变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 李维佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 王力; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 王力; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名:王力;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增] | 姓名: 凌纬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 凌纬; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 陈曦; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名:凌纬;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出] | 2022-06-14 |
法定代表人变更 | 王力 | 凌纬 | 2022-06-14 |
章程修正案备案 | - | - | 2022-04-08 |
投资人备案 | 企业名称: 温岭市城市发展投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 温岭市国有资产投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出] | 2022-04-08 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2018-04-13 |
经营期限变更 | 营业期限至: 2038-05-21 | 营业期限至: 2018-05-21 | 2018-04-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 凌纬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 凌纬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2016-06-06 |
组织机构变更 | 姓名: 陈曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 凌纬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 凌纬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2016-06-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 凌纬 | 连永明 | 2016-06-06 |
| 姓名: 陈曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 凌纬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 凌纬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2016-06-06 |
组织机构变更 | 姓名: 陈曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 凌纬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 凌纬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2016-06-06 |
| 统一社会信用代码:9********50172Y | 注册号:********37453
组织机构代码证:******** | 2016-04-28 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********50172Y | 注册号:********37453
组织机构代码证:******** | 2016-04-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2015-07-30 |
组织机构变更 | 姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2015-07-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 连永明 | 陈耀 | 2015-07-30 |
| 姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2015-07-30 |
组织机构变更 | 姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 连永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2015-07-30 |
| 0 | 10 | 2013-07-09 |
| 姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 骆立方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 骆立方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2013-07-09 |
组织机构变更 | 姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 骆立方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 骆立方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2013-07-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 骆立方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 骆立方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2013-07-09 |
企业从业人数变更 | 0 | 10 | 2013-07-09 |
组织机构变更 | 姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 骆立方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 骆立方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王一佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2013-07-09 |
法定代表人变更 | 陈耀 | 骆立方 | 2013-07-09 |
投资人备案 | 企业名称: 温岭市国有资产投资集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [名称变更] | 企业名称: 温岭市投资发展有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2012-06-29 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温岭市国有资产投资集团有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温岭市投资发展有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2012-06-29 |