变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 严见璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 任楠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 傅华东; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 施建昭; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 朱珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 王宇轩; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] | 姓名: 严见璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 任楠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 何永福; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 施建昭; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 朱珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 王康; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] | 2020-11-26 |
住所变更 | 浙江省义乌市福田路***号海洋商务楼*楼***-*室(自主申报) | 浙江省义乌市福田路***号海洋商务楼*楼***-*室(自主申报) | 2020-11-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 严见璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 任楠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 何永福; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 施建昭; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 朱珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 王康; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 严见璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 任楠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 何永福; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 朱珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 王康; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2020-10-26 |
法定代表人变更 | 施建昭 | 王国飞 | 2020-10-26 |
出资日期备案 | 企业名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司; 出资日期: 2019-06-30
企业名称: 义乌市金融控股有限公司; 出资日期: 2019-06-30
企业名称: 北京紫荆华盈投资管理中心(有限合伙); 出资日期: 2019-06-30
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资日期: 2019-06-30
企业名称: 宁波梅山保税港区鸿坤国岳投资管理中心(有限合伙); 出资日期: 2019-06-30
企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资日期: 2019-06-30 | 企业名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司; 出资日期: 2014-11-13
企业名称: 义乌市金融控股有限公司; 出资日期:
企业名称: 北京紫荆华盈投资管理中心(有限合伙); 出资日期:
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资日期:
企业名称: 宁波梅山保税港区鸿坤国岳投资管理中心(有限合伙); 出资日期:
企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资日期: | 2019-04-26 |
出资方式备案 | 企业名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
企业名称: 北京紫荆华盈投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 货币
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
企业名称: 宁波梅山保税港区鸿坤国岳投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 货币 | 企业名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
企业名称: 北京紫荆华盈投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 货币
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
企业名称: 宁波梅山保税港区鸿坤国岳投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 货币 | 2019-04-26 |
出资比例备案 | 企业名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 义乌市金融控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 北京紫荆华盈投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 宁波梅山保税港区鸿坤国岳投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资额: **万; 百分比: *% | 企业名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 义乌市金融控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 北京紫荆华盈投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 宁波梅山保税港区鸿坤国岳投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资额: **万; 百分比: *% | 2019-04-26 |
注册资本变更 | **** | *** | 2019-04-26 |
投资人备案 | 企业名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 义乌市金融控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 北京紫荆华盈投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 宁波梅山保税港区鸿坤国岳投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资额: **万; 百分比: *% | 企业名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 义乌市金融控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 北京紫荆华盈投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 宁波梅山保税港区鸿坤国岳投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资额: **万; 百分比: *% | 2019-04-26 |
章程备案 | - | - | 2019-04-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 严见璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
姓名: 任楠; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 何永福; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 朱珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 王康; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 严见璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
姓名: 任楠; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 何永福; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 朱珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 王康; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2019-04-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 严见璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
姓名: 任楠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 何永福; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 朱珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 王康; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 严见璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
姓名: 朱然; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 朱珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 王康; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陈敬青; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2019-04-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 严见璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]
姓名: 朱然; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 朱珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 李国文; 证件号码:******************; 职位: 董事长 [新增]
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 王康; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 陈敬青; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 许杭; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 陈敬青; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 龚波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2019-01-02 |
法定代表人变更 | 王国飞 | 许杭 | 2019-01-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 严见璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]
姓名: 朱然; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 朱珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 李国文; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 王康; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 陈敬青; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 许杭; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 陈敬青; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 龚波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2019-01-02 |
注册资本变更 | *** | *** | 2019-01-02 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:王国飞;
现联络员固定电话:****-********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:沈晓英;
现财务负责人固定电话:****-********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:王国飞;
原联络员固定电话:****-********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:沈晓英;
原财务负责人固定电话:****-********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-01-02 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-01-02 |
