变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张春桂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 俞美菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2015-11-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张春桂; 出资额: 80; 百分比: 40%
姓名: 毛方达; 出资额: 120; 百分比: 60%
| 姓名: 俞美菊; 出资额: 80; 百分比: 40%
姓名: 毛方达; 出资额: 120; 百分比: 60%
| 2015-11-20 |
| 统一社会信用代码:9********22797L | 注册号:********38802
组织机构代码证:无 | 2015-11-20 |
组织机构变更 | 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张春桂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 俞美菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2015-11-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张春桂; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 俞美菊; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2015-11-20 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********22797L | 注册号:********38802
组织机构代码证:无 | 2015-11-20 |
投资人变更 | 姓名: 张春桂; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 毛方达; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 俞美菊; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 毛方达; 出资额: ***; 百分比: **% | 2015-11-20 |
组织机构变更 | 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 张春桂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 俞美菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2015-11-20 |
住所变更 | 住所: 奉化市锦屏街道状元坊东幢一、二层
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:锦屏街道 | 住所: 奉化市惠政路*号状元楼商城内
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:锦屏街道 | 2014-05-23 |
名称变更 | 奉化市天一家电有限公司 | 奉化市天一家电超市有限公司 | 2014-05-23 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 奉化市锦屏街道状元坊东幢一、二层; 邮政编码: 315500; 电话: ********;住所所在行政区划:锦屏街道 | 住所: 奉化市惠政路8号状元楼商城内; 邮政编码: 315500; 电话: ********;住所所在行政区划:锦屏街道 | 2014-05-23 |
注册资本(金)变更 | 200 | 50 | 2012-07-24 |
实收资本变更 | 200 | 50 | 2012-07-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞美菊; 出资额: 80; 百分比: 40%
姓名: 毛方达; 出资额: 120; 百分比: 60%
| 姓名: 俞美菊; 出资额: 20; 百分比: 40%
姓名: 毛方达; 出资额: 30; 百分比: 60%
| 2012-07-24 |
投资人变更 | 姓名: 俞美菊; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 毛方达; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 俞美菊; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 毛方达; 出资额: **; 百分比: **% | 2012-07-24 |
实收资本变更 | 200( + 300% ) | 50 | 2012-07-24 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 家用电器、手机、电缆、电线、热水产品批发、零售;家用电器安装、维修、售后服务。 | 一般经营项目: 家用电器、手机、电缆、电线批发、零售;家用电器安装、维修、售后服务。 | 2012-07-24 |
注册资本变更 | 200( + 300% ) | 50 | 2012-07-24 |
| 注册号: ********38802 | 注册号: ********128 | 2009-07-21 |
变更注册号 | 注册号: ********38802 | 注册号: ********128 | 2009-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞美菊; 出资额: 20; 百分比: 40%
姓名: 毛方达; 出资额: 30; 百分比: 60%
| 姓名: 俞美菊; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 毛方达; 出资额: 45; 百分比: 90%
| 2009-07-15 |
投资人变更 | 姓名: 俞美菊; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 毛方达; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 俞美菊; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 毛方达; 出资额: **; 百分比: **% | 2009-07-15 |
法定代表人变更 | 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 俞美菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 俞美菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2006-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 俞美菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
| 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 俞美菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
| 2006-03-13 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 一般经营项目:家用电器、手机、电缆、电线批发、零售;家用电器安装、维修、售后服务。行业代码: 6370 | 经营范围: 一般经营项目:家用电器、手机批发、零售。行业代码: 6370 | 2006-03-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞美菊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% | 姓名: 俞美菊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% | 2005-08-15 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 毛方达; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 45; 百分比: 90% | 姓名: 王国定; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% | 2005-08-15 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 毛方达; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 12.5; 百分比: 25% | 2005-08-15 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 俞希峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 22.5; 百分比: 45% | 2005-08-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-08-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 毛方达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 俞希峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2005-08-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 俞美菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 无 | 2005-08-15 |
投资人变更 | 无 | 姓名: 俞希峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2005-08-15 |
投资人变更 | 无 | 姓名: 毛方达; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2005-08-15 |
投资人变更 | 姓名: 毛方达; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 王国定; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-08-15 |
投资人变更 | 姓名: 俞美菊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% | 姓名: 俞美菊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% | 2005-08-15 |
法定代表人变更 | 姓名: 俞美菊;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 无 | 2005-08-15 |
法定代表人变更 | 姓名: 毛方达;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 俞希峰;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 2005-08-15 |
法定代表人变更 | 姓名: 毛方达;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 毛方达;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2005-08-15 |
法定代表人变更 | 毛方达 | 俞希峰 | 2005-08-15 |