 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2020-12-24 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2020-12-24 |
投资人变更 | 张陆合 证照号码:***; | 张陆合 证照号码:***; 张康宁 证照号码:***; [退出] | 2020-12-24 |
经营范围变更 | 许可项目:水产养殖;住宿服务;旅游业务;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);休闲观光活动;竹制品制造;竹制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 淡水鱼养殖;农作物种植;农业综合开发。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2020-12-24 |
联络员备案 | 张河飞 | 沈建英 | 2020-12-24 |
章程备案 | 2020-12-20变更公司股东 | 旧章程 | 2020-12-24 |
住所变更 | 福建省三明市宁化县淮土镇寒谷村福建南方牧业有限公司办公楼302室 | 宁化县翠江镇塅上翠江明珠商住楼2幢101号店面 | 2017-09-14 |
章程备案 | 2017-09-08新章程 | 旧章程 | 2017-09-14 |
投资人变更 | 张陆合 证照号码:******************; 张康宁 证照号码:******************; [新增] | 张陆合 证照号码:******************; 福建南方牧业有限公司 证照号码:***************; [退出] | 2017-08-22 |
章程备案 | 2017-08-13新章程 | 旧章程 | 2017-08-22 |
投资人变更 | 张陆合 证照号码********* 证照号码:******; | 张陆合 证照号码********* 证照号码:******; | 2017-08-22 |
投资人变更 | 张陆合 证照号码:******************; [新增] 福建南方牧业有限公司 证照号码:***************; [新增] | 张天玉 证照号码:******************; [退出] | 2015-10-16 |
投资人(股权)变更 | 张陆合 证照号码********* 证照号码:******; | 张天玉 证照号码:******; | 2015-10-16 |
董事备案 | 张陆合 | 张天玉 | 2015-10-16 |
经理备案 | 张陆合 | 张天玉 | 2015-10-16 |
章程备案 | 2015-10-09新章程。 | 旧章程 | 2015-10-16 |
法定代表人变更 | 张陆合 | 张天玉 | 2015-10-16 |
经理备案 | 张陆合 [新增] | 张天玉 [退出] | 2015-10-16 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-10-16 |
董事备案 | 张陆合 [新增] | 张天玉 [退出] | 2015-10-16 |
投资人变更 | 张陆合 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 张天玉 证照号码:******; [退出] | 2015-10-16 |
信息公示联络员备案 | 沈建英 | 沈建英 | 2015-10-16 |
董事备案 | 张天玉 [新增] | 张康宁 [退出] | 2015-09-02 |
投资人变更 | 张天玉 证照号码:******************; | 张康宁 证照号码:******************; [退出] 张天玉 证照号码:******************; | 2015-09-02 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-09-02 |
经理备案 | 张天玉 [新增] | 张康宁 [退出] | 2015-09-02 |
章程备案 | 2015-09-01新章程。 | 旧章程 | 2015-09-02 |
投资人变更 | 张天玉 证照号码:******; [新增] | 张康宁 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2015-09-02 |
监事备案 | 张康宁 [新增] | 张天玉 [退出] | 2015-09-02 |
监事备案 | 张康宁 | 张天玉 | 2015-09-02 |
投资人(股权)变更 | 张天玉 证照号码:******; | 张康宁 证照号码********* 证照号码:******; | 2015-09-02 |
经理备案 | 张天玉 | 张康宁 | 2015-09-02 |
董事备案 | 张天玉 | 张康宁 | 2015-09-02 |
法定代表人变更 | 张天玉 | 张康宁 | 2015-09-02 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2014-09-25 |
福建永青生态农业发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张陆合 | 执行董事兼总经理 |
张康宁 | 监事 |
本页是 [福建永青生态农业发展有限公司] 在顺企网三明黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。