投资人备案 | 企业名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 义乌市金融控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 北京紫荆华盈投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
企业名称: 宁波梅山保税港区鸿坤国岳投资管理中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资额: **万; 百分比: *% | 企业名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 北京华义创富投资管理中心(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资额: **万; 百分比: *% | 2019-01-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 许杭; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]
姓名: 陈敬青; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 龚波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 沈正宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王国飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 陈敬青; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 鲍江钱; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 龚波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2018-06-12 |
法定代表人变更 | 许杭 | 鲍江钱 | 2018-06-12 |
住所变更 | 浙江省义乌市福田路***号海洋商务楼*楼***-*室(自主申报) | 浙江省金华市义乌市福田街道福田路***号海洋商务楼*楼***室 | 2018-06-12 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%
企业名称: 北京华义创富投资管理中心(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: **%
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%
企业名称: 北京华义创富投资管理中心(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: **%
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 浙江中国小商品城集团股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出] | 2017-02-28 |
住所变更 | 浙江省金华市义乌市福田街道福田路***号海洋商务楼*楼***室 | 浙江省义乌市稠城街道福田路***号海洋商务楼*楼***室 | 2017-02-28 |
住所(营业场所、地址)变更 | 浙江省金华市义乌市福田街道福田路105号海洋商务楼8楼804室 | 浙江省义乌市稠城街道福田路105号海洋商务楼8楼804室 | 2017-02-28 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资额: 28万; 百分比: 8% 企业名称: 北京华义创富投资管理中心(有限合伙); 出资额: 77万; 百分比: 22% 企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: 105万; 百分比: 30% 企业名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司; 出资额: 140万; 百分比: 40% | 企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资额: 28万; 百分比: 8% 企业名称: 北京华义创富投资管理中心(有限合伙); 出资额: 77万; 百分比: 22% 企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: 105万; 百分比: 30% 企业名称: 浙江中国小商品城集团股份有限公司; 出资额: 140万; 百分比: 40% | 2017-02-28 |
| 董事长:鲍江钱,董事:沈正宁,监事:赵笛芳,经理:王国飞,董事:许杭 | 董事长:鲍江钱,董事:沈正宁,监事:赵笛芳,经理:沈正宁,董事:许杭 | 2016-09-14 |
| 鲍江钱,沈正宁,陈敬青,王国飞,龚波 | 董事长:鲍江钱,董事:沈正宁,监事:赵笛芳,经理:王国飞,董事:许杭 | 2016-09-14 |
高级管理人员备案 | 鲍江钱,沈正宁,陈敬青,王国飞,龚波 [新增] | 董事长:鲍江钱,董事:沈正宁,监事:赵笛芳,经理:王国飞,董事:许杭 [退出] | 2016-09-14 |
高级管理人员备案 | 董事长:鲍江钱,董事:沈正宁,监事:赵笛芳,经理:王国飞,董事:许杭 [新增] | 董事长:鲍江钱,董事:沈正宁,监事:赵笛芳,经理:沈正宁,董事:许杭 [退出] | 2016-09-14 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********81224E | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-06-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 鲍江钱; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 许杭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 贾军花; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张俭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2016-06-06 |
组织机构变更 | 姓名: 鲍江钱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 许杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 贾军花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2016-06-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 鲍江钱 | 贾军花 | 2016-06-06 |
| 姓名: 鲍江钱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 许杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 贾军花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2016-06-06 |
| 统一社会信用代码:9********81224E | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-06-06 |
组织机构变更 | 姓名: 鲍江钱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 许杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 贾军花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2016-06-06 |
注册资本(金)变更 | 350 | 200 | 2015-02-09 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资额: 28; 百分比: 8%; 法人性质: 企业法人企业名称: 北京华义创富投资管理中心(有限合伙); 出资额: 77; 百分比: 22%; 法人性质: 企业法人企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: 105; 百分比: 30%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江中国小商品城集团股份有限公司; 出资额: 140; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: 60; 百分比: 30%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江中国小商品城集团股份有限公司; 出资额: 140; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人
| 2015-02-09 |
注册资本变更 | *** | *** | 2015-02-09 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江浙华投资有限公司; 出资额: **; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人 [新增]
企业名称: 北京华义创富投资管理中心(有限合伙); 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江中国小商品城集团股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江中国小商品城集团股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2015-02-09 |
注册资本变更 | 350( + 75% ) | 200 | 2015-02-09 |
投资人备案 | 企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
企业名称: 浙江中国小商品城集团股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 清控紫荆资本管理(北京)有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 浙江中国小商品城集团股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2014-10-23 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司; 出资额: 60; 百分比: 30%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江中国小商品城集团股份有限公司; 出资额: 140; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 清控紫荆资本管理(北京)有限公司; 出资额: 60; 百分比: 30%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江中国小商品城集团股份有限公司; 出资额: 140; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人
| 2014-10-23 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省义乌市稠城街道福田路105号海洋商务楼8楼804室; 邮政编码: 322000; 电话: ********;住所所在行政区划:稠城街道 | 住所: 义乌市稠城街道福田路105号海洋商务楼8楼804室; 邮政编码: 322000; 电话: ********;住所所在行政区划:稠城街道 | 2014-05-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 贾军花 | 丁云峰 | 2014-05-13 |
| 姓名: 贾军花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈荣根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 丁云峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2014-05-13 |
组织机构变更 | 姓名: 贾军花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈荣根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 丁云峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2014-05-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 贾军花; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张俭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈荣根; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 丁云峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2014-05-13 |
住所变更 | 住所: 浙江省义乌市稠城街道福田路***号海洋商务楼*楼***室
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:稠城街道 | 住所: 义乌市稠城街道福田路***号海洋商务楼*楼***室
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:稠城街道 | 2014-05-13 |
组织机构变更 | 姓名: 贾军花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈荣根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 丁云峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 沈正宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 赵笛芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2014-05-13 |